李維庭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李維庭的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是柏庭有限公司, 統一編號是90758286.
根據名稱 柏庭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 柏庭 ...) | 公司統編: 42942593 | 花蓮縣鳳林鎮林榮里大雅街1號1樓 | 設立核准日期: 20180302 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 團體會址: 臺北市士林區中山北路7段14巷17之1號地下1樓 | 成立日期: 1040105 | 理事長: 黃柏庭 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 155136 | 所代表法人: | 銀杏餐飲股份有限公司 | 統一編號: 12943650 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1061241 | 所代表法人: | 廷地開發股份有限公司 | 統一編號: 22185558 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 廷力室內裝修股份有限公司 | 統一編號: 22644441 @ 董監事資料集 |
公司統編: 42942593 | 花蓮縣鳳林鎮林榮里大雅街1號1樓 | 設立核准日期: 20180302 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
團體會址: 臺北市士林區中山北路7段14巷17之1號地下1樓 | 成立日期: 1040105 | 理事長: 黃柏庭 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 155136 | 所代表法人: | 銀杏餐飲股份有限公司 | 統一編號: 12943650 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1061241 | 所代表法人: | 廷地開發股份有限公司 | 統一編號: 22185558 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 廷力室內裝修股份有限公司 | 統一編號: 22644441 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 柏庭 ... ]
根據姓名 李維庭 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 李維庭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 穩順冷凍股份有限公司 | 統一編號: 34251693 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 奇菲林傳播股份有限公司 | 統一編號: 80214790 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 格亞生醫股份有限公司 | 統一編號: 94149883 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 心想事成品牌孵化有限公司 | 統一編號: 96830709 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 穩順冷凍股份有限公司 | 統一編號: 34251693 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 奇菲林傳播股份有限公司 | 統一編號: 80214790 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 格亞生醫股份有限公司 | 統一編號: 94149883 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 心想事成品牌孵化有限公司 | 統一編號: 96830709 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李維庭 ... ]
柏庭園藝景觀工程行 | 地址: 新北市中和區安樂路22號 | 電話: 02-8941-7788 |
名稱 柏庭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 柏庭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏庭園藝景觀工程行 新北市中和區民利街49巷4號(1樓) | 林曉欣 | 18066377 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108161778) |
柏庭工程有限公司 高雄市鳥松區華美路91號 | 張德俞 | 23700954 | 核准設立 |
柏庭有限公司 桃園市桃園區中山里中山路624號 | 李維庭 | 90758286 | 核准設立 |
賈柏庭園餐廳 桃園市大園區田心里三六鄰照鏡五七之五號 | 楊靜之 | 34829680 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129010887) |
海柏庭院咖啡 屏東縣內埔鄉內埔村勝光路65-1號一樓 | 劉鳳敏 | 81351595 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
柏庭家居行 臺北市北投區立德路157號 | 李宇宏 | 88292376 | 核准設立 - 獨資 |
柏庭科技有限公司 新北市土城區延平街六九巷十四號三樓 | | 12722066 | 廢止 (096年11月30日 經授中字 第0963532552號) |
柏庭企業有限公司 高雄市左營區新庄仔路499巷81弄10之6號 | | 22551695 | 解散 (079年04月10日 建二公字 第03978200號) |
柏庭園藝景觀工程行 登記地址: 新北市中和區民利街49巷4號(1樓) | 負責人: 林曉欣 | 統編: 18066377 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108161778) |
柏庭工程有限公司 登記地址: 高雄市鳥松區華美路91號 | 負責人: 張德俞 | 統編: 23700954 | 核准設立 |
柏庭有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中山里中山路624號 | 負責人: 李維庭 | 統編: 90758286 | 核准設立 |
賈柏庭園餐廳 登記地址: 桃園市大園區田心里三六鄰照鏡五七之五號 | 負責人: 楊靜之 | 統編: 34829680 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129010887) |
海柏庭院咖啡 登記地址: 屏東縣內埔鄉內埔村勝光路65-1號一樓 | 負責人: 劉鳳敏 | 統編: 81351595 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
柏庭家居行 登記地址: 臺北市北投區立德路157號 | 負責人: 李宇宏 | 統編: 88292376 | 核准設立 - 獨資 |
柏庭科技有限公司 登記地址: 新北市土城區延平街六九巷十四號三樓 | 統編: 12722066 | 廢止 (096年11月30日 經授中字 第0963532552號) |
柏庭企業有限公司 登記地址: 高雄市左營區新庄仔路499巷81弄10之6號 | 統編: 22551695 | 解散 (079年04月10日 建二公字 第03978200號) |
[ 查詢所有 柏庭 ... ]
姓名 李維庭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李維庭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
維饗有限公司 新北市樹林區千歲街28巷1號4樓 | 李維庭 | 85044021 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-21) |
特驛商行 桃園市蘆竹區長興里南崁路2段267號(1樓) | 李維庭 | 92674988 | 核准設立 - 獨資 |
揚翊商行 桃園縣大園鄉林村三民路2段110號2樓 | 李維庭 | 09772800 | 歇業 - 獨資 |
金金樂商行 臺南市安平區平安里安平路334號2樓 | 李維庭 | 10804787 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
?師傅中式餐館 臺南市中西區民生里永華路1段214號1樓 | 李維庭 | 21671047 | 歇業 - 獨資 |
騰璽國際股份有限公司 臺中市西屯區朝富路213號6樓之11 | 李維庭 | 83564623 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-04) |
糖娃企業社 新北市汐止區大同路3段609號3樓之1 | 李維庭 | 85440681 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098132579) |
維饗有限公司 登記地址: 新北市樹林區千歲街28巷1號4樓 | 負責人: 李維庭 | 統編: 85044021 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-21) |
特驛商行 登記地址: 桃園市蘆竹區長興里南崁路2段267號(1樓) | 負責人: 李維庭 | 統編: 92674988 | 核准設立 - 獨資 |
揚翊商行 登記地址: 桃園縣大園鄉林村三民路2段110號2樓 | 負責人: 李維庭 | 統編: 09772800 | 歇業 - 獨資 |
金金樂商行 登記地址: 臺南市安平區平安里安平路334號2樓 | 負責人: 李維庭 | 統編: 10804787 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
?師傅中式餐館 登記地址: 臺南市中西區民生里永華路1段214號1樓 | 負責人: 李維庭 | 統編: 21671047 | 歇業 - 獨資 |
騰璽國際股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區朝富路213號6樓之11 | 負責人: 李維庭 | 統編: 83564623 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-04) |
糖娃企業社 登記地址: 新北市汐止區大同路3段609號3樓之1 | 負責人: 李維庭 | 統編: 85440681 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098132579) |
[ 查詢所有 李維庭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
|