陳文珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳文珍的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是建瓏建設有限公司, 統一編號是90721042.
無其他 建瓏建設 資料。
[ 搜尋所有 建瓏建設 ... ]
根據姓名 陳文珍 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳文珍 ...) | (中華民國)陳文珍、竹亞軒藝術畫廊 | 活動起始日期: 2024/09/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳文珍、竹亞軒藝術畫廊 | 活動起始日期: 2024/09/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 233000 | 所代表法人: | 臺灣百鑫股份有限公司 | 統一編號: 12219880 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 313000 | 所代表法人: | 三梅企業股份有限公司 | 統一編號: 12267427 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳文珍、竹亞軒藝術畫廊 | 活動起始日期: 2024/09/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳文珍、竹亞軒藝術畫廊 | 活動起始日期: 2024/09/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 233000 | 所代表法人: | 臺灣百鑫股份有限公司 | 統一編號: 12219880 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 313000 | 所代表法人: | 三梅企業股份有限公司 | 統一編號: 12267427 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳文珍 ... ]
名稱 建瓏建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 建瓏建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建瓏建設有限公司 彰化縣員林市大饒里香山路87之11號 | 陳文珍 | 90721042 | 核准設立 |
建瓏建設有限公司 登記地址: 彰化縣員林市大饒里香山路87之11號 | 負責人: 陳文珍 | 統編: 90721042 | 核准設立 |
姓名 陳文珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳文珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
文珍商號 臺南市仁德區土庫里土庫102號 | 陳文珍 | 73652675 | 撤銷 - 獨資 |
陳瀅竹國際商行 臺中市北區賴興里北平路二段67號二樓 | 陳文珍 | 13751383 | 歇業 - 獨資 |
文進車業行 新北市三峽區中正路1段328之1號(1樓) | 陳文珍 | 41092756 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035250300) |
竹亞軒藝術畫廊 臺中市沙鹿區三鹿里自強路105巷3號 | 陳文珍 | 88522911 | 核准設立 - 獨資 |
罔帶行 屏東縣里港鄉潮厝村潮厝路85號 | 陳文珍 | 90852584 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11044135600) |
建國汽車商行 苗栗縣頭份市民族里二十鄰自強路二段二七號 | 陳文珍 | 92845625 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041001171) |
禾興茶行 新北市三重區中正南路167號 | 陳文珍 | 09858503 | 歇業 - 獨資 |
汎星企業社 苗栗縣頭份鎮成功里忠孝二路115號6樓之3 | 陳文珍 | 17332518 | 歇業 - 獨資 |
文珍商號 登記地址: 臺南市仁德區土庫里土庫102號 | 負責人: 陳文珍 | 統編: 73652675 | 撤銷 - 獨資 |
陳瀅竹國際商行 登記地址: 臺中市北區賴興里北平路二段67號二樓 | 負責人: 陳文珍 | 統編: 13751383 | 歇業 - 獨資 |
文進車業行 登記地址: 新北市三峽區中正路1段328之1號(1樓) | 負責人: 陳文珍 | 統編: 41092756 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035250300) |
竹亞軒藝術畫廊 登記地址: 臺中市沙鹿區三鹿里自強路105巷3號 | 負責人: 陳文珍 | 統編: 88522911 | 核准設立 - 獨資 |
罔帶行 登記地址: 屏東縣里港鄉潮厝村潮厝路85號 | 負責人: 陳文珍 | 統編: 90852584 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11044135600) |
建國汽車商行 登記地址: 苗栗縣頭份市民族里二十鄰自強路二段二七號 | 負責人: 陳文珍 | 統編: 92845625 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041001171) |
禾興茶行 登記地址: 新北市三重區中正南路167號 | 負責人: 陳文珍 | 統編: 09858503 | 歇業 - 獨資 |
汎星企業社 登記地址: 苗栗縣頭份鎮成功里忠孝二路115號6樓之3 | 負責人: 陳文珍 | 統編: 17332518 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳文珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|