江聰敏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江聰敏的職稱是監察人, 持有股份數是102000, 公司名稱是統用企業股份有限公司, 統一編號是90580900.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 612000 | 所代表法人: | 統用企業股份有限公司 | 統一編號: 90580900 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 612000 | 所代表法人: | 統用企業股份有限公司 | 統一編號: 90580900 |
[ 搜尋所有相關: 江聰敏 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 江聰敏 ...) | 食品業者登錄字號: B-190580900-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90580900 | 台中市豐原區豐東路316號1樓 |
| 食品業者登錄字號: B-190580900-00001-1 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 90580900 | 台中市豐原區豐東路349號旁 |
食品業者登錄字號: B-190580900-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90580900 | 台中市豐原區豐東路316號1樓 |
食品業者登錄字號: B-190580900-00001-1 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 90580900 | 台中市豐原區豐東路349號旁 |
[ 搜尋所有相關: 江聰敏 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 統用企業 資料。
[ 搜尋所有 統用企業 ... ]
根據姓名 江聰敏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江聰敏 ...) | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/09/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0907-818662 | 機構負責人姓名: 江聰敏 | 機構代碼: 2X0900008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉東門村正義路62號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 江聰敏 ... ]
名稱 統用企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 統用企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
統用企業股份有限公司 臺中市豐原區豐東路316號1樓 | 江少峯 | 90580900 | 核准設立 |
統用企業社 苗栗縣竹南鎮山佳里一六鄰民安街一一巷一九號 | 曾錦土 | 76933116 | 撤銷 - 獨資 |
統用企業有限公司 高雄市前鎮區瑞隆里瑞東二街9號 | | 81135921 | 撤銷 (文號: 1989-6-19 建二公字 第74182號) |
統用企業社 新竹市北區曲溪里中華路3段52號 | 曾錦土 | 78248507 | 歇業 - 獨資 |
統用企業股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐東路316號1樓 | 負責人: 江少峯 | 統編: 90580900 | 核准設立 |
統用企業社 登記地址: 苗栗縣竹南鎮山佳里一六鄰民安街一一巷一九號 | 負責人: 曾錦土 | 統編: 76933116 | 撤銷 - 獨資 |
統用企業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區瑞隆里瑞東二街9號 | 統編: 81135921 | 撤銷 (文號: 1989-6-19 建二公字 第74182號) |
統用企業社 登記地址: 新竹市北區曲溪里中華路3段52號 | 負責人: 曾錦土 | 統編: 78248507 | 歇業 - 獨資 |
姓名 江聰敏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 江聰敏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠昌機械實業社 彰化縣員林市三義里莒光路161巷54號 | 江聰敏 | 18203246 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110819077) |
懷香食堂 臺南市白河區關嶺里關子嶺65之4號1樓 | 江聰敏 | 26457355 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030110494) |
冠昌機械實業社 登記地址: 彰化縣員林市三義里莒光路161巷54號 | 負責人: 江聰敏 | 統編: 18203246 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110819077) |
懷香食堂 登記地址: 臺南市白河區關嶺里關子嶺65之4號1樓 | 負責人: 江聰敏 | 統編: 26457355 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030110494) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
|