吳聲慶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳聲慶的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是吳大有限公司, 統一編號是90669003.
根據名稱 吳大 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳大 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 嘉義縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
| 聯絡方式: 02-2311-1531 #2572 | 是否收費: N | 活動地點: 中正區貴陽街一段56號(東吳大學城中校區鑄秋大樓2123會議室) | 開始日期: 20230505 | 結束日期: 20230505 | 發起單位: 林先生 | 主辦單位: 東吳大學ESG永續發展研究中心 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-23 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-10 18:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市中正區貴陽街一段56號 | 地點名稱: 東吳大學 城中校區 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 主事務所所在地: 115 臺北市南港區研究院路二段128號中研院物理所四樓吳大猷紀念館 | 董事長: 吳成文 | 設立許可日期: 2001/4/9 | 主要活動地區: 北、中 | 主要業務: 一、協助管理吳大猷紀念館。二、設置吳大猷科學普及創作獎。三、設立以促進學術交流為目的之吳大猷講座及訪問學者。四、舉辦以激發青年學子研究潛力為目的之吳大猷科學營。五、其他符合本會設立宗旨之相關公益性教育... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 聯絡方式: 02-2382-5789 ext.15 | 是否收費: N | 活動地點: 中正區貴陽街一段56號(東吳大學城中校區1705實習法庭) | 開始日期: 20210410 | 結束日期: 20210410 | 發起單位: 李小姐 | 主辦單位: 東吳大學 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 嘉義縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
聯絡方式: 02-2311-1531 #2572 | 是否收費: N | 活動地點: 中正區貴陽街一段56號(東吳大學城中校區鑄秋大樓2123會議室) | 開始日期: 20230505 | 結束日期: 20230505 | 發起單位: 林先生 | 主辦單位: 東吳大學ESG永續發展研究中心 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-23 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-10 18:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市中正區貴陽街一段56號 | 地點名稱: 東吳大學 城中校區 @ 新創圓夢網活動看板 |
主事務所所在地: 115 臺北市南港區研究院路二段128號中研院物理所四樓吳大猷紀念館 | 董事長: 吳成文 | 設立許可日期: 2001/4/9 | 主要活動地區: 北、中 | 主要業務: 一、協助管理吳大猷紀念館。二、設置吳大猷科學普及創作獎。三、設立以促進學術交流為目的之吳大猷講座及訪問學者。四、舉辦以激發青年學子研究潛力為目的之吳大猷科學營。五、其他符合本會設立宗旨之相關公益性教育... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
聯絡方式: 02-2382-5789 ext.15 | 是否收費: N | 活動地點: 中正區貴陽街一段56號(東吳大學城中校區1705實習法庭) | 開始日期: 20210410 | 結束日期: 20210410 | 發起單位: 李小姐 | 主辦單位: 東吳大學 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 吳大 ... ]
根據姓名 吳聲慶 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 吳聲慶 ...)
中華郵政股份有限公司東吳大學郵局 | 地址: 台北市士林區臨溪路70號綜合大樓 | 電話: 02-2881-5624 |
吳大維皮膚科診所 | 地址: 台中市大甲區薰風里光明路83號 | 電話: 04-2680-0599 |
吳大舜 | 地址: 彰化縣彰化市新平路146號 | 電話: 04-763-6836 |
休閒小站(東吳大學店) | 地址: 台北市中正區中華路一段85巷18號 | 電話: 02-2370-3475 |
吳大姊渡假農場 | 地址: 桃園市華陵村巴凌中心路156之2號 | 電話: 03-391-2356 |
東吳大學(城中校區) | 地址: 台北市中正區貴陽街一段56號 | 電話: 02-2371-2482 |
私立東吳大學學生宿舍 | 地址: 台北市士林區臨溪路70號 | 電話: 02-2882-6110 |
私立東吳大學學生輔導中心 | 地址: 台北市中正區貴陽街一段56號2樓 | 電話: 02-2375-3903 |
私立東吳大學台北城區法學院 | 地址: 台北市中正區延平南路129巷1號 | 電話: 02-2375-1067 |
私立東吳大學台北城區 | 地址: 台北市中正區延平南路129巷4號 | 電話: 02-2311-1531 |
名稱 吳大 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳大)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳大有限公司 臺北市大安區敦化南路2段98號2樓 | 吳聲慶 | 90669003 | 核准設立 |
吳大川有限公司 新北市三重區溪尾街218巷5號2樓 | 吳進發 | 27807099 | 核准設立 |
吳大牛商號 新北市新店區安成街12號 | 吳品修 | 85434978 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
吳大玩自然工作室 臺北市松山區南京東路5段225號11樓之4 | 吳鎧亦 | 93116370 | 核准設立 - 獨資 |
吳大昌企業社 桃園市新屋區清華里快速路7段1670巷125號 | 吳俊賢 | 93810119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119002108) |
路易莎職人咖啡股份有限公司東吳大學分公司 臺北市士林區臨溪路70號 | 黃銘賢 | 83482995 | 核准設立 |
泰金玖股份有限公司東吳大學分公司 臺北市士林區臨溪路70號 | 許英正 | 85126682 | 核准設立 |
吳大慶自營計程車行 新北市永和區中正路412巷4弄10號4樓 | 吳大慶 | 02356478 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
吳大有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段98號2樓 | 負責人: 吳聲慶 | 統編: 90669003 | 核准設立 |
吳大川有限公司 登記地址: 新北市三重區溪尾街218巷5號2樓 | 負責人: 吳進發 | 統編: 27807099 | 核准設立 |
吳大牛商號 登記地址: 新北市新店區安成街12號 | 負責人: 吳品修 | 統編: 85434978 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
吳大玩自然工作室 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段225號11樓之4 | 負責人: 吳鎧亦 | 統編: 93116370 | 核准設立 - 獨資 |
吳大昌企業社 登記地址: 桃園市新屋區清華里快速路7段1670巷125號 | 負責人: 吳俊賢 | 統編: 93810119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119002108) |
路易莎職人咖啡股份有限公司東吳大學分公司 登記地址: 臺北市士林區臨溪路70號 | 負責人: 黃銘賢 | 統編: 83482995 | 核准設立 |
泰金玖股份有限公司東吳大學分公司 登記地址: 臺北市士林區臨溪路70號 | 負責人: 許英正 | 統編: 85126682 | 核准設立 |
吳大慶自營計程車行 登記地址: 新北市永和區中正路412巷4弄10號4樓 | 負責人: 吳大慶 | 統編: 02356478 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳大 ... ]
姓名 吳聲慶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 吳聲慶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銓運汽車材料商行 臺東縣池上鄉福原村慶福路九號一樓 | 吳聲慶 | 17906325 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120018842) |
銓運環境有限公司 臺東縣池上鄉福原村慶福路9號1樓 | 吳聲慶 | 54104045 | 核准設立 |
發燒娃娃坊 桃園縣龍潭鄉中山村中正路110號3樓 | 吳聲慶 | 08650907 | 歇業 - 獨資 |
發燙娃娃屋 桃園縣龍潭鄉中山村中正路110號1樓 | 吳聲慶 | 49924374 | 歇業 - 獨資 |
超難夾有限公司 臺北市松山區八德路4段678號7樓 | 吳聲慶 | 82885133 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-10) |
銓運汽車材料商行 登記地址: 臺東縣池上鄉福原村慶福路九號一樓 | 負責人: 吳聲慶 | 統編: 17906325 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120018842) |
銓運環境有限公司 登記地址: 臺東縣池上鄉福原村慶福路9號1樓 | 負責人: 吳聲慶 | 統編: 54104045 | 核准設立 |
發燒娃娃坊 登記地址: 桃園縣龍潭鄉中山村中正路110號3樓 | 負責人: 吳聲慶 | 統編: 08650907 | 歇業 - 獨資 |
發燙娃娃屋 登記地址: 桃園縣龍潭鄉中山村中正路110號1樓 | 負責人: 吳聲慶 | 統編: 49924374 | 歇業 - 獨資 |
超難夾有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段678號7樓 | 負責人: 吳聲慶 | 統編: 82885133 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-10) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
|