謝佩玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝佩玲的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是龍承綠能開發股份有限公司, 統一編號是90845374.
無其他 龍承綠能開發 資料。
[ 搜尋所有 龍承綠能開發 ... ]
根據姓名 謝佩玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝佩玲 ...) | 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 03 21 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/謝佩玲 | 處分機關: | 違規情節: 無違規 | 刊播日期: 11 30 2016 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: 謝佩玲/ | 處分機關: | 違規情節: 宣播未經核准之廣告 | 刊播日期: 04 1 2014 12:00AM | 刊播媒體: 露天網站 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7883373 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B41600003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣潮州鎮永春里長榮街33-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7883373 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B41600003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣潮州鎮永春里長榮街33-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7883373 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B41600003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣潮州鎮永春里長榮街33-2號 @ 長照B據點 |
| 查處情形: 處分結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: 謝佩玲/ | 處分機關: | 違規情節: 宣播未經核准之廣告 | 刊播日期: 04 1 2014 12:00AM | 刊播媒體: 露天網站 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7883373 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B41600003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣潮州鎮永春里長榮街33-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2802341分機201 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B11000010 | 機構種類: B1 | 地址全址: 南投縣仁愛鄉中正村五福巷17號 @ 長照ABC據點 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 03 21 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/謝佩玲 | 處分機關: | 違規情節: 無違規 | 刊播日期: 11 30 2016 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: 謝佩玲/ | 處分機關: | 違規情節: 宣播未經核准之廣告 | 刊播日期: 04 1 2014 12:00AM | 刊播媒體: 露天網站 @ 違規化粧品廣告資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7883373 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B41600003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣潮州鎮永春里長榮街33-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7883373 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B41600003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣潮州鎮永春里長榮街33-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7883373 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B41600003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣潮州鎮永春里長榮街33-2號 @ 長照B據點 |
查處情形: 處分結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: 謝佩玲/ | 處分機關: | 違規情節: 宣播未經核准之廣告 | 刊播日期: 04 1 2014 12:00AM | 刊播媒體: 露天網站 @ 違規化粧品廣告資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7883373 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B41600003 | 機構種類: B4 | 地址全址: 屏東縣潮州鎮永春里長榮街33-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2802341分機201 | 機構負責人姓名: 謝佩玲 | 機構代碼: B11000010 | 機構種類: B1 | 地址全址: 南投縣仁愛鄉中正村五福巷17號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 謝佩玲 ... ]
名稱 龍承綠能開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 龍承綠能開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍承綠能開發股份有限公司 高雄市左營區文自路783號3樓 | 蔡承宇 | 90845374 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
龍承綠能開發股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區文自路783號3樓 | 負責人: 蔡承宇 | 統編: 90845374 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
姓名 謝佩玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝佩玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佩玲服飾店 臺南市永康區二王里中山南路316巷18號2樓之3 | 謝佩玲 | 37563059 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030262448) |
大謝小謝生機店 臺中市南區崇倫里柳川西路一段36號1樓 | 謝佩玲 | 26979235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070866293) |
柔情年代精品屋 高雄市新興區振成里文化路86號 | 謝佩玲 | 06843197 | 歇業 - 獨資 |
菲歐娜化粧品專賣店 臺南市安平區平通里國平路591巷2號1樓 | 謝佩玲 | 09028535 | 歇業 - 獨資 |
松宏開發有限公司 高雄市新興區民生一路56號11樓之4 | 謝佩玲 | 16705320 | 核准設立 |
欣容企業行 高雄市小港區高鳳路433號 | 謝佩玲 | 17360871 | 歇業 - 獨資 |
艾瑪服飾 臺東縣臺東市民族里博愛路四四八號一樓 | 謝佩玲 | 17918265 | 核准設立 - 獨資 |
大萊影視社 臺北市松山區永吉路30巷168弄1號1樓 | 謝佩玲 | 20977668 | 歇業 - 獨資 |
佩玲服飾店 登記地址: 臺南市永康區二王里中山南路316巷18號2樓之3 | 負責人: 謝佩玲 | 統編: 37563059 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030262448) |
大謝小謝生機店 登記地址: 臺中市南區崇倫里柳川西路一段36號1樓 | 負責人: 謝佩玲 | 統編: 26979235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070866293) |
柔情年代精品屋 登記地址: 高雄市新興區振成里文化路86號 | 負責人: 謝佩玲 | 統編: 06843197 | 歇業 - 獨資 |
菲歐娜化粧品專賣店 登記地址: 臺南市安平區平通里國平路591巷2號1樓 | 負責人: 謝佩玲 | 統編: 09028535 | 歇業 - 獨資 |
松宏開發有限公司 登記地址: 高雄市新興區民生一路56號11樓之4 | 負責人: 謝佩玲 | 統編: 16705320 | 核准設立 |
欣容企業行 登記地址: 高雄市小港區高鳳路433號 | 負責人: 謝佩玲 | 統編: 17360871 | 歇業 - 獨資 |
艾瑪服飾 登記地址: 臺東縣臺東市民族里博愛路四四八號一樓 | 負責人: 謝佩玲 | 統編: 17918265 | 核准設立 - 獨資 |
大萊影視社 登記地址: 臺北市松山區永吉路30巷168弄1號1樓 | 負責人: 謝佩玲 | 統編: 20977668 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝佩玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
|