林冠名
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林冠名的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是登賀起重工程有限公司, 統一編號是90514965.
無其他 登賀起重工程 資料。
[ 搜尋所有 登賀起重工程 ... ]
根據姓名 林冠名 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林冠名 ...) | (中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所所在地: 台北市松山區民生東路3段109號18樓 | 建築師姓名: 林冠名 | 開業證號: 工師業字第B001938-04號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 富合圓建設股份有限公司 | 統一編號: 24970097 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 人造風景國際有限公司 | 統一編號: 43867988 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1065000 | 所代表法人: | 天貴美建設股份有限公司 | 統一編號: 83769999 @ 董監事資料集 |
(中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所所在地: 台北市松山區民生東路3段109號18樓 | 建築師姓名: 林冠名 | 開業證號: 工師業字第B001938-04號 @ 建築師開業登記資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 富合圓建設股份有限公司 | 統一編號: 24970097 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 人造風景國際有限公司 | 統一編號: 43867988 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1065000 | 所代表法人: | 天貴美建設股份有限公司 | 統一編號: 83769999 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林冠名 ... ]
名稱 登賀起重工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 登賀起重工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
登賀起重工程有限公司 高雄市楠梓區清豐路293號1樓 | 林冠名 | 90514965 | 核准設立 |
登賀起重工程有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區清豐路293號1樓 | 負責人: 林冠名 | 統編: 90514965 | 核准設立 |
姓名 林冠名 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林冠名)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泓泰企業社 雲林縣莿桐鄉興貴村興中路69號1樓 | 林冠名 | 25489180 | 核准設立 - 獨資 |
元益企業社 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢二段457巷21弄10號1樓 | 林冠名 | 02481551 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089011769) |
富元茶莊 臺北市中山區承德路982巷2號1樓 | 林冠名 | 12556186 | 歇業 - 獨資 |
人造風景國際有限公司 臺北市大同區民族西路236號3樓 | 林冠名 | 43867988 | 核准設立 |
阿樹獸肉舖 臺中市南屯區南屯里南屯市場1號 | 林冠名 | 52570353 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090869447) |
好夾點選物販賣屋 臺中市大里區仁德里至善路73號1樓 | 林冠名 | 72551657 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090877359) |
建良企業商行 臺中市北屯區三光里東光路840號一樓 | 林冠名 | 77635868 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
勝億行 高雄市鼓山區龍子里龍德路118巷4號壹樓 | 林冠名 | 82085688 | 核准設立 - 獨資 |
泓泰企業社 登記地址: 雲林縣莿桐鄉興貴村興中路69號1樓 | 負責人: 林冠名 | 統編: 25489180 | 核准設立 - 獨資 |
元益企業社 登記地址: 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢二段457巷21弄10號1樓 | 負責人: 林冠名 | 統編: 02481551 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089011769) |
富元茶莊 登記地址: 臺北市中山區承德路982巷2號1樓 | 負責人: 林冠名 | 統編: 12556186 | 歇業 - 獨資 |
人造風景國際有限公司 登記地址: 臺北市大同區民族西路236號3樓 | 負責人: 林冠名 | 統編: 43867988 | 核准設立 |
阿樹獸肉舖 登記地址: 臺中市南屯區南屯里南屯市場1號 | 負責人: 林冠名 | 統編: 52570353 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090869447) |
好夾點選物販賣屋 登記地址: 臺中市大里區仁德里至善路73號1樓 | 負責人: 林冠名 | 統編: 72551657 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090877359) |
建良企業商行 登記地址: 臺中市北屯區三光里東光路840號一樓 | 負責人: 林冠名 | 統編: 77635868 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
勝億行 登記地址: 高雄市鼓山區龍子里龍德路118巷4號壹樓 | 負責人: 林冠名 | 統編: 82085688 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林冠名 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
|