鄧秀梅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄧秀梅的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是隆泰全實業有限公司, 統一編號是90668124.
| 統一編號: 90668124 | 電話號碼: 02-23632129 | 臺北市中正區開封街1段37號11樓 |
統一編號: 90668124 | 電話號碼: 02-23632129 | 臺北市中正區開封街1段37號11樓 |
[ 搜尋所有相關: 鄧秀梅 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: A-190668124-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90668124 | 台北市中正區開封街1段37號11樓 |
食品業者登錄字號: A-190668124-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90668124 | 台北市中正區開封街1段37號11樓 |
[ 搜尋所有相關: 鄧秀梅 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 隆泰全實業 資料。
[ 搜尋所有 隆泰全實業 ... ]
根據姓名 鄧秀梅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄧秀梅 ...) | 統一編號: 24298121 | 廠商地址: 彰化縣鹿港鎮埔崙里永瑞街102號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 10401-04 | 採購單位: 國立秀水高級工業職業學校 | 採購案: 英語聽力測驗播音設備1套 | 根據: 6 犯第八十七條至第九十二條之罪,經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1121104 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1151103 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 22618680 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里中山路二段三四八巷四號五樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市中和區中原里中山路二段三四八巷四號五樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里三民路2段276號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里9號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里9號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里9號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里9號 @ 長照B據點 |
統一編號: 24298121 | 廠商地址: 彰化縣鹿港鎮埔崙里永瑞街102號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 10401-04 | 採購單位: 國立秀水高級工業職業學校 | 採購案: 英語聽力測驗播音設備1套 | 根據: 6 犯第八十七條至第九十二條之罪,經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1121104 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1151103 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 22618680 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里中山路二段三四八巷四號五樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市中和區中原里中山路二段三四八巷四號五樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里三民路2段276號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里9號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里9號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里9號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4771835 | 機構負責人姓名: 沈鄧秀梅 | 機構代碼: BF0400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區石磊里9號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 鄧秀梅 ... ]
名稱 隆泰全實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 隆泰全實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
隆泰全實業有限公司 臺北市中正區開封街1段37號11樓 | 鄧秀梅 | 90668124 | 核准設立 |
隆泰全實業有限公司 登記地址: 臺北市中正區開封街1段37號11樓 | 負責人: 鄧秀梅 | 統編: 90668124 | 核准設立 |
姓名 鄧秀梅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄧秀梅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昶達企業社 桃園縣楊梅市秀才里新江路227巷38號1樓 | 鄧秀梅 | 14380179 | 核准設立 - 獨資 |
立成行 桃園縣楊梅市楊梅里大成路157號 | 徐鄧秀梅 | 02474926 | 歇業 - 獨資 |
旭美行 桃園縣楊梅市楊梅里大成路168號1樓 | 徐鄧秀梅 | 02482101 | 歇業 - 獨資 |
泉發號 桃園縣楊梅市楊梅里大成路170號 | 徐鄧秀梅 | 43684159 | 歇業 - 獨資 |
正恆實業有限公司 新北市中和區中山路2段348巷4號5樓 | 鄧秀梅 | 22618680 | 核准設立 |
盈赫有限公司 彰化縣鹿港鎮埔崙里永瑞街102號 | 鄧秀梅 | 24298121 | 核准設立 |
興隆麵店 新北市三重區仁興街18號 | 陳鄧秀梅 | 34017493 | 歇業 - 獨資 |
明泰國際企業有限公司 新北市中和區中山路2段348巷4號5樓 | 鄧秀梅 | 80520480 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-09) |
昶達企業社 登記地址: 桃園縣楊梅市秀才里新江路227巷38號1樓 | 負責人: 鄧秀梅 | 統編: 14380179 | 核准設立 - 獨資 |
立成行 登記地址: 桃園縣楊梅市楊梅里大成路157號 | 負責人: 徐鄧秀梅 | 統編: 02474926 | 歇業 - 獨資 |
旭美行 登記地址: 桃園縣楊梅市楊梅里大成路168號1樓 | 負責人: 徐鄧秀梅 | 統編: 02482101 | 歇業 - 獨資 |
泉發號 登記地址: 桃園縣楊梅市楊梅里大成路170號 | 負責人: 徐鄧秀梅 | 統編: 43684159 | 歇業 - 獨資 |
正恆實業有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段348巷4號5樓 | 負責人: 鄧秀梅 | 統編: 22618680 | 核准設立 |
盈赫有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮埔崙里永瑞街102號 | 負責人: 鄧秀梅 | 統編: 24298121 | 核准設立 |
興隆麵店 登記地址: 新北市三重區仁興街18號 | 負責人: 陳鄧秀梅 | 統編: 34017493 | 歇業 - 獨資 |
明泰國際企業有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段348巷4號5樓 | 負責人: 鄧秀梅 | 統編: 80520480 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-09) |
[ 查詢所有 鄧秀梅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
|