徐嘉德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐嘉德的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是宸歆有限公司, 統一編號是90574739.
根據名稱 宸歆 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 宸歆 ...) | 食品業者登錄字號: D-110452615-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 10452615 | 台南市安平區王城里安北路141之6號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: D-110452615-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 10452615 | 台南市安平區安北路141號之6(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照B據點 |
食品業者登錄字號: D-110452615-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 10452615 | 台南市安平區王城里安北路141之6號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: D-110452615-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 10452615 | 台南市安平區安北路141號之6(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354874 | 機構負責人姓名: 劉宸歆 | 機構代碼: 2X1000011 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣草屯鎮玉峰里自由街55號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 宸歆 ... ]
根據姓名 徐嘉德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 徐嘉德 ...) | 總機電話: 03-2120088 | 公司代號: 5457 | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 23866949 | 住址: 桃園市龜山區民生北路一段568號 | 董事長: 蔡鎮隆 | 成立日期: 19901016 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嘉生醫研發股份有限公司 | 統一編號: 54273219 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12352369 | 所代表法人: 立康企管顧問股份有限公司 | 宣德科技股份有限公司 | 統一編號: 23866949 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 光隆實業股份有限公司 | 統一編號: 33111800 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 294500 | 所代表法人: | 興澄股份有限公司 | 統一編號: 42742217 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22871762 | 所代表法人: 薩摩亞商新貴投資有限公司 | 和麗投資有限公司 | 統一編號: 69275572 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 偉訓科技股份有限公司 | 統一編號: 69577160 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恩帝科技股份有限公司 | 統一編號: 86739843 @ 董監事資料集 |
總機電話: 03-2120088 | 公司代號: 5457 | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 23866949 | 住址: 桃園市龜山區民生北路一段568號 | 董事長: 蔡鎮隆 | 成立日期: 19901016 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嘉生醫研發股份有限公司 | 統一編號: 54273219 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12352369 | 所代表法人: 立康企管顧問股份有限公司 | 宣德科技股份有限公司 | 統一編號: 23866949 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 光隆實業股份有限公司 | 統一編號: 33111800 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 294500 | 所代表法人: | 興澄股份有限公司 | 統一編號: 42742217 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22871762 | 所代表法人: 薩摩亞商新貴投資有限公司 | 和麗投資有限公司 | 統一編號: 69275572 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 偉訓科技股份有限公司 | 統一編號: 69577160 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 恩帝科技股份有限公司 | 統一編號: 86739843 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐嘉德 ... ]
名稱 宸歆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 宸歆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宸歆豆花店 臺南市安平區王城里安北路141之6號1樓 | 蘇樂庭 | 10452615 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100044382) |
宸歆豆花店 高雄市三民區明誠一路583號 | 蘇雅菱 | 47658147 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060636500) |
多多貓宸歆商行 臺中市北區新北里一中街138之27號1樓 | 陳怡如 | 72537754 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108609262) |
宸歆工程行 彰化縣北斗鎮西德里中山路1段138巷24號1樓 | 羅翊嘉 | 80030086 | 核准設立 - 獨資 |
宸歆茶行 屏東縣屏東市中正里廣東路608號1樓 | 周苡萱 | 89066378 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11125007900) |
宸歆有限公司 新北市中和區中正路700號15樓之2 | 徐嘉德 | 90574739 | 核准設立 |
宸歆企業社 臺中市北區健行里忠太西路53號1樓 | 范郡凌 | 94529743 | 核准設立 - 獨資 |
宸歆豆花店 高雄市三民區明誠一路583號 | 蘇樂庭 | 91519670 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160171400) |
宸歆豆花店 登記地址: 臺南市安平區王城里安北路141之6號1樓 | 負責人: 蘇樂庭 | 統編: 10452615 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100044382) |
宸歆豆花店 登記地址: 高雄市三民區明誠一路583號 | 負責人: 蘇雅菱 | 統編: 47658147 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060636500) |
多多貓宸歆商行 登記地址: 臺中市北區新北里一中街138之27號1樓 | 負責人: 陳怡如 | 統編: 72537754 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108609262) |
宸歆工程行 登記地址: 彰化縣北斗鎮西德里中山路1段138巷24號1樓 | 負責人: 羅翊嘉 | 統編: 80030086 | 核准設立 - 獨資 |
宸歆茶行 登記地址: 屏東縣屏東市中正里廣東路608號1樓 | 負責人: 周苡萱 | 統編: 89066378 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11125007900) |
宸歆有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路700號15樓之2 | 負責人: 徐嘉德 | 統編: 90574739 | 核准設立 |
宸歆企業社 登記地址: 臺中市北區健行里忠太西路53號1樓 | 負責人: 范郡凌 | 統編: 94529743 | 核准設立 - 獨資 |
宸歆豆花店 登記地址: 高雄市三民區明誠一路583號 | 負責人: 蘇樂庭 | 統編: 91519670 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160171400) |
[ 查詢所有 宸歆 ... ]
姓名 徐嘉德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 徐嘉德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉德農產行 臺中市大安區南庄里南海路22號1樓 | 徐嘉德 | 82436636 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110874280) |
信嘉生醫研發股份有限公司 新北市中和區中正路700號15樓之2 | 徐嘉德 | 54273219 | 核准設立 |
赫資通訊行 臺中市大甲區順天里蔣公路192號一樓 | 徐嘉德 | 17393520 | 歇業 - 獨資 |
和麗投資有限公司 新北市中和區中正路700號15樓之2 | 徐嘉德 | 69275572 | 核准設立 |
和陞汽車商行 新北市鶯歌區鶯桃路336號(1樓) | 徐嘉德 | 82314330 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088115332) |
嘉德農產行 登記地址: 臺中市大安區南庄里南海路22號1樓 | 負責人: 徐嘉德 | 統編: 82436636 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110874280) |
信嘉生醫研發股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路700號15樓之2 | 負責人: 徐嘉德 | 統編: 54273219 | 核准設立 |
赫資通訊行 登記地址: 臺中市大甲區順天里蔣公路192號一樓 | 負責人: 徐嘉德 | 統編: 17393520 | 歇業 - 獨資 |
和麗投資有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路700號15樓之2 | 負責人: 徐嘉德 | 統編: 69275572 | 核准設立 |
和陞汽車商行 登記地址: 新北市鶯歌區鶯桃路336號(1樓) | 負責人: 徐嘉德 | 統編: 82314330 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088115332) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
|