吳政璋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳政璋的職稱是董事長, 持有股份數是700000, 公司名稱是泰揚美饌股份有限公司, 統一編號是90565794.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泰揚美饌股份有限公司 | 統一編號: 90565794 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泰揚美饌股份有限公司 | 統一編號: 90565794 |
[ 搜尋所有相關: 吳政璋 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 吳政璋 ...) | 食品業者登錄字號: H-190565794-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90565794 | 桃園市桃園區光興里縣府路242之1號 |
| 食品業者登錄字號: F-190565794-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90565794 | 新北市土城區學府路二段210號 |
食品業者登錄字號: H-190565794-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90565794 | 桃園市桃園區光興里縣府路242之1號 |
食品業者登錄字號: F-190565794-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90565794 | 新北市土城區學府路二段210號 |
[ 搜尋所有相關: 吳政璋 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 泰揚美饌 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 泰揚美饌 ...) | 處分日期: 20230728 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231020 | 處分字號: 新北府勞檢字第1124673605號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20230728 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231020 | 處分字號: 新北府勞檢字第11246736051號 | 違反法規內容: 勞工每七日中應有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 55020 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230728 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231020 | 處分字號: 新北府勞檢字第1124673605號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20230728 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231020 | 處分字號: 新北府勞檢字第11246736051號 | 違反法規內容: 勞工每七日中應有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 55020 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 泰揚美饌 ... ]
根據姓名 吳政璋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳政璋 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2030000 | 所代表法人: | 雲璋機電有限公司 | 統一編號: 85094696 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)伊命‧瑪法琉;(中華民國)陳水財;(中華民國)石晉華;(中華民國)陳依純;(中華民國)鍾和憲;(中華民國)陳以書;(中華民國)李義弘;(中華民國)洪天宇;(中華民國)蔡獻友;(中華民國)林... | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)伊命‧瑪法琉;(中華民國)陳水財;(中華民國)石晉華;(中華民國)陳依純;(中華民國)鍾和憲;(中華民國)陳以書;(中華民國)李義弘;(中華民國)洪天宇;(中華民國)蔡獻友;(中華民國)林... | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)伊命‧瑪法琉等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 一般入館門票,詳見官網 @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2030000 | 所代表法人: | 雲璋機電有限公司 | 統一編號: 85094696 @ 董監事資料集 |
(中華民國)伊命‧瑪法琉;(中華民國)陳水財;(中華民國)石晉華;(中華民國)陳依純;(中華民國)鍾和憲;(中華民國)陳以書;(中華民國)李義弘;(中華民國)洪天宇;(中華民國)蔡獻友;(中華民國)林... | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)伊命‧瑪法琉;(中華民國)陳水財;(中華民國)石晉華;(中華民國)陳依純;(中華民國)鍾和憲;(中華民國)陳以書;(中華民國)李義弘;(中華民國)洪天宇;(中華民國)蔡獻友;(中華民國)林... | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)伊命‧瑪法琉等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 一般入館門票,詳見官網 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳政璋 ... ]
名稱 泰揚美饌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 泰揚美饌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰揚美饌股份有限公司 桃園市桃園區光興里縣府路242之1號 | 吳政璋 | 90565794 | 核准設立 |
泰揚美饌企業社 桃園市桃園區光興里縣府路242之1號 | 吳政璋 | 92686555 | 核准設立 - 獨資 |
泰揚美饌股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區光興里縣府路242之1號 | 負責人: 吳政璋 | 統編: 90565794 | 核准設立 |
泰揚美饌企業社 登記地址: 桃園市桃園區光興里縣府路242之1號 | 負責人: 吳政璋 | 統編: 92686555 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 吳政璋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 吳政璋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雲璋機電有限公司 桃園市龜山區萬壽路一段頂好巷1弄20號2樓 | 吳政璋 | 85094696 | 核准設立 |
創博電力節能企業社 高雄市新興區南台路18之2號 | 吳政璋 | 26479169 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660010200) |
尚品炒羊肉店 桃園市中壢區龍東里龍東路233號 | 吳政璋 | 41047508 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079000554) |
冠晶外燴館 新北市新莊區西盛街417巷23號2樓 | 吳政璋 | 41410128 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120674) |
臻滿有限公司 臺南市南區國宅里金華路二段39巷89號1樓 | 吳政璋 | 64974366 | 核准設立 |
冠軍外燴館 新北市泰山區明志路3段6巷18號 | 吳政璋 | 85339658 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098111705) |
雲璋機電有限公司 登記地址: 桃園市龜山區萬壽路一段頂好巷1弄20號2樓 | 負責人: 吳政璋 | 統編: 85094696 | 核准設立 |
創博電力節能企業社 登記地址: 高雄市新興區南台路18之2號 | 負責人: 吳政璋 | 統編: 26479169 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660010200) |
尚品炒羊肉店 登記地址: 桃園市中壢區龍東里龍東路233號 | 負責人: 吳政璋 | 統編: 41047508 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079000554) |
冠晶外燴館 登記地址: 新北市新莊區西盛街417巷23號2樓 | 負責人: 吳政璋 | 統編: 41410128 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120674) |
臻滿有限公司 登記地址: 臺南市南區國宅里金華路二段39巷89號1樓 | 負責人: 吳政璋 | 統編: 64974366 | 核准設立 |
冠軍外燴館 登記地址: 新北市泰山區明志路3段6巷18號 | 負責人: 吳政璋 | 統編: 85339658 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098111705) |
[ 查詢所有 吳政璋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
|