許本爵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許本爵的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是銀享智榮股份有限公司, 統一編號是90512039.
董監事資料集 資料集的 許本爵 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許本爵 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀享智榮股份有限公司 | 統一編號: 90512039 |
[ 搜尋所有相關: 許本爵 @ 董監事資料集 ]
| 食品業者登錄字號: A-190512039-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90512039 | 台北市士林區延平北路5段83巷28弄11號1樓 |
食品業者登錄字號: A-190512039-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90512039 | 台北市士林區延平北路5段83巷28弄11號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 許本爵 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 銀享智榮 資料。
[ 搜尋所有 銀享智榮 ... ]
根據姓名 許本爵 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許本爵 ...) | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100037 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市士林區忠誠路2段53巷7號5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100037 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市士林區忠誠路2段53巷7號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100037 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市士林區忠誠路2段53巷7號5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100037 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市士林區忠誠路2段53巷7號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 許本爵 ... ]
名稱 銀享智榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 銀享智榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銀享智榮股份有限公司 臺北市士林區延平北路5段83巷28弄11號1樓 | 許本爵 | 90512039 | 核准設立 |
銀享智榮股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區延平北路5段83巷28弄11號1樓 | 負責人: 許本爵 | 統編: 90512039 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 960000 | 所代表法人: | 采登股份有限公司 | 統一編號: 16289350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 億錩電子有限公司 | 統一編號: 16302608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6500 | 所代表法人: | 正佳木業股份有限公司 | 統一編號: 16305204 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6500 | 所代表法人: | 正佳木業股份有限公司 | 統一編號: 16305204 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10400 | 所代表法人: | 正佳木業股份有限公司 | 統一編號: 16305204 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 嘉郁祥有限公司 | 統一編號: 16312346 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 總品廣告有限公司 | 統一編號: 16320438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 47250 | 所代表法人: 伍佳投資股份有限公司 | 三豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16324928 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 589500 | 所代表法人: 沛謙股份有限公司 | 三豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16324928 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全青股份有限公司 | 統一編號: 16325378 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 全青股份有限公司 | 統一編號: 16325378 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 芬草加油站有限公司 | 統一編號: 16334777 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 景順消防安全設備有限公司 | 統一編號: 16339730 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 泓順科技股份有限公司 | 統一編號: 16346697 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 泓順科技股份有限公司 | 統一編號: 16346697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 960000 | 所代表法人: | 采登股份有限公司 | 統一編號: 16289350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 億錩電子有限公司 | 統一編號: 16302608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6500 | 所代表法人: | 正佳木業股份有限公司 | 統一編號: 16305204 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6500 | 所代表法人: | 正佳木業股份有限公司 | 統一編號: 16305204 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10400 | 所代表法人: | 正佳木業股份有限公司 | 統一編號: 16305204 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 嘉郁祥有限公司 | 統一編號: 16312346 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 總品廣告有限公司 | 統一編號: 16320438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 47250 | 所代表法人: 伍佳投資股份有限公司 | 三豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16324928 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 589500 | 所代表法人: 沛謙股份有限公司 | 三豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16324928 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全青股份有限公司 | 統一編號: 16325378 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 全青股份有限公司 | 統一編號: 16325378 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 芬草加油站有限公司 | 統一編號: 16334777 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 景順消防安全設備有限公司 | 統一編號: 16339730 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 泓順科技股份有限公司 | 統一編號: 16346697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 泓順科技股份有限公司 | 統一編號: 16346697 |
|