黃柏傑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃柏傑的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是瀛創股份有限公司, 統一編號是91014101.
根據名稱 瀛創 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 瀛創 ...) | (中華民國)黃季瀛 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃季瀛 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 47894584 | 機關所在縣市: 臺南市 | 最近異動日期: 1060314 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
(中華民國)黃季瀛 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃季瀛 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 47894584 | 機關所在縣市: 臺南市 | 最近異動日期: 1060314 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
[ 搜尋所有 瀛創 ... ]
根據姓名 黃柏傑 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 黃柏傑 ...) | 公司名稱: 新通交通有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220920 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 皇佳交通有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220920 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 四方亭有限公司 | 統一編號: 52582436 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 兆山規劃設計有限公司 | 統一編號: 83507671 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 果富有限公司 | 統一編號: 94010591 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 新通交通有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220920 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 皇佳交通有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220920 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 四方亭有限公司 | 統一編號: 52582436 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 兆山規劃設計有限公司 | 統一編號: 83507671 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 果富有限公司 | 統一編號: 94010591 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃柏傑 ... ]
名稱 瀛創 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 瀛創)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瀛創股份有限公司 臺南市北區中樓里開元路92號地下層 | 吳承翰 | 91014101 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-29) |
南瀛創意文化企業 臺南市永康區安康里中華路727巷2號13樓之3 | 林峰生 | 09123518 | 歇業 - 獨資 |
瀛創股份有限公司 登記地址: 臺南市北區中樓里開元路92號地下層 | 負責人: 吳承翰 | 統編: 91014101 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-29) |
南瀛創意文化企業 登記地址: 臺南市永康區安康里中華路727巷2號13樓之3 | 負責人: 林峰生 | 統編: 09123518 | 歇業 - 獨資 |
姓名 黃柏傑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃柏傑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃柏傑個人小貨車貨運行 新北市五股區西雲路241號3樓 | 黃柏傑 | 91210589 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108165188) |
日傑企業社 嘉義縣朴子市大葛里朴子七路200號一樓 | 黃柏傑 | 85784545 | 停業 - 獨資 |
傑益行環保社 新北市蘆洲區永樂街48號13樓 | 黃柏傑 | 91395045 | 核准設立 - 獨資 |
傑瑞工程行 南投縣埔里鎮牛眠里西安路2段76巷53弄8號(現場限作辦公室使用且不得堆棧貯存) | 黃柏傑 | 21881986 | 歇業 - 獨資 |
傑益環保企業社 新北市新莊區新北大道7段370號14樓 | 黃柏傑 | 91203047 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108163081) |
佑宜商行 新北市蘆洲區九芎街83號4樓(現場僅供辦公室使用) | 黃柏傑 | 13687138 | 歇業 - 獨資 |
耕硯貿易有限公司 新竹縣新豐鄉福興村十一股82號 | 黃柏傑 | 24649864 | 解散 (核准解散日期: 2017-09-13) |
竹戀男女養生屋 臺北市中山區林森北路622號1樓 | 黃柏傑 | 25564976 | 核准設立 - 獨資 |
黃柏傑個人小貨車貨運行 登記地址: 新北市五股區西雲路241號3樓 | 負責人: 黃柏傑 | 統編: 91210589 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108165188) |
日傑企業社 登記地址: 嘉義縣朴子市大葛里朴子七路200號一樓 | 負責人: 黃柏傑 | 統編: 85784545 | 停業 - 獨資 |
傑益行環保社 登記地址: 新北市蘆洲區永樂街48號13樓 | 負責人: 黃柏傑 | 統編: 91395045 | 核准設立 - 獨資 |
傑瑞工程行 登記地址: 南投縣埔里鎮牛眠里西安路2段76巷53弄8號(現場限作辦公室使用且不得堆棧貯存) | 負責人: 黃柏傑 | 統編: 21881986 | 歇業 - 獨資 |
傑益環保企業社 登記地址: 新北市新莊區新北大道7段370號14樓 | 負責人: 黃柏傑 | 統編: 91203047 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108163081) |
佑宜商行 登記地址: 新北市蘆洲區九芎街83號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 黃柏傑 | 統編: 13687138 | 歇業 - 獨資 |
耕硯貿易有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉福興村十一股82號 | 負責人: 黃柏傑 | 統編: 24649864 | 解散 (核准解散日期: 2017-09-13) |
竹戀男女養生屋 登記地址: 臺北市中山區林森北路622號1樓 | 負責人: 黃柏傑 | 統編: 25564976 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃柏傑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
|