許景翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許景翔的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是丞紀設計有限公司, 統一編號是90553306.
無其他 丞紀設計 資料。
[ 搜尋所有 丞紀設計 ... ]
根據姓名 許景翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許景翔 ...) | 新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2022-08-12 15:54:00 | 新聞編號: 20220812155733 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| (中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司名稱: 環球遊覽通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140128 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 總機電話: 04-23502319 | 公司代號: 6706 | 產業別: 26 | 營利事業統一編號: 70697332 | 住址: 台中市西屯區工業區35路3號 | 董事長: 鎧叡投資有限公司 代表人:賴允晉 | 成立日期: 20000125 | 出表日期: 1130912 @ 上市公司基本資料 |
| 資料集識別碼: 130851 | 詮釋資料更新時間: 2024-04-18 15:38:23 | 品質檢測: 銀 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 嘉義市政府 | 服務分類: 就醫 | 資料集描述: 嘉義市近五年感染登革熱病例數 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 作者: 張志朋, 許景翔編著 | 出版機構: 高點文化 | 版次: 七版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 664 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-334-278-1 (平裝, NT$650, 664面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 蔡淑媖作; 許景翔繪圖 | 出版機構: 文房文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 38 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5556-58-7 (精裝, NT$360, 38面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2022-08-12 15:54:00 | 新聞編號: 20220812155733 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
(中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司名稱: 環球遊覽通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140128 @ 遊覽車駕駛資料 |
總機電話: 04-23502319 | 公司代號: 6706 | 產業別: 26 | 營利事業統一編號: 70697332 | 住址: 台中市西屯區工業區35路3號 | 董事長: 鎧叡投資有限公司 代表人:賴允晉 | 成立日期: 20000125 | 出表日期: 1130912 @ 上市公司基本資料 |
資料集識別碼: 130851 | 詮釋資料更新時間: 2024-04-18 15:38:23 | 品質檢測: 銀 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 嘉義市政府 | 服務分類: 就醫 | 資料集描述: 嘉義市近五年感染登革熱病例數 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
作者: 張志朋, 許景翔編著 | 出版機構: 高點文化 | 版次: 七版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 664 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-334-278-1 (平裝, NT$650, 664面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 蔡淑媖作; 許景翔繪圖 | 出版機構: 文房文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 38 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5556-58-7 (精裝, NT$360, 38面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 許景翔 ... ]
名稱 丞紀設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 丞紀設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
丞紀設計有限公司 高雄市左營區重清路182號1樓 | 許景翔 | 90553306 | 核准設立 |
丞紀設計有限公司 登記地址: 高雄市左營區重清路182號1樓 | 負責人: 許景翔 | 統編: 90553306 | 核准設立 |
姓名 許景翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許景翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
景翔藝術工作室 澎湖縣馬公市光榮里文光路25巷16弄9號1樓 | 許景翔 | 40809845 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070820261) |
翔福企業社 新北市三重區仁政街45號6樓 | 許景翔 | 42346547 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128160775) |
翔群專業汽車美容行 新北市汐止區忠孝里樟樹二路106巷2號 | 許景翔 | 30265512 | 核准設立 - 獨資 |
展宜油漆工程有限公司 臺北市萬華區西寧南路313號1樓 | 許景翔 | 13091828 | 核准設立 |
景傑商店 金門縣金城鎮西門里珠浦西路96巷3號1樓 | 許景翔 | 31775605 | 核准設立 - 獨資 |
帕拉索西點烘焙工作室 新北市中和區景新街496巷39弄4號(1樓) | 許景翔 | 82116676 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078120208) |
展宜建築開發股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段147號9樓 | 許景翔 | 27570025 | 核准設立 |
寶宜來資產管理股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段145號10樓 | 許景翔 | 42822387 | 核准設立 |
景翔藝術工作室 登記地址: 澎湖縣馬公市光榮里文光路25巷16弄9號1樓 | 負責人: 許景翔 | 統編: 40809845 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070820261) |
翔福企業社 登記地址: 新北市三重區仁政街45號6樓 | 負責人: 許景翔 | 統編: 42346547 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128160775) |
翔群專業汽車美容行 登記地址: 新北市汐止區忠孝里樟樹二路106巷2號 | 負責人: 許景翔 | 統編: 30265512 | 核准設立 - 獨資 |
展宜油漆工程有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路313號1樓 | 負責人: 許景翔 | 統編: 13091828 | 核准設立 |
景傑商店 登記地址: 金門縣金城鎮西門里珠浦西路96巷3號1樓 | 負責人: 許景翔 | 統編: 31775605 | 核准設立 - 獨資 |
帕拉索西點烘焙工作室 登記地址: 新北市中和區景新街496巷39弄4號(1樓) | 負責人: 許景翔 | 統編: 82116676 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078120208) |
展宜建築開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段147號9樓 | 負責人: 許景翔 | 統編: 27570025 | 核准設立 |
寶宜來資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段145號10樓 | 負責人: 許景翔 | 統編: 42822387 | 核准設立 |
[ 查詢所有 許景翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
|