譚仁傑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名譚仁傑的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是其寬有限公司, 統一編號是90832808.
根據名稱 其寬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 其寬 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 澎湖縣政府 | 指定登錄理由: 現況保存完整,角石築砌精緻,見證日治時期營造技術色,具稀少性、不易再現及建築史之意義,富再利用價值及潛力。 @ 文資局古蹟 |
| (中華民國)陳其寬 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳其寬 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳其寬 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳其寬 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)柯宜芸 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)柯宜芸 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)廖冠敏 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 澎湖縣政府 | 指定登錄理由: 現況保存完整,角石築砌精緻,見證日治時期營造技術色,具稀少性、不易再現及建築史之意義,富再利用價值及潛力。 @ 文資局古蹟 |
(中華民國)陳其寬 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳其寬 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳其寬 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳其寬 | 活動起始日期: 2024/04/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)柯宜芸 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)柯宜芸 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)廖冠敏 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 其寬 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 780000 | 所代表法人: | 易偉有限公司 | 統一編號: 90500884 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 780000 | 所代表法人: | 易偉有限公司 | 統一編號: 90500884 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 譚仁傑 ... ]
陳其寬建築師事務所 | 地址: 台北市中正區新生南路一段126號之8、7樓 | 電話: 02-2321-3062 |
名稱 其寬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 其寬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
其寬有限公司 臺北市士林區德行東路298號1樓 | 譚仁傑 | 90832808 | 核准設立 |
毛其寬自營計程車行 新北市中和區景新街?767巷20弄?050之?0號?0樓 | 毛其寬 | 34394876 | 核准設立 - 獨資 |
陳其寬工程顧問股份有限公司 臺北市中正區新生南路1段126之8號7樓 | | 86307964 | 廢止 (文號: 2003-11-13 府建商字 第09216283200號) |
其寬有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行東路298號1樓 | 負責人: 譚仁傑 | 統編: 90832808 | 核准設立 |
毛其寬自營計程車行 登記地址: 新北市中和區景新街?767巷20弄?050之?0號?0樓 | 負責人: 毛其寬 | 統編: 34394876 | 核准設立 - 獨資 |
陳其寬工程顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區新生南路1段126之8號7樓 | 統編: 86307964 | 廢止 (文號: 2003-11-13 府建商字 第09216283200號) |
姓名 譚仁傑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 譚仁傑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳麗仁國際貿易有限公司 新北市中和區復興路280巷35之3號 | 譚仁傑 | 24728924 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-25) |
易偉有限公司 臺北市士林區德行東路298號1樓 | 譚仁傑 | 90500884 | 核准設立 |
佳麗仁國際貿易有限公司 登記地址: 新北市中和區復興路280巷35之3號 | 負責人: 譚仁傑 | 統編: 24728924 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-25) |
易偉有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行東路298號1樓 | 負責人: 譚仁傑 | 統編: 90500884 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
|