楊茜羽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊茜羽的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是晨寓有限公司, 統一編號是90658630.
無其他 晨寓 資料。
[ 搜尋所有 晨寓 ... ]
根據姓名 楊茜羽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊茜羽 ...) | 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1667105 | 所代表法人: 玉雨投資有限公司 | 亞果遊艇開發股份有限公司 | 統一編號: 54636681 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 暮拉多元藝術空間有限公司 | 統一編號: 90402048 @ 董監事資料集 |
| 暮拉多元藝術空間,蘇旺伸,波多野泉,山本淳平,陶綱 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 暮拉多元藝術空間,蘇旺伸,波多野泉,山本淳平,陶綱 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1667105 | 所代表法人: 玉雨投資有限公司 | 亞果遊艇開發股份有限公司 | 統一編號: 54636681 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 暮拉多元藝術空間有限公司 | 統一編號: 90402048 @ 董監事資料集 |
暮拉多元藝術空間,蘇旺伸,波多野泉,山本淳平,陶綱 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
暮拉多元藝術空間,蘇旺伸,波多野泉,山本淳平,陶綱 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 楊茜羽 ... ]
名稱 晨寓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 晨寓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晨寓有限公司 臺南市中西區淺草里國華街三段15號3樓 | 楊茜羽 | 90658630 | 核准設立 |
晨寓有限公司 登記地址: 臺南市中西區淺草里國華街三段15號3樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 90658630 | 核准設立 |
姓名 楊茜羽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 楊茜羽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
朵拉手藝材料店 臺南市中西區中正里國華街3段25號1樓 | 楊茜羽 | 10148241 | 核准設立 - 獨資 |
苡菈飾品配件有限公司 臺南市中西區中正里國華街3段15號1樓 | 楊茜羽 | 54561324 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-02) |
均享商行 新竹市東區仙水里光復路一段485巷9-1號2樓 | 楊茜羽 | 87452796 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002350) |
暮拉多元藝術空間有限公司 臺南市中西區淺草里國華街3段15號1樓 | 楊茜羽 | 90402048 | 核准設立 |
朵拉手藝材料店 登記地址: 臺南市中西區中正里國華街3段25號1樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 10148241 | 核准設立 - 獨資 |
苡菈飾品配件有限公司 登記地址: 臺南市中西區中正里國華街3段15號1樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 54561324 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-02) |
均享商行 登記地址: 新竹市東區仙水里光復路一段485巷9-1號2樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 87452796 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002350) |
暮拉多元藝術空間有限公司 登記地址: 臺南市中西區淺草里國華街3段15號1樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 90402048 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
|