吳靜香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳靜香的職稱是監察人, 持有股份數是40000, 公司名稱是資群股份有限公司, 統一編號是91015663.
根據名稱 資群 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 資群 ...) | (中華民國)臺中市立圖書館西屯溪西分館、譚淑娟老師(糖糖老師)、臺中市建築師公會師資群、李佩純老師(皮皮老師) | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館西屯溪西分館、譚淑娟老師(糖糖老師)、臺中市建築師公會師資群、李佩純老師(皮皮老師) | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)Jessica、林麗娜、徐毓晴、林相如、故事方舟師資群、陳麗莉 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)Jessica、林麗娜、徐毓晴、林相如、故事方舟師資群、陳麗莉 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事方舟師資群、Connie Hsiao | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事方舟師資群、Connie Hsiao | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事方舟師資群、太陽姐姐、Connie Hsiao、李耶華 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事方舟師資群、太陽姐姐、Connie Hsiao、李耶華 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市立圖書館西屯溪西分館、譚淑娟老師(糖糖老師)、臺中市建築師公會師資群、李佩純老師(皮皮老師) | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館西屯溪西分館、譚淑娟老師(糖糖老師)、臺中市建築師公會師資群、李佩純老師(皮皮老師) | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Jessica、林麗娜、徐毓晴、林相如、故事方舟師資群、陳麗莉 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)Jessica、林麗娜、徐毓晴、林相如、故事方舟師資群、陳麗莉 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事方舟師資群、Connie Hsiao | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事方舟師資群、Connie Hsiao | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事方舟師資群、太陽姐姐、Connie Hsiao、李耶華 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事方舟師資群、太陽姐姐、Connie Hsiao、李耶華 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 資群 ... ]
根據姓名 吳靜香 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 吳靜香 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 柏欣醫療器材有限公司 | 統一編號: 53233274 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 柏欣倉儲物流有限公司 | 統一編號: 54636710 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 柏欣醫療器材有限公司 | 統一編號: 53233274 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 柏欣倉儲物流有限公司 | 統一編號: 54636710 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳靜香 ... ]
名稱 資群 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 資群)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
資群股份有限公司 臺北市大安區信義路4段170號3樓之1 | 林子超 | 91015663 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-20) |
喬豐資群有限公司 臺北市松山區基隆路1段8號16樓之1 | 曾梅全 | 83469944 | 核准設立 |
資群科技股份有限公司 臺北市松山區八德路4段245巷32弄42號7樓之1 | | 97445660 | 解散 (文號: 2012-12-14 府產業商字 第10190756000號) |
資群企業有限公司 新北市永和區民族街二七巷一七號 | 王雅蓮 | 01192961 | 廢止 (108年02月27日 新北府經司字 第1088101452號) |
台灣資群股份有限公司 臺北市內湖區新明路369號1、2樓 | | 22353610 | 撤銷 (082年05月28日 建一字 第號) |
資群電腦有限公司 新北市中和區中山路三段二號二樓 | | 89676300 | 解散 (文號: 1996-11-7 建三丑字 第085708253號) |
資群股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段170號3樓之1 | 負責人: 林子超 | 統編: 91015663 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-20) |
喬豐資群有限公司 登記地址: 臺北市松山區基隆路1段8號16樓之1 | 負責人: 曾梅全 | 統編: 83469944 | 核准設立 |
資群科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段245巷32弄42號7樓之1 | 統編: 97445660 | 解散 (文號: 2012-12-14 府產業商字 第10190756000號) |
資群企業有限公司 登記地址: 新北市永和區民族街二七巷一七號 | 負責人: 王雅蓮 | 統編: 01192961 | 廢止 (108年02月27日 新北府經司字 第1088101452號) |
台灣資群股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路369號1、2樓 | 統編: 22353610 | 撤銷 (082年05月28日 建一字 第號) |
資群電腦有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路三段二號二樓 | 統編: 89676300 | 解散 (文號: 1996-11-7 建三丑字 第085708253號) |
[ 查詢所有 資群 ... ]
姓名 吳靜香 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 吳靜香)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏欣醫療器材有限公司 高雄市路竹區大同路513巷101號1樓 | 吳靜香 | 53233274 | 核准設立 |
柏欣倉儲物流有限公司 高雄市路竹區大同路513巷101號1樓 | 吳靜香 | 54636710 | 核准設立 |
柏欣醫療器材有限公司 登記地址: 高雄市路竹區大同路513巷101號1樓 | 負責人: 吳靜香 | 統編: 53233274 | 核准設立 |
柏欣倉儲物流有限公司 登記地址: 高雄市路竹區大同路513巷101號1樓 | 負責人: 吳靜香 | 統編: 54636710 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
|