洪安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪安的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是鴻安文教有限公司, 統一編號是90661831.
無其他 鴻安文教 資料。
[ 搜尋所有 鴻安文教 ... ]
根據姓名 洪安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪安 ...) | 姓名: 洪安仁 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-2269921 | 嘉義縣民雄鄉西安村長榮街九八號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)洪安慧 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)洪安慧 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許沛晴;(中華民國)洪安慧 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/09/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)許沛晴;(中華民國)洪安慧 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/09/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
姓名: 洪安仁 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-2269921 | 嘉義縣民雄鄉西安村長榮街九八號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)洪安慧 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)洪安慧 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許沛晴;(中華民國)洪安慧 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/09/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)許沛晴;(中華民國)洪安慧 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/09/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪安雅;(中華民國)康可欣;(中華民國)薛云筑;(中華民國)紀宇恩;(中華民國)陳德恩;(中華民國)林育丞;(中華民國)林勇男;(中華民國)薛馮云 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: (團隊自售)0932860385 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 洪安 ... ]
名稱 鴻安文教 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鴻安文教)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻安文教有限公司 高雄市苓雅區英明路271號7樓之1 | 洪安 | 90661831 | 核准設立 |
鴻安文教有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區英明路271號7樓之1 | 負責人: 洪安 | 統編: 90661831 | 核准設立 |
姓名 洪安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 洪安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洪愷音響有限公司 臺中市北屯區平心里文心路四段719號 | 黃洪安 | 54591045 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-02) |
甲乙工程有限公司 金門縣金城鎮東門里金山路30巷3號 | 洪安城 | 28997414 | 核准設立 |
全安工程有限公司 新北市汐止區新台五路1段159號10樓之2 | 洪安然 | 47005667 | 核准設立 |
冠順工程行 高雄市苓雅區中華四路47號9樓之2 | 洪安志 | 92137171 | 廢止 - 獨資 |
涵舍貿易有限公司 臺中市大里區永隆五街3號4樓 | 洪安渝 | 42661312 | 核准設立 |
松冷冷凍空調工程行 基隆市中正區入船里中正路一六四之一三號一樓 | 洪安森 | 74848678 | 核准設立 - 獨資 |
忠泰工程行 高雄市鳳山區六成街23號1樓 | 洪安泰 | 09595002 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461057900) |
洪愷音響有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平心里文心路四段719號 | 負責人: 黃洪安 | 統編: 54591045 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-02) |
甲乙工程有限公司 登記地址: 金門縣金城鎮東門里金山路30巷3號 | 負責人: 洪安城 | 統編: 28997414 | 核准設立 |
全安工程有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段159號10樓之2 | 負責人: 洪安然 | 統編: 47005667 | 核准設立 |
冠順工程行 登記地址: 高雄市苓雅區中華四路47號9樓之2 | 負責人: 洪安志 | 統編: 92137171 | 廢止 - 獨資 |
涵舍貿易有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆五街3號4樓 | 負責人: 洪安渝 | 統編: 42661312 | 核准設立 |
松冷冷凍空調工程行 登記地址: 基隆市中正區入船里中正路一六四之一三號一樓 | 負責人: 洪安森 | 統編: 74848678 | 核准設立 - 獨資 |
忠泰工程行 登記地址: 高雄市鳳山區六成街23號1樓 | 負責人: 洪安泰 | 統編: 09595002 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461057900) |
[ 查詢所有 洪安 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
|