李文元
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李文元的職稱是董事, 持有股份數是140000, 公司名稱是源源不絕娛樂製作有限公司, 統一編號是90510932.
根據姓名 李文元 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李文元 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 @ 董監事資料集 |
| 作者: 黃詠純, 陳達芬, 戴妏珊, 李文元專文撰稿 | 出版機構: 臺灣美術館 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 316 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950238 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃詠純、陳達芬、戴妏珊、李文元、吳麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/12/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 文元有限公司 | 統一編號: 89557347 @ 董監事資料集 |
作者: 黃詠純, 陳達芬, 戴妏珊, 李文元專文撰稿 | 出版機構: 臺灣美術館 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 316 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950238 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 文宏資管股份有限公司 | 統一編號: 54992175 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 文宏資管股份有限公司 | 全翔建設股份有限公司 | 統一編號: 83755741 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李文元 ... ]
名稱 源源不絕娛樂製作 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 源源不絕娛樂製作)
源源不絕娛樂製作有限公司 登記地址: 臺北市大安區新生南路3段88號6樓 | 負責人: 李文元 | 統編: 90510932 | 核准設立 |
姓名 李文元 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李文元)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
文元有限公司 嘉義縣溪口鄉柳溝村阿連庄26號 | 李文元 | 89557347 | 核准設立 |
三元農產行 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹162號 | 李文元 | 30209287 | 核准設立 - 獨資 |
李氏服飾行 高雄市鼓山區青海路121號 | 李文元 | 47657180 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
小李名品服飾行 高雄市新興區新田路161號1樓 | 李文元 | 80856668 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560993800) |
庭洲元商行 高雄市三民區民族1路100巷50號 | 李文元 | 07975955 | 歇業 - 獨資 |
億元商行 臺中市西區公德里精誠路193號1樓 | 李文元 | 45293852 | 歇業 - 獨資 |
學賦教育科技股份有限公司 花蓮縣花蓮市主力里中華路325之2號 | 李文元 | 54992013 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-09) |
宇津藝術工作室 高雄市楠梓區德賢路550巷10弄1號8樓 | 李文元 | 10211145 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660744200) |
文元有限公司 登記地址: 嘉義縣溪口鄉柳溝村阿連庄26號 | 負責人: 李文元 | 統編: 89557347 | 核准設立 |
三元農產行 登記地址: 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹162號 | 負責人: 李文元 | 統編: 30209287 | 核准設立 - 獨資 |
李氏服飾行 登記地址: 高雄市鼓山區青海路121號 | 負責人: 李文元 | 統編: 47657180 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
小李名品服飾行 登記地址: 高雄市新興區新田路161號1樓 | 負責人: 李文元 | 統編: 80856668 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560993800) |
庭洲元商行 登記地址: 高雄市三民區民族1路100巷50號 | 負責人: 李文元 | 統編: 07975955 | 歇業 - 獨資 |
億元商行 登記地址: 臺中市西區公德里精誠路193號1樓 | 負責人: 李文元 | 統編: 45293852 | 歇業 - 獨資 |
學賦教育科技股份有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市主力里中華路325之2號 | 負責人: 李文元 | 統編: 54992013 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-09) |
宇津藝術工作室 登記地址: 高雄市楠梓區德賢路550巷10弄1號8樓 | 負責人: 李文元 | 統編: 10211145 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660744200) |
[ 查詢所有 李文元 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
|