陳昱鈞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳昱鈞的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是秉辰有限公司, 統一編號是90507232.
根據名稱 秉辰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 秉辰 ...) | OID: 2.16.886.110.90027.100727 | 電話: 04-24731812 | 地址: 台中市南屯區永平路421巷6號 | DN: o=秉辰會計師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)阿甘、阿牧、阿岳、不解釋集團、小四、檯燈、秉篆秉辰、申宇琳...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)阿甘、阿牧、阿岳、不解釋集團、小四、檯燈、秉篆秉辰、申宇琳...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)苗栗縣公館鄉農會 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)苗栗縣公館鄉農會 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 辰光事業有限公司 | 統一編號: 90434695 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 84248907 | 電話號碼: 03-4776699 | 桃園市平鎮區高雙里高雙路4號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: 492990377 | 地址鄉鎮市區: 埔里鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 陳秉辰 @ 藥局基本資料 |
OID: 2.16.886.110.90027.100727 | 電話: 04-24731812 | 地址: 台中市南屯區永平路421巷6號 | DN: o=秉辰會計師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)阿甘、阿牧、阿岳、不解釋集團、小四、檯燈、秉篆秉辰、申宇琳...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)阿甘、阿牧、阿岳、不解釋集團、小四、檯燈、秉篆秉辰、申宇琳...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)苗栗縣公館鄉農會 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)苗栗縣公館鄉農會 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 辰光事業有限公司 | 統一編號: 90434695 @ 董監事資料集 |
統一編號: 84248907 | 電話號碼: 03-4776699 | 桃園市平鎮區高雙里高雙路4號 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: 492990377 | 地址鄉鎮市區: 埔里鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 陳秉辰 @ 藥局基本資料 |
[ 搜尋所有 秉辰 ... ]
根據姓名 陳昱鈞 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳昱鈞 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 731889 | 所代表法人: 鈞舜投資股份有限公司 | 黎明興技術顧問股份有限公司 | 統一編號: 12965611 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1072712 | 所代表法人: | 鈞舜投資股份有限公司 | 統一編號: 52701524 @ 董監事資料集 |
| 電話: (082)316871 | 總機構代號: 050 | 機構代號: 0500094 | 負責人: 陳昱鈞 | 地址: 金門縣金城鎮民權路116號1、2、3樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/6/24 上午 12:00:00 | 新竹縣竹北市福興路942號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2021/6/3 上午 12:00:00 | 新竹縣竹北市福興路942號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 縉樂企業股份有限公司 | 統一編號: 80113815 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 114000 | 所代表法人: | 雄崎股份有限公司 | 統一編號: 84794308 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 731889 | 所代表法人: 鈞舜投資股份有限公司 | 黎明興技術顧問股份有限公司 | 統一編號: 12965611 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1072712 | 所代表法人: | 鈞舜投資股份有限公司 | 統一編號: 52701524 @ 董監事資料集 |
電話: (082)316871 | 總機構代號: 050 | 機構代號: 0500094 | 負責人: 陳昱鈞 | 地址: 金門縣金城鎮民權路116號1、2、3樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/6/24 上午 12:00:00 | 新竹縣竹北市福興路942號 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2021/6/3 上午 12:00:00 | 新竹縣竹北市福興路942號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 縉樂企業股份有限公司 | 統一編號: 80113815 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 114000 | 所代表法人: | 雄崎股份有限公司 | 統一編號: 84794308 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳昱鈞 ... ]
秉辰實業有限公司 | 地址: 桃園市平鎮區高雙路4號 | 電話: 03-492-3632 |
秉辰實業有限公司 | 地址: 桃園市平鎮區高雙路4號 | 電話: 03-491-6585 |
秉辰實業有限公司 | 地址: 桃園市平鎮區高雙路4號 | 電話: 03-477-6699 |
名稱 秉辰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 秉辰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秉辰企業有限公司 臺北市松山區南京東路4段52巷14號1樓 | 賴昭雄 | 20892726 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-13) |
秉辰企業社 臺北市內湖區康樂街136巷29弄1號5樓 | 潘嬿茹 | 38581098 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104114028) |
秉辰國際有限公司 臺中市北屯區后庄里后庄路240號2樓 | 余書豪 | 50878004 | 核准設立 |
秉辰電機興業有限公司 臺中市北屯區豐樂路11之10號1樓 | 楊奇曄 | 53966092 | 核准設立 |
秉辰智法管理顧問有限公司 桃園市桃園區藝文一街86之1號14樓 | 呂芳嘉 | 54306534 | 核准設立 |
秉辰企業社 臺南市中西區淺草里金華路3段230號3樓之1 | 蔡丞鈞 | 81472654 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090029166) |
秉辰工程有限公司 新北市土城區延和路125巷30號6樓 | 姚愛英 | 83572969 | 核准設立 |
秉辰實業有限公司 桃園市平鎮區高雙里高雙路4號 | 黃國兆 | 84248907 | 核准設立 |
秉辰企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段52巷14號1樓 | 負責人: 賴昭雄 | 統編: 20892726 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-13) |
秉辰企業社 登記地址: 臺北市內湖區康樂街136巷29弄1號5樓 | 負責人: 潘嬿茹 | 統編: 38581098 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104114028) |
秉辰國際有限公司 登記地址: 臺中市北屯區后庄里后庄路240號2樓 | 負責人: 余書豪 | 統編: 50878004 | 核准設立 |
秉辰電機興業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區豐樂路11之10號1樓 | 負責人: 楊奇曄 | 統編: 53966092 | 核准設立 |
秉辰智法管理顧問有限公司 登記地址: 桃園市桃園區藝文一街86之1號14樓 | 負責人: 呂芳嘉 | 統編: 54306534 | 核准設立 |
秉辰企業社 登記地址: 臺南市中西區淺草里金華路3段230號3樓之1 | 負責人: 蔡丞鈞 | 統編: 81472654 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090029166) |
秉辰工程有限公司 登記地址: 新北市土城區延和路125巷30號6樓 | 負責人: 姚愛英 | 統編: 83572969 | 核准設立 |
秉辰實業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區高雙里高雙路4號 | 負責人: 黃國兆 | 統編: 84248907 | 核准設立 |
[ 查詢所有 秉辰 ... ]
姓名 陳昱鈞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 陳昱鈞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昱峰車業 臺東縣臺東市中山里安慶街四十四號 | 陳昱鈞 | 37730084 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080143688) |
保利工程行 屏東縣長治鄉繁華村興華街132號 | 陳昱鈞 | 10820077 | 停業 - 獨資 |
泡泡窩寵物美容坊 新竹縣竹北市斗崙里福興路942號1樓 | 陳昱鈞 | 41478793 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100302131) |
臺灣中小企業銀行股份有限公司金門分公司 金門縣金城鎮民權路116號1、2、3樓 | 陳昱鈞 | 89398138 | 核准設立 |
秉辰有限公司 苗栗縣苑裡鎮西勢里忠信街3-1號1樓 | 陳昱鈞 | 90507232 | 核准設立 |
昱峰車業 登記地址: 臺東縣臺東市中山里安慶街四十四號 | 負責人: 陳昱鈞 | 統編: 37730084 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080143688) |
保利工程行 登記地址: 屏東縣長治鄉繁華村興華街132號 | 負責人: 陳昱鈞 | 統編: 10820077 | 停業 - 獨資 |
泡泡窩寵物美容坊 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里福興路942號1樓 | 負責人: 陳昱鈞 | 統編: 41478793 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100302131) |
臺灣中小企業銀行股份有限公司金門分公司 登記地址: 金門縣金城鎮民權路116號1、2、3樓 | 負責人: 陳昱鈞 | 統編: 89398138 | 核准設立 |
秉辰有限公司 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮西勢里忠信街3-1號1樓 | 負責人: 陳昱鈞 | 統編: 90507232 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|