吳文宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳文宏的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是力仁有限公司, 統一編號是90626363.
| 統一編號: 90626363 | 電話號碼: 02-89681996 | 新北市板橋區府中路50之4號 |
統一編號: 90626363 | 電話號碼: 02-89681996 | 新北市板橋區府中路50之4號 |
[ 搜尋所有相關: 吳文宏 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 力仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 力仁 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| (中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 02- 2256-2380 | 是否收費: Y | 活動地點: 中山區民權東路三段2號7樓( 本住SHOULD) | 開始日期: 20211023 | 結束日期: 20211023 | 發起單位: AIESEC國際經濟商管學生會 臺大分會 窗口 | 主辦單位: AIESEC國際經濟商管學生會 臺大分會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
(中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 02- 2256-2380 | 是否收費: Y | 活動地點: 中山區民權東路三段2號7樓( 本住SHOULD) | 開始日期: 20211023 | 結束日期: 20211023 | 發起單位: AIESEC國際經濟商管學生會 臺大分會 窗口 | 主辦單位: AIESEC國際經濟商管學生會 臺大分會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
[ 搜尋所有 力仁 ... ]
根據姓名 吳文宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳文宏 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏佳開發投資股份有限公司 | 統一編號: 28575667 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 銓宏資源股份有限公司 | 統一編號: 53481787 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 宏舍設計室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 90379200 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備、303汽車零件、319未分類其他運輸工具及其零件、331育樂用品 | 統一編號: 50828975 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大肚區新興里沙田路2段2巷21之7號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 葛瑪蘭通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20080203 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 南和遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190114 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 宗和通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20120305 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 大朋巴士遊覽股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20211212 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏佳開發投資股份有限公司 | 統一編號: 28575667 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 銓宏資源股份有限公司 | 統一編號: 53481787 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 宏舍設計室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 90379200 @ 董監事資料集 |
主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備、303汽車零件、319未分類其他運輸工具及其零件、331育樂用品 | 統一編號: 50828975 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大肚區新興里沙田路2段2巷21之7號 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 葛瑪蘭通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20080203 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 南和遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190114 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 宗和通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20120305 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 大朋巴士遊覽股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20211212 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 吳文宏 ... ]
力仁實業廠 | 地址: 台南市仁德區二仁路一段6號 | 電話: 06-266-1056 |
力仁食品廠 | 地址: 台中市龍井區龍崗里竹師路二段112巷3號1樓 | 電話: 04-2635-3308 |
力仁牙醫診所 | 地址: 台北市大安區大安路二段27巷1號2樓之1 | 電話: 02-2705-3466 |
力仁內外科醫院 | 地址: 高雄市三民區正忠路198號 | 電話: 07-389-7668 |
梁力仁診所 | 地址: 南投縣南投市彰南路二段391號 | 電話: 049-220-2155 |
力仁企業有限公司 | 地址: 新北市三重區中正北路518號6樓 | 電話: 02-2987-8474 |
蕭力仁建築師事務所 | 地址: 台北市大安區復興南路二段84號12樓之1 | 電話: 02-2707-1269 |
力仁工程行 | 地址: 台北市信義區福德街56號1樓 | 電話: 02-2346-0228 |
力仁工作所 | 地址: 高雄市橋頭區秀正路7號 | 電話: 07-611-3270 |
力仁印刷企業有限公司 | 地址: 嘉義市興業西路393號 | 電話: 05-285-5729 |
名稱 力仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 力仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
力仁實業廠 臺南市仁德區保安里二仁路1段6號 | 黃耀進 | 73625208 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1120045504) |
力仁咖哩飯 高雄市三民區覺民路85號1樓 | 許力仁 | 93302310 | 核准設立 - 獨資 |
林園活力仁愛美芝城餐坊 高雄市林園區王公里仁愛路271號一樓 | 林麗燕 | 82757637 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861737900) |
力仁工程行 臺北市信義區福德街56號 | 鍾志德 | 48927514 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094105413) |
力仁投資有限公司 新北市土城區福安街120號 | 蘇宗仁 | 80092001 | 核准設立 |
力仁資科股份有限公司 臺北市中正區重慶南路1段57號6樓之14 | 李保宏 | 28641266 | 核准設立 |
力仁工程有限公司 高雄市左營區菜公一路62巷2號3樓 | 歐陽宏忠 | 53583975 | 核准設立 |
力仁印刷企業有限公司 嘉義市西區福民里興業西路393號 | 陳麗圭 | 84547525 | 核准設立 |
力仁實業廠 登記地址: 臺南市仁德區保安里二仁路1段6號 | 負責人: 黃耀進 | 統編: 73625208 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1120045504) |
力仁咖哩飯 登記地址: 高雄市三民區覺民路85號1樓 | 負責人: 許力仁 | 統編: 93302310 | 核准設立 - 獨資 |
林園活力仁愛美芝城餐坊 登記地址: 高雄市林園區王公里仁愛路271號一樓 | 負責人: 林麗燕 | 統編: 82757637 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861737900) |
力仁工程行 登記地址: 臺北市信義區福德街56號 | 負責人: 鍾志德 | 統編: 48927514 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094105413) |
力仁投資有限公司 登記地址: 新北市土城區福安街120號 | 負責人: 蘇宗仁 | 統編: 80092001 | 核准設立 |
力仁資科股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段57號6樓之14 | 負責人: 李保宏 | 統編: 28641266 | 核准設立 |
力仁工程有限公司 登記地址: 高雄市左營區菜公一路62巷2號3樓 | 負責人: 歐陽宏忠 | 統編: 53583975 | 核准設立 |
力仁印刷企業有限公司 登記地址: 嘉義市西區福民里興業西路393號 | 負責人: 陳麗圭 | 統編: 84547525 | 核准設立 |
[ 查詢所有 力仁 ... ]
姓名 吳文宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳文宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫宏企業社 雲林縣水林鄉水北村水林路30號一樓 | 吳文宏 | 82490384 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080028398) |
宏一汽車材料企業社 宜蘭縣冬山鄉東城村香中路272號一樓 | 吳文宏 | 26570856 | 核准設立 - 獨資 |
宏佳開發投資股份有限公司 桃園市中壢區成章一街176號1樓 | 吳文宏 | 28575667 | 核准設立 |
銓宏資材有限公司 臺中市沙鹿區三鹿里保寧路18號7樓之3 | 吳文宏 | 42884806 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-19) |
宏獅投資有限公司 臺北市松山區南京東路3段346之2號9樓 | 吳文宏 | 54660083 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-27) |
宏舍設計室內裝修設計有限公司 臺北市大同區長安西路150號14樓 | 吳文宏 | 90379200 | 核准設立 |
宏一汽車修理廠 宜蘭縣冬山鄉東城村香中路272號一樓 | 吳文宏 | 26570080 | 歇業 - 獨資 |
宏達企業行 嘉義市西區福全里友愛路7巷9號1樓 | 吳文宏 | 76833931 | 歇業 - 獨資 |
鑫宏企業社 登記地址: 雲林縣水林鄉水北村水林路30號一樓 | 負責人: 吳文宏 | 統編: 82490384 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080028398) |
宏一汽車材料企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉東城村香中路272號一樓 | 負責人: 吳文宏 | 統編: 26570856 | 核准設立 - 獨資 |
宏佳開發投資股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區成章一街176號1樓 | 負責人: 吳文宏 | 統編: 28575667 | 核准設立 |
銓宏資材有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區三鹿里保寧路18號7樓之3 | 負責人: 吳文宏 | 統編: 42884806 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-19) |
宏獅投資有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段346之2號9樓 | 負責人: 吳文宏 | 統編: 54660083 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-27) |
宏舍設計室內裝修設計有限公司 登記地址: 臺北市大同區長安西路150號14樓 | 負責人: 吳文宏 | 統編: 90379200 | 核准設立 |
宏一汽車修理廠 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉東城村香中路272號一樓 | 負責人: 吳文宏 | 統編: 26570080 | 歇業 - 獨資 |
宏達企業行 登記地址: 嘉義市西區福全里友愛路7巷9號1樓 | 負責人: 吳文宏 | 統編: 76833931 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳文宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|