邱世章
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱世章的職稱是董事長, 持有股份數是1010000, 所代表法人是瑞士商 Büchi Labortechnik AG, 公司名稱是台灣步琦股份有限公司, 統一編號是90632029.
董監事資料集 資料集的 邱世章 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 邱世章 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1010000 | 所代表法人: 瑞士商 Büchi Labortechnik AG | 台灣步琦股份有限公司 | 統一編號: 90632029 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1010000 | 所代表法人: 瑞士商 Büchi Labortechnik AG | 台灣步琦股份有限公司 | 統一編號: 90632029 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1010000 | 所代表法人: 瑞士商 Büchi Labortechnik AG | 台灣步琦股份有限公司 | 統一編號: 90632029 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1010000 | 所代表法人: 瑞士商 Büchi Labortechnik AG | 台灣步琦股份有限公司 | 統一編號: 90632029 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1010000 | 所代表法人: 瑞士商 Büchi Labortechnik AG | 台灣步琦股份有限公司 | 統一編號: 90632029 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1010000 | 所代表法人: 瑞士商 Büchi Labortechnik AG | 台灣步琦股份有限公司 | 統一編號: 90632029 |
[ 搜尋所有相關: 邱世章 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 90632029 | 電話號碼: 02-87913339 | 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 |
統一編號: 90632029 | 電話號碼: 02-87913339 | 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 邱世章 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 台灣步琦 資料。
[ 搜尋所有 台灣步琦 ... ]
根據姓名 邱世章 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱世章 ...) | (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 @ 文化部研習課程 |
| 主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 60290138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉張厝村張厝一巷四五號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 詮達通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090324 @ 遊覽車駕駛資料 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 @ 文化部研習課程 |
主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 60290138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉張厝村張厝一巷四五號 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 詮達通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090324 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 邱世章 ... ]
名稱 台灣步琦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣步琦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣步琦股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 | 邱世章 | 90632029 | 核准設立 |
台灣步琦股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 | 負責人: 邱世章 | 統編: 90632029 | 核准設立 |
姓名 邱世章 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 邱世章)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
科寶投資股份有限公司 彰化縣社頭鄉松竹村社石路935號3樓 | 邱世章 | 42572418 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-22) |
首華建設股份有限公司 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路三段88號1樓 | 邱世章 | 57197432 | 核准設立 |
業鴻企業有限公司 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 | 邱世章 | 60290138 | 核准設立 |
觀心藝術坊 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段211巷15號1樓 | 邱世章 | 72567877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001432) |
科寶投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉松竹村社石路935號3樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 42572418 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-22) |
首華建設股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路三段88號1樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 57197432 | 核准設立 |
業鴻企業有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 | 負責人: 邱世章 | 統編: 60290138 | 核准設立 |
觀心藝術坊 登記地址: 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段211巷15號1樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 72567877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001432) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|