楊依璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊依璇的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是新營鋼有限公司, 統一編號是91031663.
無其他 新營鋼 資料。
[ 搜尋所有 新營鋼 ... ]
根據姓名 楊依璇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊依璇 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照B據點 |
| 電話: 426338867 | 地址鄉鎮市區: 沙鹿區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊依璇 @ 藥局基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 宏越企業股份有限公司 | 統一編號: 22620829 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 友喬投資股份有限公司 | 統一編號: 24247263 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178500 | 所代表法人: 高忻投資有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 優盛投資股份有限公司 | 統一編號: 80125609 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照B據點 |
電話: 426338867 | 地址鄉鎮市區: 沙鹿區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊依璇 @ 藥局基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 宏越企業股份有限公司 | 統一編號: 22620829 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 友喬投資股份有限公司 | 統一編號: 24247263 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 178500 | 所代表法人: 高忻投資有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 優盛投資股份有限公司 | 統一編號: 80125609 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊依璇 ... ]
名稱 新營鋼 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新營鋼)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新營鋼有限公司 臺南市新營區嘉芳里茄苳脚57之17號1樓 | 楊依璇 | 91031663 | 核准設立 |
新營鋼有限公司 登記地址: 臺南市新營區嘉芳里茄苳脚57之17號1樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 91031663 | 核准設立 |
姓名 楊依璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊依璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
首竹素塹小吃店 臺北市中山區吉林路234號1樓 | 楊依璇 | 25560893 | 歇業 - 獨資 |
不只手作室有限公司 臺北市士林區文林路144巷11號1樓 | 楊依璇 | 67007805 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-05) |
優盛投資股份有限公司 臺中市西屯區何安里臺灣大道二段910號10樓之1 | 楊依璇 | 80125609 | 核准設立 |
高忻投資有限公司 臺中市西屯區惠中路二段35號7樓之2 | 楊依璇 | 82915609 | 核准設立 |
尼特兒有限公司 臺北市大同區迪化街1段21號4樓 | 楊依璇 | 83699951 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-13) |
饌食藝工作室 臺東縣臺東市民族里正氣路372巷2號一樓 | 楊依璇 | 92428570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120101088) |
玄佑創意文化坊 新北市新莊區中正路614巷6弄11號(1樓) | 楊依璇 | 92706187 | 核准設立 - 獨資 |
首竹素塹小吃店 登記地址: 臺北市中山區吉林路234號1樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 25560893 | 歇業 - 獨資 |
不只手作室有限公司 登記地址: 臺北市士林區文林路144巷11號1樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 67007805 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-05) |
優盛投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何安里臺灣大道二段910號10樓之1 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 80125609 | 核准設立 |
高忻投資有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠中路二段35號7樓之2 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 82915609 | 核准設立 |
尼特兒有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段21號4樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 83699951 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-13) |
饌食藝工作室 登記地址: 臺東縣臺東市民族里正氣路372巷2號一樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 92428570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120101088) |
玄佑創意文化坊 登記地址: 新北市新莊區中正路614巷6弄11號(1樓) | 負責人: 楊依璇 | 統編: 92706187 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊依璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|