羅國榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名羅國榮的職稱是董事長, 持有股份數是150000, 公司名稱是咸通股份有限公司, 統一編號是90571584.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 咸通股份有限公司 | 統一編號: 90571584 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 咸通股份有限公司 | 統一編號: 90571584 |
[ 搜尋所有相關: 羅國榮 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 咸通 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 咸通 ...) | (中華民國)陳燕靜 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳燕靜 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2022-01-23T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2324174 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「前世」指的是畫像的歷史脈絡與修復前,「今生」則是經由文化價值調查與修復後獲指定為國家重要古物。蔡復一(1576-1625),出生於金門縣蔡厝,為晚明萬曆、天啟政壇與文壇的知名人物。金門蔡氏規模較大者... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2022-01-23T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「前世」指的是畫像的歷史脈絡與修復前,「今生」則是經由文化價值調查與修復後獲指定為國家重要古物。蔡復一(1576-1625),出生於金門縣蔡厝,為晚明萬曆、天啟政壇與文壇的知名人物。金門蔡氏規模較大者... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2022-01-23T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-12-31T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「前世」指的是畫像的歷史脈絡與修復前,「今生」則是經由文化價值調查與修復後獲指定為國家重要古物。蔡復一(1576-1625),出生於金門縣蔡厝,為晚明萬曆、天啟政壇與文壇的知名人物。金門蔡氏規模較大者... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 作者: 釋迦牟尼佛, 長老須菩提作; 後秦三藏法師鳩摩羅什譯; 陳燕靜編輯 | 出版機構: 陳燕靜 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260128678 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)陳燕靜 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳燕靜 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2022-01-23T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2324174 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「前世」指的是畫像的歷史脈絡與修復前,「今生」則是經由文化價值調查與修復後獲指定為國家重要古物。蔡復一(1576-1625),出生於金門縣蔡厝,為晚明萬曆、天啟政壇與文壇的知名人物。金門蔡氏規模較大者... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2022-01-23T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「前世」指的是畫像的歷史脈絡與修復前,「今生」則是經由文化價值調查與修復後獲指定為國家重要古物。蔡復一(1576-1625),出生於金門縣蔡厝,為晚明萬曆、天啟政壇與文壇的知名人物。金門蔡氏規模較大者... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2022-01-23T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-12-31T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「前世」指的是畫像的歷史脈絡與修復前,「今生」則是經由文化價值調查與修復後獲指定為國家重要古物。蔡復一(1576-1625),出生於金門縣蔡厝,為晚明萬曆、天啟政壇與文壇的知名人物。金門蔡氏規模較大者... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
作者: 釋迦牟尼佛, 長老須菩提作; 後秦三藏法師鳩摩羅什譯; 陳燕靜編輯 | 出版機構: 陳燕靜 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260128678 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 咸通 ... ]
根據姓名 羅國榮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 羅國榮 ...) | 總機電話: (07)535-2939 | 公司代號: 4417 | 產業別: 04 | 營利事業統一編號: 91871595 | 住址: 屏東縣新園鄉港西村興安路12號 | 董事長: 陳加仁 | 成立日期: 19731224 | 出表日期: 1130919 @ 上櫃公司基本資料 |
| 電話: 05-2857256 | 地址: 嘉義市西區美源里美源街72號 | 主祀神祇: 協天大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 羅國榮 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區福興里五權一路7號6樓之7 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 276輻射及電子醫學設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 公司電話: 尚無資料 | 產業範疇: 醫療器材產業 | 統一編號: 27395391 | 臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號3樓之3 @ 臺北市生技廠商企業名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 浩宇股份有限公司 | 統一編號: 23969071 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 錩宏工程有限公司 | 統一編號: 24234247 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 博圓生技有限公司 | 統一編號: 27395391 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 95400 | 所代表法人: | 測驗出版股份有限公司 | 統一編號: 29034248 @ 董監事資料集 |
總機電話: (07)535-2939 | 公司代號: 4417 | 產業別: 04 | 營利事業統一編號: 91871595 | 住址: 屏東縣新園鄉港西村興安路12號 | 董事長: 陳加仁 | 成立日期: 19731224 | 出表日期: 1130919 @ 上櫃公司基本資料 |
電話: 05-2857256 | 地址: 嘉義市西區美源里美源街72號 | 主祀神祇: 協天大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 羅國榮 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區福興里五權一路7號6樓之7 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 276輻射及電子醫學設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
公司電話: 尚無資料 | 產業範疇: 醫療器材產業 | 統一編號: 27395391 | 臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號3樓之3 @ 臺北市生技廠商企業名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 浩宇股份有限公司 | 統一編號: 23969071 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 錩宏工程有限公司 | 統一編號: 24234247 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 博圓生技有限公司 | 統一編號: 27395391 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 95400 | 所代表法人: | 測驗出版股份有限公司 | 統一編號: 29034248 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 羅國榮 ... ]
名稱 咸通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 咸通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
咸通股份有限公司 臺北市大安區新生南路1段161巷4之1號 | 羅國榮 | 90571584 | 核准設立 |
咸通企業有限公司 臺北市文山區興隆路4段195巷11號3樓 | | 23291389 | 廢止 (文號: 2005-10-26 府建商字 第09406430600號) |
咸通有限公司 新北市新店區如意街九五號一樓 | | 97406152 | 廢止 (文號: 2011-12-28 北府經登字 第1005093374號) |
咸通股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區新生南路1段161巷4之1號 | 負責人: 羅國榮 | 統編: 90571584 | 核准設立 |
咸通企業有限公司 登記地址: 臺北市文山區興隆路4段195巷11號3樓 | 統編: 23291389 | 廢止 (文號: 2005-10-26 府建商字 第09406430600號) |
咸通有限公司 登記地址: 新北市新店區如意街九五號一樓 | 統編: 97406152 | 廢止 (文號: 2011-12-28 北府經登字 第1005093374號) |
姓名 羅國榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 羅國榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫榮工程行 嘉義市西區美源里美源街122號一樓 | 羅國榮 | 98864367 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110172189) |
綠益有機企業社 高雄市鳳山區忠義里青年路1段340號1樓(騎樓除外) | 羅國榮 | 10454944 | 歇業 - 獨資 |
博圓生技有限公司 臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號3樓之3 | 羅國榮 | 27395391 | 核准設立 |
出外人小吃店 新北市三重區環河南路221巷4號1樓 | 羅國榮 | 13374918 | 歇業 - 獨資 |
菩提小吃店 臺北市士林區福港街170號1樓 | 羅國榮 | 14331065 | 廢止 - 獨資 |
大開企業社 新北市新店區新和街78號2樓(現場僅供辦公室使用) | 羅國榮 | 15544972 | 歇業 - 獨資 |
夏娃便利商店 嘉義市西區劉厝里自強街87號一樓 | 羅國榮 | 19395123 | 歇業 - 獨資 |
錩宏工程有限公司 基隆市七堵區六堵里工建路122號9樓 | 羅國榮 | 24234247 | 核准設立 |
鑫榮工程行 登記地址: 嘉義市西區美源里美源街122號一樓 | 負責人: 羅國榮 | 統編: 98864367 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110172189) |
綠益有機企業社 登記地址: 高雄市鳳山區忠義里青年路1段340號1樓(騎樓除外) | 負責人: 羅國榮 | 統編: 10454944 | 歇業 - 獨資 |
博圓生技有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號3樓之3 | 負責人: 羅國榮 | 統編: 27395391 | 核准設立 |
出外人小吃店 登記地址: 新北市三重區環河南路221巷4號1樓 | 負責人: 羅國榮 | 統編: 13374918 | 歇業 - 獨資 |
菩提小吃店 登記地址: 臺北市士林區福港街170號1樓 | 負責人: 羅國榮 | 統編: 14331065 | 廢止 - 獨資 |
大開企業社 登記地址: 新北市新店區新和街78號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 羅國榮 | 統編: 15544972 | 歇業 - 獨資 |
夏娃便利商店 登記地址: 嘉義市西區劉厝里自強街87號一樓 | 負責人: 羅國榮 | 統編: 19395123 | 歇業 - 獨資 |
錩宏工程有限公司 登記地址: 基隆市七堵區六堵里工建路122號9樓 | 負責人: 羅國榮 | 統編: 24234247 | 核准設立 |
[ 查詢所有 羅國榮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
|