吳宜哲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳宜哲的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是無一有限公司, 統一編號是90840390.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 莎若設計有限公司 | 統一編號: 90840390 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 莎若設計有限公司 | 統一編號: 90840390 |
[ 搜尋所有相關: 吳宜哲 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 無一 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 無一 ...) | (不分國籍)此活動無實體展演者;(法國)尼古拉斯.比安科-萊夫林Nicolas BIANCO-LEVRIN;(法國)朱莉.倫博維爾Julie REMBAUVILLE;(南韓)埃里克.歐Erick OH... | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: 節目票120元,一人一票,憑票入場,相關場次無兒童票及影友優惠票 .愛心票60元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士(憑相關證件)與陪同者限一名享愛心票優惠 【特殊場次票價】 .活動票150元... @ 電影 |
| (不分國籍)此活動無實體展演者;(法國)尼古拉斯.比安科-萊夫林Nicolas BIANCO-LEVRIN;(法國)朱莉.倫博維爾Julie REMBAUVILLE;(南韓)埃里克.歐Erick OH... | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: 節目票120元,一人一票,憑票入場,相關場次無兒童票及影友優惠票 .愛心票60元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士(憑相關證件)與陪同者限一名享愛心票優惠 【特殊場次票價】 .活動票150元... @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 國定古蹟 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定登錄理由: (一)已指定之古蹟中較具重要性:
東椗島位於中國東南沿海之樞紐位置,周邊海域海象複雜、暗礁眾多。為確保航行安全,清海關總稅務司赫德(Robert Hart)於規劃東南沿海燈塔建設計畫時,最早確定興建東... @ 文資局古蹟 |
| 名稱: 王信一 | 開放時間: 請先預約 | 電話: 089-333243 | 地址: 台東市山西路一段171號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 名稱: 王信一 | 開放時間: 請先預約 | 電話: 049-2572588 | 地址: 南投縣草屯鎮平林里健行路18號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 1 | 開放時間: 無限制 | 現狀: 1. 建築本體以右第二曲手向內傾斜較為嚴重,及護牆、曲手局部裂隙為主要損壞。
2. 灰砂材料受數百年之日照、降雨影響,部分紋飾風化較為嚴重,以致難以辨識原貌。
3. 墓塋周邊為雜草、雜木樹叢,墓體裂隙... | 歷史沿革: 陳與秀,金門陳坑(今成功)人,為陳八郎派下第八世孫,生卒年未詳,並為五房張厝房支派之開基者。此墓由陳坑陳八郎宗派五房族人祭掃,墓碑無碑文,歷代傳述墓主為其先祖陳與秀。
而據金門明代中舉第一人陳顯(字光... @ 文資局歷史建築 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)此活動無實體展演者;(法國)尼古拉斯.比安科-萊夫林Nicolas BIANCO-LEVRIN;(法國)朱莉.倫博維爾Julie REMBAUVILLE;(南韓)埃里克.歐Erick OH... | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: 節目票120元,一人一票,憑票入場,相關場次無兒童票及影友優惠票 .愛心票60元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士(憑相關證件)與陪同者限一名享愛心票優惠 【特殊場次票價】 .活動票150元... @ 電影 |
(不分國籍)此活動無實體展演者;(法國)尼古拉斯.比安科-萊夫林Nicolas BIANCO-LEVRIN;(法國)朱莉.倫博維爾Julie REMBAUVILLE;(南韓)埃里克.歐Erick OH... | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: 節目票120元,一人一票,憑票入場,相關場次無兒童票及影友優惠票 .愛心票60元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士(憑相關證件)與陪同者限一名享愛心票優惠 【特殊場次票價】 .活動票150元... @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 國定古蹟 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定登錄理由: (一)已指定之古蹟中較具重要性:
東椗島位於中國東南沿海之樞紐位置,周邊海域海象複雜、暗礁眾多。為確保航行安全,清海關總稅務司赫德(Robert Hart)於規劃東南沿海燈塔建設計畫時,最早確定興建東... @ 文資局古蹟 |
名稱: 王信一 | 開放時間: 請先預約 | 電話: 089-333243 | 地址: 台東市山西路一段171號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
名稱: 王信一 | 開放時間: 請先預約 | 電話: 049-2572588 | 地址: 南投縣草屯鎮平林里健行路18號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
1 | 開放時間: 無限制 | 現狀: 1. 建築本體以右第二曲手向內傾斜較為嚴重,及護牆、曲手局部裂隙為主要損壞。
2. 灰砂材料受數百年之日照、降雨影響,部分紋飾風化較為嚴重,以致難以辨識原貌。
3. 墓塋周邊為雜草、雜木樹叢,墓體裂隙... | 歷史沿革: 陳與秀,金門陳坑(今成功)人,為陳八郎派下第八世孫,生卒年未詳,並為五房張厝房支派之開基者。此墓由陳坑陳八郎宗派五房族人祭掃,墓碑無碑文,歷代傳述墓主為其先祖陳與秀。
而據金門明代中舉第一人陳顯(字光... @ 文資局歷史建築 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 無一 ... ]
根據姓名 吳宜哲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳宜哲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5400000 | 所代表法人: | 哲空間室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 53522295 @ 董監事資料集 |
| 電話: 03-3867733 | 總機構代號: 006 | 機構代號: 0063591 | 負責人: 吳宜哲 | 地址: 桃園市大園區中正東路47之1號1-2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 團體會址: 屏東縣潮州鎮太平路362巷2弄10號 | 成立日期: 1080130 | 理事長: 吳宜哲 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 169000 | 所代表法人: | 今日儀器股份有限公司 | 統一編號: 04987227 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5831000 | 所代表法人: | 百鳴投資股份有限公司 | 統一編號: 12184377 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 利馨股份有限公司 | 統一編號: 12226799 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 翊程室內裝修工程有限公司 | 統一編號: 45110241 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 睿鼎貿易有限公司 | 統一編號: 53866805 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5400000 | 所代表法人: | 哲空間室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 53522295 @ 董監事資料集 |
電話: 03-3867733 | 總機構代號: 006 | 機構代號: 0063591 | 負責人: 吳宜哲 | 地址: 桃園市大園區中正東路47之1號1-2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
團體會址: 屏東縣潮州鎮太平路362巷2弄10號 | 成立日期: 1080130 | 理事長: 吳宜哲 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 169000 | 所代表法人: | 今日儀器股份有限公司 | 統一編號: 04987227 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5831000 | 所代表法人: | 百鳴投資股份有限公司 | 統一編號: 12184377 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 利馨股份有限公司 | 統一編號: 12226799 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 翊程室內裝修工程有限公司 | 統一編號: 45110241 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 睿鼎貿易有限公司 | 統一編號: 53866805 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳宜哲 ... ]
萬無一濕防水抓漏工程 | 地址: 花蓮縣吉安鄉福興一街51號 | 電話: 09-3693-1008 |
無一道館 | 地址: 新北市淡水區中正東路二段125號18樓之3 | 電話: 02-2809-3409 |
名稱 無一 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 無一)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
無一一無工作室 臺中市南屯區同心里大墩六街193號7樓之3 | 陳柏潓 | 82609539 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
無一設計有限公司 臺北市中山區長安東路2段106號9樓之2 | 池佰鎮 | 83701339 | 核准設立 |
萬中無一有限公司 新北市土城區金城路3段255號5樓之12 | 何家駒 | 90674316 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-02) |
無無一生事業有限公司 臺中市南屯區同心里文心路一段186號4樓之10 | 董仕豪 | 24846324 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-27) |
無一工作室 新竹市香山區浸水里浸水街四0六巷五0號一樓(僅供辦公室使用) | 胡嘉 | 80786853 | 歇業 - 獨資 |
無一小吃店 臺北市大安區敦化南路1段236巷5號 | 黃羽翔 | 31843771 | 停業 (停業起迄日期 107年01月06日 至 108年01月05日) - 合夥 |
無一一無工作室 登記地址: 臺中市南屯區同心里大墩六街193號7樓之3 | 負責人: 陳柏潓 | 統編: 82609539 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
無一設計有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段106號9樓之2 | 負責人: 池佰鎮 | 統編: 83701339 | 核准設立 |
萬中無一有限公司 登記地址: 新北市土城區金城路3段255號5樓之12 | 負責人: 何家駒 | 統編: 90674316 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-02) |
無無一生事業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段186號4樓之10 | 負責人: 董仕豪 | 統編: 24846324 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-27) |
無一工作室 登記地址: 新竹市香山區浸水里浸水街四0六巷五0號一樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 胡嘉 | 統編: 80786853 | 歇業 - 獨資 |
無一小吃店 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段236巷5號 | 負責人: 黃羽翔 | 統編: 31843771 | 停業 (停業起迄日期 107年01月06日 至 108年01月05日) - 合夥 |
[ 查詢所有 無一 ... ]
姓名 吳宜哲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳宜哲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲空間室內裝修設計有限公司 臺北市萬華區永福街49號 | 吳宜哲 | 53522295 | 核准設立 |
哲思室內裝修設計 屏東縣潮州鎮五魁里太平路362巷2弄10號1樓 | 吳宜哲 | 88944118 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262667000) |
合作金庫商業銀行股份有限公司大園分公司 桃園市大園區中正東路47之1號1-2樓 | 吳宜哲 | 28996288 | 核准設立 |
巨魄健康休閒國際股份有限公司 臺北市萬華區柳州街31號 | 吳宜哲 | 43885661 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-01) |
翊程室內裝修工程有限公司 彰化縣秀水鄉福安村彰水路二段675巷17號1樓 | 吳宜哲 | 45110241 | 核准設立 |
柏瑞國際有限公司 臺北市松山區南京東路4段19號2樓之2 | 吳宜哲 | 52302934 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-23) |
康福生活有限公司 臺北市中山區復興北路150號10樓之7 | 吳宜哲 | 53735987 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-13) |
睿鼎貿易有限公司 桃園縣龍潭鄉中山村華南路1段63巷12弄5號1樓 | 吳宜哲 | 53866805 | 核准設立 |
哲空間室內裝修設計有限公司 登記地址: 臺北市萬華區永福街49號 | 負責人: 吳宜哲 | 統編: 53522295 | 核准設立 |
哲思室內裝修設計 登記地址: 屏東縣潮州鎮五魁里太平路362巷2弄10號1樓 | 負責人: 吳宜哲 | 統編: 88944118 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262667000) |
合作金庫商業銀行股份有限公司大園分公司 登記地址: 桃園市大園區中正東路47之1號1-2樓 | 負責人: 吳宜哲 | 統編: 28996288 | 核准設立 |
巨魄健康休閒國際股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區柳州街31號 | 負責人: 吳宜哲 | 統編: 43885661 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-01) |
翊程室內裝修工程有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉福安村彰水路二段675巷17號1樓 | 負責人: 吳宜哲 | 統編: 45110241 | 核准設立 |
柏瑞國際有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段19號2樓之2 | 負責人: 吳宜哲 | 統編: 52302934 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-23) |
康福生活有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路150號10樓之7 | 負責人: 吳宜哲 | 統編: 53735987 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-13) |
睿鼎貿易有限公司 登記地址: 桃園縣龍潭鄉中山村華南路1段63巷12弄5號1樓 | 負責人: 吳宜哲 | 統編: 53866805 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳宜哲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|