林彥廷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林彥廷的職稱是監察人, 持有股份數是5150, 公司名稱是爵豐股份有限公司, 統一編號是90840687.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 爵豐股份有限公司 | 統一編號: 90840687 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 爵豐股份有限公司 | 統一編號: 90840687 |
[ 搜尋所有相關: 林彥廷 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 林彥廷 ...) | 食品業者登錄字號: B-190840687-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90840687 | 台中市西區忠明南路303號24樓之2 |
| 食品業者登錄字號: E-190840687-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90840687 | 高雄市鼓山區大順一路115號A7-07 |
食品業者登錄字號: B-190840687-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90840687 | 台中市西區忠明南路303號24樓之2 |
食品業者登錄字號: E-190840687-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90840687 | 高雄市鼓山區大順一路115號A7-07 |
[ 搜尋所有相關: 林彥廷 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 爵豐 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 爵豐 ...) | 統一編號: 23139842 | 電話號碼: 02-23225339 | 臺北市中正區忠孝東路2段100號4樓4室 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 爵豐企業有限公司 | 統一編號: 23139842 @ 董監事資料集 |
統一編號: 23139842 | 電話號碼: 02-23225339 | 臺北市中正區忠孝東路2段100號4樓4室 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 爵豐企業有限公司 | 統一編號: 23139842 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 爵豐 ... ]
根據姓名 林彥廷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林彥廷 ...) | 連絡電話: 0931898307 | 崇德一街18號6樓 | 廠商序號: C20240611004 @ 寵物食品業者資料 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 作者: Victor Marie Hugo原著; 林彥廷等譯 | 出版機構: 林彥廷 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7208-9 (平裝, NT$250, 224面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| OID: 2.16.886.110.90003.105263 | 電話: 0913-211007 | 地址: 臺北市大安區復興南路一段342號12樓之5 | DN: o=林彥廷建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 嘉義縣溪口鄉本廳段本廳小段五八五地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: Q7004382 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| (中華民國)林彥廷;(中華民國)吳詩怡;(中華民國)玩印工作室 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/08/22 | 折扣資訊: 夏日印花T-感光製版絹印,親子組600元/2人。 @ 講座資訊 |
| (中華民國)林彥廷;(中華民國)吳詩怡;(中華民國)玩印工作室 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/08/22 | 折扣資訊: 夏日印花T-感光製版絹印,親子組600元/2人。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 采廷整合行銷有限公司 | 統一編號: 90583688 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 0931898307 | 崇德一街18號6樓 | 廠商序號: C20240611004 @ 寵物食品業者資料 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
作者: Victor Marie Hugo原著; 林彥廷等譯 | 出版機構: 林彥廷 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7208-9 (平裝, NT$250, 224面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
OID: 2.16.886.110.90003.105263 | 電話: 0913-211007 | 地址: 臺北市大安區復興南路一段342號12樓之5 | DN: o=林彥廷建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 嘉義縣溪口鄉本廳段本廳小段五八五地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: Q7004382 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
(中華民國)林彥廷;(中華民國)吳詩怡;(中華民國)玩印工作室 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/08/22 | 折扣資訊: 夏日印花T-感光製版絹印,親子組600元/2人。 @ 講座資訊 |
(中華民國)林彥廷;(中華民國)吳詩怡;(中華民國)玩印工作室 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/08/22 | 折扣資訊: 夏日印花T-感光製版絹印,親子組600元/2人。 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 采廷整合行銷有限公司 | 統一編號: 90583688 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林彥廷 ... ]
爵豐企業有限公司 | 地址: 台北市中正區忠孝東路二段100號4樓之4 | 電話: 02-2322-5339 |
名稱 爵豐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 爵豐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
爵豐企業有限公司 臺北市中正區忠孝東路2段100號4樓4室 | 蔡宏一 | 23139842 | 核准設立 |
翊爵豐有限公司 新北市蘆洲區九芎街167巷8之1號3樓 | 張月香 | 66469477 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-30) |
爵豐股份有限公司 臺中市西區忠明南路303號24樓之2 | 田乃文 | 90840687 | 核准設立 |
伯爵豐采館 南投縣埔里鎮南門里中山路二段374號一樓 | 陳雅茹 | 99845488 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100002946) |
爵豐企業有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路2段100號4樓4室 | 負責人: 蔡宏一 | 統編: 23139842 | 核准設立 |
翊爵豐有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區九芎街167巷8之1號3樓 | 負責人: 張月香 | 統編: 66469477 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-30) |
爵豐股份有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明南路303號24樓之2 | 負責人: 田乃文 | 統編: 90840687 | 核准設立 |
伯爵豐采館 登記地址: 南投縣埔里鎮南門里中山路二段374號一樓 | 負責人: 陳雅茹 | 統編: 99845488 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100002946) |
姓名 林彥廷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林彥廷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彥廷眼鏡行 臺中市西屯區何德里甘肅路一段1號一樓 | 林彥廷 | 14598057 | 歇業 - 獨資 |
冠廷舞台企業社 臺中市東區十甲里十甲北街61號1樓 | 林彥廷 | 38860818 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030717245) |
廷珮商行 桃園市中壢區永福里西園路114巷31之5號 | 林彥廷 | 82050148 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129013627) |
廷惠商行 嘉義縣民雄鄉寮頂村12鄰民權路2-10號 | 林彥廷 | 85789176 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109301805) |
采廷整合行銷有限公司 新北市新店區永業路81巷42號2樓 | 林彥廷 | 90583688 | 核准設立 |
凱廷企業社 新北市鶯歌區建國路136號2樓 | 林彥廷 | 91684214 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
阿廷小吃店 臺南市新營區太北里太子宮68號1樓 | 林彥廷 | 92481315 | 核准設立 - 獨資 |
宸廷工程有限公司 高雄市美濃區忠孝路二段42號 | 林彥廷 | 93374432 | 核准設立 |
彥廷眼鏡行 登記地址: 臺中市西屯區何德里甘肅路一段1號一樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 14598057 | 歇業 - 獨資 |
冠廷舞台企業社 登記地址: 臺中市東區十甲里十甲北街61號1樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 38860818 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030717245) |
廷珮商行 登記地址: 桃園市中壢區永福里西園路114巷31之5號 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 82050148 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129013627) |
廷惠商行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉寮頂村12鄰民權路2-10號 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 85789176 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109301805) |
采廷整合行銷有限公司 登記地址: 新北市新店區永業路81巷42號2樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 90583688 | 核准設立 |
凱廷企業社 登記地址: 新北市鶯歌區建國路136號2樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 91684214 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
阿廷小吃店 登記地址: 臺南市新營區太北里太子宮68號1樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 92481315 | 核准設立 - 獨資 |
宸廷工程有限公司 登記地址: 高雄市美濃區忠孝路二段42號 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 93374432 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林彥廷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
|