陳思羿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳思羿的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是正翔有限公司, 統一編號是90642856.
根據名稱 正翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 正翔 ...) | 紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/19 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/19 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 22055491 | 電話號碼: 02-22219775 | 新北市中和區中正路961號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/19 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/19 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 22055491 | 電話號碼: 02-22219775 | 新北市中和區中正路961號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 正翔 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 逸達宸有限公司 | 統一編號: 96759488 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 逸達宸有限公司 | 統一編號: 96759488 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳思羿 ... ]
正翔航空貨運承攬有限公司 | 地址: 桃園市大園區航翔路107號2023室 | 電話: 03-399-2355 |
正翔文具行 | 地址: 高雄市仁武區中正路38號 | 電話: 07-371-1586 |
正翔咱的店(仁武店) | 地址: 高雄市仁武區中正路38號 | 電話: 07-371-0991 |
正翔玻璃工藝有限公司 | 地址: 苗栗縣頭份市自強路126號1樓 | 電話: 037-665-980 |
正翔文具行 | 地址: 台南市中西區永福路二段52號 | 電話: 06-221-3408 |
正翔診所 | 地址: 新竹縣新豐鄉建興路二段753號 | 電話: 03-557-6671 |
正翔實業社 | 地址: 新北市鶯歌區文化路324巷8弄4衖7號 | 電話: 02-2670-6061 |
正翔營造股份有限公司 | 地址: 台北市松山區敦化北路222巷6弄1號1樓 | 電話: 02-2546-6899 |
正翔營造股份有限公司 | 地址: 新北市林口區中湖70號1樓 | 電話: 02-8601-1829 |
正翔營造股份有限公司 | 地址: 屏東縣屏東市屏東市林邊仁和路128號 | 電話: 08-875-2015 |
名稱 正翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 正翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正翔企業社 宜蘭縣三星鄉尾塹村日興一路157號一樓 | 林正翔 | 87383953 | 核准設立 - 獨資 |
正翔投資有限公司 高雄市苓雅區中正一路120號4樓之4 | 王豐銓 | 16475615 | 核准設立 |
正翔企業有限公司 新北市中和區中正路961號6樓 | 林國栝 | 22055491 | 核准設立 |
正翔車業 新竹縣湖口鄉中正村達生八街60號1樓 | 張謙政 | 72706012 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060302791) |
正翔國際企業有限公司 臺北市中正區中華路2段143號1樓 | 黃惠琪 | 80501694 | 核准設立 |
正翔商行 臺中市中區綠川里雙十路一段15號2樓 | 盧正章 | 10987006 | 核准設立 - 獨資 |
正翔企業 花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠2街9號1樓 | 林德正 | 37998863 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120039054) |
正翔企業社 彰化縣大村鄉加錫村加錫二巷23之20號 | 簡正元 | 45386599 | 核准設立 - 獨資 |
正翔企業社 登記地址: 宜蘭縣三星鄉尾塹村日興一路157號一樓 | 負責人: 林正翔 | 統編: 87383953 | 核准設立 - 獨資 |
正翔投資有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區中正一路120號4樓之4 | 負責人: 王豐銓 | 統編: 16475615 | 核准設立 |
正翔企業有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路961號6樓 | 負責人: 林國栝 | 統編: 22055491 | 核准設立 |
正翔車業 登記地址: 新竹縣湖口鄉中正村達生八街60號1樓 | 負責人: 張謙政 | 統編: 72706012 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060302791) |
正翔國際企業有限公司 登記地址: 臺北市中正區中華路2段143號1樓 | 負責人: 黃惠琪 | 統編: 80501694 | 核准設立 |
正翔商行 登記地址: 臺中市中區綠川里雙十路一段15號2樓 | 負責人: 盧正章 | 統編: 10987006 | 核准設立 - 獨資 |
正翔企業 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠2街9號1樓 | 負責人: 林德正 | 統編: 37998863 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120039054) |
正翔企業社 登記地址: 彰化縣大村鄉加錫村加錫二巷23之20號 | 負責人: 簡正元 | 統編: 45386599 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 正翔 ... ]
姓名 陳思羿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳思羿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正翔有限公司 臺中市烏日區九德里中華路203巷2弄26號2樓 | 陳思羿 | 90642856 | 核准設立 |
逸達宸有限公司 臺中市南屯區惠中里文心路一段378號7樓之10 | 陳思羿 | 96759488 | 核准設立 |
正翔有限公司 登記地址: 臺中市烏日區九德里中華路203巷2弄26號2樓 | 負責人: 陳思羿 | 統編: 90642856 | 核准設立 |
逸達宸有限公司 登記地址: 臺中市南屯區惠中里文心路一段378號7樓之10 | 負責人: 陳思羿 | 統編: 96759488 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
|