李彥甫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李彥甫的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是時藝樂股份有限公司, 統一編號是91015278.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 李彥甫 ...) | 食品業者登錄字號: A-191015278-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 91015278 | 台北市大安區愛國東路三號 |
| 食品業者登錄字號: A-191015278-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 91015278 | 台北市南港區重陽路120號 |
食品業者登錄字號: A-191015278-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 91015278 | 台北市大安區愛國東路三號 |
食品業者登錄字號: A-191015278-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 91015278 | 台北市南港區重陽路120號 |
[ 搜尋所有相關: 李彥甫 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 時藝樂 資料。
[ 搜尋所有 時藝樂 ... ]
根據姓名 李彥甫 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李彥甫 ...) | (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 團體會址: 新竹市東區光復路2段101號南大門創新育成中心517室 | 成立日期: 1070426 | 理事長: 李彥甫 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1155000 | 所代表法人: 聯合報股份有限公司 | 聯經出版事業股份有限公司 | 統一編號: 04704023 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯合數位文創股份有限公司 | 時藝多媒體傳播股份有限公司 | 統一編號: 16581806 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 聯合線上股份有限公司 | 墨策國際股份有限公司 | 統一編號: 24753232 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1740470 | 所代表法人: | 莘旺投資股份有限公司 | 統一編號: 24963960 @ 董監事資料集 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
團體會址: 新竹市東區光復路2段101號南大門創新育成中心517室 | 成立日期: 1070426 | 理事長: 李彥甫 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1155000 | 所代表法人: 聯合報股份有限公司 | 聯經出版事業股份有限公司 | 統一編號: 04704023 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯合數位文創股份有限公司 | 時藝多媒體傳播股份有限公司 | 統一編號: 16581806 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 聯合線上股份有限公司 | 墨策國際股份有限公司 | 統一編號: 24753232 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1740470 | 所代表法人: | 莘旺投資股份有限公司 | 統一編號: 24963960 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李彥甫 ... ]
名稱 時藝樂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 時藝樂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
時藝樂股份有限公司 臺北市南港區重陽路120號 | 黃文德 | 91015278 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-01) |
時藝樂股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路120號 | 負責人: 黃文德 | 統編: 91015278 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-01) |
姓名 李彥甫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李彥甫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯合互動傳播股份有限公司 新北市汐止區大同路1段369號4樓 | 李彥甫 | 29072586 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-09) |
聯合數位文創股份有限公司 新北市汐止區大同路1段369號(2樓) | 李彥甫 | 65884308 | 核准設立 |
詮宇洋酒有限公司 桃園市平鎮區上海路171號1樓 | 李彥甫 | 83521505 | 核准設立 |
成樂工坊 臺南市麻豆區清水里總爺庄3之39號 | 李彥甫 | 88998922 | 核准設立 - 獨資 |
有你共創數位股份有限公司 新北市汐止區大同路1段369號(2樓) | 李彥甫 | 90463868 | 核准設立 |
優嘖國際股份有限公司 新北市汐止區大同路1段369號(2樓) | 李彥甫 | 93788171 | 核准設立 |
上威有限公司 臺北市中山區錦州街159號2樓之5 | 李彥甫 | 94132476 | 核准設立 |
翔鑫工程行 新北市三峽區民族街5巷45號(1樓) | 李彥甫 | 94872838 | 核准設立 - 獨資 |
聯合互動傳播股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路1段369號4樓 | 負責人: 李彥甫 | 統編: 29072586 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-09) |
聯合數位文創股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路1段369號(2樓) | 負責人: 李彥甫 | 統編: 65884308 | 核准設立 |
詮宇洋酒有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區上海路171號1樓 | 負責人: 李彥甫 | 統編: 83521505 | 核准設立 |
成樂工坊 登記地址: 臺南市麻豆區清水里總爺庄3之39號 | 負責人: 李彥甫 | 統編: 88998922 | 核准設立 - 獨資 |
有你共創數位股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路1段369號(2樓) | 負責人: 李彥甫 | 統編: 90463868 | 核准設立 |
優嘖國際股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路1段369號(2樓) | 負責人: 李彥甫 | 統編: 93788171 | 核准設立 |
上威有限公司 登記地址: 臺北市中山區錦州街159號2樓之5 | 負責人: 李彥甫 | 統編: 94132476 | 核准設立 |
翔鑫工程行 登記地址: 新北市三峽區民族街5巷45號(1樓) | 負責人: 李彥甫 | 統編: 94872838 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李彥甫 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
|