張祐寧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張祐寧的職稱是在中華民國境內負責人/代表人, 持有股份數是0, 公司名稱是薩摩亞商青盈國際有限公司, 統一編號是90513585.
| 統一編號: 90513585 | 電話號碼: 04-23506088#1025 | 臺中市西區大忠南街55號7樓之5 |
統一編號: 90513585 | 電話號碼: 04-23506088#1025 | 臺中市西區大忠南街55號7樓之5 |
[ 搜尋所有相關: 張祐寧 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據姓名 張祐寧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張祐寧 ...) | (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 東鄉事業股份有限公司 | 統一編號: 83048466 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 尚鴻國際實業有限公司 | 統一編號: 90492929 @ 董監事資料集 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 東鄉事業股份有限公司 | 統一編號: 83048466 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 尚鴻國際實業有限公司 | 統一編號: 90492929 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張祐寧 ... ]
名稱 薩摩亞商青盈國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 薩摩亞商青盈國際)
薩摩亞商青盈國際有限公司 登記地址: 臺中市西區大忠南街55號7樓之5 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 90513585 | 核准登記 |
姓名 張祐寧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 張祐寧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
証毅水電工程行 桃園市平鎮區義民里環南路二段22號12樓 | 張祐寧 | 41428416 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079000087) |
艾騏家巧克力店 桃園市龍潭區上林里民生路700巷68弄12號1樓 | 張祐寧 | 50612005 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109002183) |
鈞創運動顧問有限公司 新北市板橋區大同路35巷35號2樓 | 張祐寧 | 55756212 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-23) |
雲華成商店 金門縣金沙鎮何斗里斗門43之1號(限建築物第壹層使用) | 張祐寧 | 77359693 | 核准設立 - 獨資 |
夾日風商行 新北市板橋區雙十路2段28號(1樓) | 張祐寧 | 82148396 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078129704) |
尚鴻國際實業有限公司 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 張祐寧 | 90492929 | 核准設立 |
雙十選物販賣機 新北市板橋區仁化街88號 | 張祐寧 | 91685754 | 核准設立 - 獨資 |
証毅水電工程行 登記地址: 桃園市平鎮區義民里環南路二段22號12樓 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 41428416 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079000087) |
艾騏家巧克力店 登記地址: 桃園市龍潭區上林里民生路700巷68弄12號1樓 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 50612005 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109002183) |
鈞創運動顧問有限公司 登記地址: 新北市板橋區大同路35巷35號2樓 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 55756212 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-23) |
雲華成商店 登記地址: 金門縣金沙鎮何斗里斗門43之1號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 張祐寧 | 統編: 77359693 | 核准設立 - 獨資 |
夾日風商行 登記地址: 新北市板橋區雙十路2段28號(1樓) | 負責人: 張祐寧 | 統編: 82148396 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078129704) |
尚鴻國際實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 90492929 | 核准設立 |
雙十選物販賣機 登記地址: 新北市板橋區仁化街88號 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 91685754 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張祐寧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
|