許德勇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許德勇的職稱是董事長, 持有股份數是418000, 公司名稱是松峻股份有限公司, 統一編號是90547564.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1582000 | 所代表法人: | 松峻股份有限公司 | 統一編號: 90547564 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1582000 | 所代表法人: | 松峻股份有限公司 | 統一編號: 90547564 |
[ 搜尋所有相關: 許德勇 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 松峻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 松峻 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 @ 文化部研習課程 |
| 統一編號: 28055510 | 電話號碼: 04-2662-3417 | 臺中市沙鹿區福德路167號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧車載資通訊技術暨服務發展計畫 | 專利發明人: 蔡岳廷、洪逸舟、梁松峻、許傅鈞 | 證書號碼: 第1172652號 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧車載資通訊技術暨服務發展計畫 | 專利發明人: 蔡岳廷、洪逸舟、梁松峻、許傅鈞 | 證書號碼: 發明I397015 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧車載資通訊技術暨服務發展計畫 | 專利發明人: 蔡岳廷、洪逸舟、梁松峻、許傅鈞 | 證書號碼: US8,422,765B2 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/19 @ 文化部研習課程 |
統一編號: 28055510 | 電話號碼: 04-2662-3417 | 臺中市沙鹿區福德路167號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧車載資通訊技術暨服務發展計畫 | 專利發明人: 蔡岳廷、洪逸舟、梁松峻、許傅鈞 | 證書號碼: 第1172652號 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧車載資通訊技術暨服務發展計畫 | 專利發明人: 蔡岳廷、洪逸舟、梁松峻、許傅鈞 | 證書號碼: 發明I397015 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧車載資通訊技術暨服務發展計畫 | 專利發明人: 蔡岳廷、洪逸舟、梁松峻、許傅鈞 | 證書號碼: US8,422,765B2 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 松峻 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 成磐有限公司 | 統一編號: 94113858 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 成磐有限公司 | 統一編號: 94113858 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許德勇 ... ]
松峻國際有限公司 | 地址: 台中市沙鹿區中山路松蔭巷27號 | 電話: 04-2665-7506 |
名稱 松峻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 松峻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
松峻油漆工程行 新北市新莊區銘德街24號之1 | 蔡松峻 | 85449064 | 核准設立 - 獨資 |
松峻企業社 臺中市西區忠明里中美街404號1樓 | 蔡松祐 | 38841995 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090874885) |
松峻企業社 高雄市楠梓區德民路356巷60弄75號 | 鍾秀嬨 | 10804484 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 11162793600) |
松峻不動產有限公司 屏東縣屏東市崇蘭里自由路745-1號1樓 | 戴貴屏 | 27417162 | 核准設立 |
松峻國際有限公司 臺中市沙鹿區福德路167號2樓 | 陳阿澤 | 28055510 | 核准設立 |
松峻企業社 宜蘭縣礁溪鄉六結村中山路一段139號一樓 | 李健嵩 | 41191448 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030903615) |
松峻企業社 屏東縣屏東市崇武里華盛街3號5樓之3 | 鍾秀嬨 | 88949839 | 核准設立 - 獨資 |
松峻股份有限公司 臺北市南港區研究院路2段70巷49號1樓 | 許德勇 | 90547564 | 核准設立 |
松峻油漆工程行 登記地址: 新北市新莊區銘德街24號之1 | 負責人: 蔡松峻 | 統編: 85449064 | 核准設立 - 獨資 |
松峻企業社 登記地址: 臺中市西區忠明里中美街404號1樓 | 負責人: 蔡松祐 | 統編: 38841995 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090874885) |
松峻企業社 登記地址: 高雄市楠梓區德民路356巷60弄75號 | 負責人: 鍾秀嬨 | 統編: 10804484 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 11162793600) |
松峻不動產有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路745-1號1樓 | 負責人: 戴貴屏 | 統編: 27417162 | 核准設立 |
松峻國際有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區福德路167號2樓 | 負責人: 陳阿澤 | 統編: 28055510 | 核准設立 |
松峻企業社 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉六結村中山路一段139號一樓 | 負責人: 李健嵩 | 統編: 41191448 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030903615) |
松峻企業社 登記地址: 屏東縣屏東市崇武里華盛街3號5樓之3 | 負責人: 鍾秀嬨 | 統編: 88949839 | 核准設立 - 獨資 |
松峻股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區研究院路2段70巷49號1樓 | 負責人: 許德勇 | 統編: 90547564 | 核准設立 |
[ 查詢所有 松峻 ... ]
姓名 許德勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 許德勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
許德勇自營計程車 臺北市士林區士東路200巷77號5樓 | 許德勇 | 01825240 | 核准設立 - 獨資 |
全昇企業有限公司 新北市五股區自強路79號4樓 | 許德勇 | 45915541 | 核准設立 |
好牧人企業有限公司 新北市中和區景安路二○○巷十九號三樓 | 許德勇 | 89847917 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-20) |
益彩行 新北市中和區連城路525之8號 | 許德勇 | 14185892 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045246109) |
成磐有限公司 臺北市南港區研究院路2段70巷49號1樓 | 許德勇 | 94113858 | 核准設立 |
許德勇自營計程車 登記地址: 臺北市士林區士東路200巷77號5樓 | 負責人: 許德勇 | 統編: 01825240 | 核准設立 - 獨資 |
全昇企業有限公司 登記地址: 新北市五股區自強路79號4樓 | 負責人: 許德勇 | 統編: 45915541 | 核准設立 |
好牧人企業有限公司 登記地址: 新北市中和區景安路二○○巷十九號三樓 | 負責人: 許德勇 | 統編: 89847917 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-20) |
益彩行 登記地址: 新北市中和區連城路525之8號 | 負責人: 許德勇 | 統編: 14185892 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045246109) |
成磐有限公司 登記地址: 臺北市南港區研究院路2段70巷49號1樓 | 負責人: 許德勇 | 統編: 94113858 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
|