徐珮嘉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐珮嘉的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是鴻緯企業有限公司, 統一編號是90893213.
| 統一編號: 90893213 | 電話號碼: 07-7169249 | 高雄市前鎮區武德街135巷24號 |
統一編號: 90893213 | 電話號碼: 07-7169249 | 高雄市前鎮區武德街135巷24號 |
[ 搜尋所有相關: 徐珮嘉 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 鴻緯企業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 鴻緯企業 ...) | 產品中類: | 廠址: 新北市新莊區民安路四0三巷八號一樓 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 鴻緯企業股份有限公司 | 統一編號: 35947093 @ 董監事資料集 |
產品中類: | 廠址: 新北市新莊區民安路四0三巷八號一樓 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 鴻緯企業股份有限公司 | 統一編號: 35947093 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鴻緯企業 ... ]
根據姓名 徐珮嘉 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 徐珮嘉 ...) | (中華民國)徐珮嘉;(美國)Erica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)徐珮嘉;(美國)Erica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)徐珮嘉 ;(美國)Erica | 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)徐珮嘉 ;(美國)Erica | 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)徐珮嘉 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 儀鴻貿易股份有限公司 | 統一編號: 76360594 @ 董監事資料集 |
(中華民國)徐珮嘉;(美國)Erica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)徐珮嘉;(美國)Erica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)徐珮嘉 ;(美國)Erica | 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)徐珮嘉 ;(美國)Erica | 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)徐珮嘉 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 儀鴻貿易股份有限公司 | 統一編號: 76360594 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐珮嘉 ... ]
名稱 鴻緯企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鴻緯企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻緯企業有限公司 高雄市前鎮區武德街135巷24號 | 徐珮嘉 | 90893213 | 核准設立 |
鴻緯企業社 桃園市桃園區中山里泰昌十二街96號1樓 | 蔡秀晤 | 98142664 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109016202) |
鴻緯企業股份有限公司 新北市新莊區民安路四○三巷八號 | | 35947093 | 解散 (文號: 2006-5-8 經授中字 第0953214166號) |
鴻緯企業社 高雄市鳳山區老爺里老爺四街117號1樓 | 伍鴻仁 | 15530175 | 歇業 - 獨資 |
鴻緯企業社 新竹市香山區頂埔里牛埔東路53號一樓 | 王金福 | 25734450 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120004170) |
鴻緯企業社 苗栗縣苑裡鎮上館里4鄰上館63之3號 | 陳冠嘉 | 39877372 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041001938) |
鴻緯企業社 臺中市神岡區豐洲里神洲路三五巷二三號一樓 | 邱紹成 | 81992753 | 核准停業 - 獨資 |
鴻緯企業管理顧問有限公司 臺北市中山區復興北路191號4樓之3 | | 13128607 | 廢止 (101年01月30日 府產業商字 第10130293900號) |
鴻緯企業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區武德街135巷24號 | 負責人: 徐珮嘉 | 統編: 90893213 | 核准設立 |
鴻緯企業社 登記地址: 桃園市桃園區中山里泰昌十二街96號1樓 | 負責人: 蔡秀晤 | 統編: 98142664 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109016202) |
鴻緯企業股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安路四○三巷八號 | 統編: 35947093 | 解散 (文號: 2006-5-8 經授中字 第0953214166號) |
鴻緯企業社 登記地址: 高雄市鳳山區老爺里老爺四街117號1樓 | 負責人: 伍鴻仁 | 統編: 15530175 | 歇業 - 獨資 |
鴻緯企業社 登記地址: 新竹市香山區頂埔里牛埔東路53號一樓 | 負責人: 王金福 | 統編: 25734450 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120004170) |
鴻緯企業社 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮上館里4鄰上館63之3號 | 負責人: 陳冠嘉 | 統編: 39877372 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041001938) |
鴻緯企業社 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里神洲路三五巷二三號一樓 | 負責人: 邱紹成 | 統編: 81992753 | 核准停業 - 獨資 |
鴻緯企業管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路191號4樓之3 | 統編: 13128607 | 廢止 (101年01月30日 府產業商字 第10130293900號) |
[ 查詢所有 鴻緯企業 ... ]
姓名 徐珮嘉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 徐珮嘉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豆奇嬰幼兒用品行 臺中市清水區清水里文化路158號〔限一樓〕 | 徐珮嘉 | 21866789 | 歇業 - 獨資 |
格居生活選物工作室 高雄市前鎮區武德街135巷24號 | 徐珮嘉 | 82665567 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761703800) |
豆奇嬰幼兒用品行 登記地址: 臺中市清水區清水里文化路158號〔限一樓〕 | 負責人: 徐珮嘉 | 統編: 21866789 | 歇業 - 獨資 |
格居生活選物工作室 登記地址: 高雄市前鎮區武德街135巷24號 | 負責人: 徐珮嘉 | 統編: 82665567 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761703800) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
|