蔡旻翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡旻翰的職稱是董事長, 持有股份數是214000, 公司名稱是群澤資本股份有限公司, 統一編號是90566772.
董監事資料集 資料集的 蔡旻翰 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡旻翰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 群澤資本股份有限公司 | 統一編號: 90566772 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 群澤資本股份有限公司 | 統一編號: 90566772 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 群澤資本股份有限公司 | 統一編號: 90566772 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 群澤資本股份有限公司 | 統一編號: 90566772 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 群澤資本股份有限公司 | 統一編號: 90566772 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 群澤資本股份有限公司 | 統一編號: 90566772 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 群澤資本股份有限公司 | 統一編號: 90566772 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 群澤資本股份有限公司 | 統一編號: 90566772 |
[ 搜尋所有相關: 蔡旻翰 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 伊甸數位股份有限公司 | 統一編號: 91044273 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 伊甸數位股份有限公司 | 統一編號: 91044273 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 群澤資本 ... ]
根據姓名 蔡旻翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡旻翰 ...) | (中華民國)蔡旻翰、彭冠銘 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蔡旻翰、彭冠銘 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡電話: (02)22765566 | 聯絡人: 蔡旻翰 | 地址: 新北市新莊區思源路127號 @ 職業傷病診治網絡醫院名單 |
| (中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 113341994 | 所代表法人: 美商氣體產品製造公司 | 亞普投資股份有限公司 | 統一編號: 13124428 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 355928 | 所代表法人: | 大進精工股份有限公司 | 統一編號: 69521589 @ 董監事資料集 |
(中華民國)蔡旻翰、彭冠銘 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蔡旻翰、彭冠銘 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡電話: (02)22765566 | 聯絡人: 蔡旻翰 | 地址: 新北市新莊區思源路127號 @ 職業傷病診治網絡醫院名單 |
(中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 113341994 | 所代表法人: 美商氣體產品製造公司 | 亞普投資股份有限公司 | 統一編號: 13124428 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 355928 | 所代表法人: | 大進精工股份有限公司 | 統一編號: 69521589 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡旻翰 ... ]
名稱 群澤資本 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 群澤資本)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
群澤資本股份有限公司 桃園市桃園區同安里中正路1092號10樓 | 蔡旻翰 | 90566772 | 核准設立 |
群澤資本股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區同安里中正路1092號10樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 90566772 | 核准設立 |
姓名 蔡旻翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡旻翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
孟瑄企業社 桃園市桃園區中山里泰昌九街35之2號5樓 | 蔡旻翰 | 01753702 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069004524) |
鼎欣小吃店 高雄市岡山區岡山路477號1樓 | 蔡旻翰 | 09128540 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261595900) |
龍輝農產行 彰化縣大城鄉東城村大安路15-19號 | 蔡旻翰 | 10950319 | 核准設立 - 獨資 |
東峰五金行 高雄市鳥松區大華里本館路196號1樓 | 蔡旻翰 | 17396337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10562299600) |
雨村小吃店 新北市新莊區民安路236號(1樓) | 蔡旻翰 | 41062654 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108155656) |
有梗人家商行 臺北市萬華區忠貞里青年路68巷8號5樓 | 蔡旻翰 | 72923073 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074107718) |
東峰五金行 高雄市鳥松區坔埔里埔愛街20號1樓 | 蔡旻翰 | 79832099 | 歇業 - 獨資 |
迅悅自助洗衣 臺南市東區德高里自由路1段151號1樓 | 蔡旻翰 | 81283372 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070045090) |
孟瑄企業社 登記地址: 桃園市桃園區中山里泰昌九街35之2號5樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 01753702 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069004524) |
鼎欣小吃店 登記地址: 高雄市岡山區岡山路477號1樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 09128540 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261595900) |
龍輝農產行 登記地址: 彰化縣大城鄉東城村大安路15-19號 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 10950319 | 核准設立 - 獨資 |
東峰五金行 登記地址: 高雄市鳥松區大華里本館路196號1樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 17396337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10562299600) |
雨村小吃店 登記地址: 新北市新莊區民安路236號(1樓) | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 41062654 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108155656) |
有梗人家商行 登記地址: 臺北市萬華區忠貞里青年路68巷8號5樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 72923073 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074107718) |
東峰五金行 登記地址: 高雄市鳥松區坔埔里埔愛街20號1樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 79832099 | 歇業 - 獨資 |
迅悅自助洗衣 登記地址: 臺南市東區德高里自由路1段151號1樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 81283372 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070045090) |
[ 查詢所有 蔡旻翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
|