陳宥臻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳宥臻的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是好粉絲有限公司, 統一編號是91046321.
無其他 好粉絲 資料。
[ 搜尋所有 好粉絲 ... ]
根據姓名 陳宥臻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳宥臻 ...) | (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區水交社路335號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區水交社路335號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照B據點 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區水交社路335號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區水交社路335號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 陳宥臻 ... ]
名稱 好粉絲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 好粉絲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
好粉絲有限公司 臺北市大安區復興南路1段107巷25號1樓 | 陳宥臻 | 91046321 | 核准設立 |
好粉絲有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段107巷25號1樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 91046321 | 核准設立 |
姓名 陳宥臻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳宥臻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
琦臻名產行 花蓮縣吉安鄉永安村永安二街11號1樓 | 陳宥臻 | 82179806 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100184535) |
品臻行 新竹市東區榮光里中正路43號一樓 | 陳宥臻 | 93069192 | 核准設立 - 獨資 |
帝宥企業社 屏東縣新園鄉鹽埔村中正路308號一樓 | 陳宥臻 | 89065639 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11167001700) |
陳妮美學工作室 高雄市左營區新莊一路139號1樓 | 陳宥臻 | 88084243 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262322500) |
綺騰服飾 臺南市永康區北灣里大同街380巷31弄28號1樓 | 陳宥臻 | 10184148 | 歇業 - 合夥 |
亦富營造有限公司 彰化縣鹿港鎮新興街60號 | 陳宥臻 | 16483100 | 核准設立 |
福氣電子遊戲場業 嘉義市西區書院里新榮路233號一樓 | 陳宥臻 | 19397277 | 歇業 - 獨資 |
昇發行 花蓮縣吉安鄉永安村明仁二街12號一樓 | 陳宥臻 | 26565024 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120180689) |
琦臻名產行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉永安村永安二街11號1樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 82179806 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100184535) |
品臻行 登記地址: 新竹市東區榮光里中正路43號一樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 93069192 | 核准設立 - 獨資 |
帝宥企業社 登記地址: 屏東縣新園鄉鹽埔村中正路308號一樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 89065639 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11167001700) |
陳妮美學工作室 登記地址: 高雄市左營區新莊一路139號1樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 88084243 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262322500) |
綺騰服飾 登記地址: 臺南市永康區北灣里大同街380巷31弄28號1樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 10184148 | 歇業 - 合夥 |
亦富營造有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮新興街60號 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 16483100 | 核准設立 |
福氣電子遊戲場業 登記地址: 嘉義市西區書院里新榮路233號一樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 19397277 | 歇業 - 獨資 |
昇發行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉永安村明仁二街12號一樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 26565024 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120180689) |
[ 查詢所有 陳宥臻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
|