郭淑靜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭淑靜的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是奕心有限公司, 統一編號是90662748.
根據名稱 奕心 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 奕心 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照B據點 |
| (中華民國)綠鋼琴音樂教室學員 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)綠鋼琴音樂教室學員 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)綠鋼琴音樂教室學員 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照B據點 |
(中華民國)綠鋼琴音樂教室學員 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)綠鋼琴音樂教室學員 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)綠鋼琴音樂教室學員 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 奕心 ... ]
根據姓名 郭淑靜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭淑靜 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中國材料科技股份有限公司 | 統一編號: 05148045 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 承立企業股份有限公司 | 統一編號: 12176411 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 中亞精密科技股份有限公司 | 統一編號: 22303561 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大中國際股份有限公司 | 統一編號: 23614542 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3335 | 所代表法人: | 合盛冷凍工業股份有限公司 | 統一編號: 34180488 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建鐵工業有限公司 | 統一編號: 53412699 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 台海車輛工業股份有限公司 | 統一編號: 84746159 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國冶金科技股份有限公司 | 統一編號: 86007967 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中國材料科技股份有限公司 | 統一編號: 05148045 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 承立企業股份有限公司 | 統一編號: 12176411 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 中亞精密科技股份有限公司 | 統一編號: 22303561 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大中國際股份有限公司 | 統一編號: 23614542 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3335 | 所代表法人: | 合盛冷凍工業股份有限公司 | 統一編號: 34180488 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建鐵工業有限公司 | 統一編號: 53412699 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 台海車輛工業股份有限公司 | 統一編號: 84746159 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國冶金科技股份有限公司 | 統一編號: 86007967 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郭淑靜 ... ]
名稱 奕心 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 奕心)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
可可蓉奕心食品工作室 桃園市中壢區過嶺里福田路26巷2號(2樓) | 卓奕任 | 02913426 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099001497) |
奕心一意商行 臺北市中正區延平南路224號1樓 | 蘇宗奕 | 93193333 | 核准設立 - 合夥 |
奕心手作烘培坊 新北市板橋區長江路3段108號(1樓) | 白沅潔 | 87311229 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118166070) |
奕心生醫科技股份有限公司 臺北市內湖區舊宗路1段159號9樓 | 林旭信 | 89166995 | 核准設立 |
奕心有限公司 臺南市新營區新東里東興路143巷8號1樓 | 郭淑靜 | 90662748 | 核准設立 |
奕心科技有限公司 新北市汐止區中興路168號15樓之10 | | 70456474 | 解散 (文號: 2010-4-9 北府經登字 第0993077803號) |
奕心行 臺北市中山區長安東路2段2號4樓 | 曾惠明 | 83906213 | 歇業 - 獨資 |
可可蓉奕心食品工作室 桃園市觀音區大同里中山路2段538―2號 | | 85418273 | |
可可蓉奕心食品工作室 登記地址: 桃園市中壢區過嶺里福田路26巷2號(2樓) | 負責人: 卓奕任 | 統編: 02913426 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099001497) |
奕心一意商行 登記地址: 臺北市中正區延平南路224號1樓 | 負責人: 蘇宗奕 | 統編: 93193333 | 核准設立 - 合夥 |
奕心手作烘培坊 登記地址: 新北市板橋區長江路3段108號(1樓) | 負責人: 白沅潔 | 統編: 87311229 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118166070) |
奕心生醫科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區舊宗路1段159號9樓 | 負責人: 林旭信 | 統編: 89166995 | 核准設立 |
奕心有限公司 登記地址: 臺南市新營區新東里東興路143巷8號1樓 | 負責人: 郭淑靜 | 統編: 90662748 | 核准設立 |
奕心科技有限公司 登記地址: 新北市汐止區中興路168號15樓之10 | 統編: 70456474 | 解散 (文號: 2010-4-9 北府經登字 第0993077803號) |
奕心行 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段2號4樓 | 負責人: 曾惠明 | 統編: 83906213 | 歇業 - 獨資 |
可可蓉奕心食品工作室 登記地址: 桃園市觀音區大同里中山路2段538―2號 | 統編: 85418273 |
[ 查詢所有 奕心 ... ]
姓名 郭淑靜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 郭淑靜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聚亨食品行 臺北市南港區研究院路2段24號1樓 | 郭淑靜 | 14325660 | 歇業 - 獨資 |
商贊吉商行 臺中市北屯區北京里進化北路28號1樓 | 郭淑靜 | 21490849 | 歇業 - 獨資 |
建鐵工業有限公司 新北市板橋區民族路87號9樓 | 郭淑靜 | 53412699 | 核准設立 |
高暉行 新北市中和區國光街?0?02巷2?7弄2?0?0號2樓 | 郭淑靜 | 66936418 | 歇業 - 獨資 |
誼婷休閒養生館 新北市樹林區保安街2段301號(1樓) | 郭淑靜 | 82207269 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108176492) |
朵茉商行 屏東縣屏東市新生里復興南路一段1巷15弄21號2樓 | 郭淑靜 | 85713508 | 核准設立 - 獨資 |
維心健康事業商行 屏東縣潮州鎮三共里延平路224號2樓 | 郭淑靜 | 89076684 | 核准設立 - 獨資 |
聚亨食品行 登記地址: 臺北市南港區研究院路2段24號1樓 | 負責人: 郭淑靜 | 統編: 14325660 | 歇業 - 獨資 |
商贊吉商行 登記地址: 臺中市北屯區北京里進化北路28號1樓 | 負責人: 郭淑靜 | 統編: 21490849 | 歇業 - 獨資 |
建鐵工業有限公司 登記地址: 新北市板橋區民族路87號9樓 | 負責人: 郭淑靜 | 統編: 53412699 | 核准設立 |
高暉行 登記地址: 新北市中和區國光街?0?02巷2?7弄2?0?0號2樓 | 負責人: 郭淑靜 | 統編: 66936418 | 歇業 - 獨資 |
誼婷休閒養生館 登記地址: 新北市樹林區保安街2段301號(1樓) | 負責人: 郭淑靜 | 統編: 82207269 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108176492) |
朵茉商行 登記地址: 屏東縣屏東市新生里復興南路一段1巷15弄21號2樓 | 負責人: 郭淑靜 | 統編: 85713508 | 核准設立 - 獨資 |
維心健康事業商行 登記地址: 屏東縣潮州鎮三共里延平路224號2樓 | 負責人: 郭淑靜 | 統編: 89076684 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭淑靜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
|