邱成春珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱成春珍的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是豐恩健康事業有限公司, 統一編號是91050794.
根據名稱 豐恩健康事業 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 豐恩健康事業 ...) | OID: 2.16.886.119.90019.100333 | 電話: 0987-629383 | 地址: 屏東縣瑪家鄉佳義村010鄰泰平巷102號1樓 | DN: o=豐恩健康事業有限公司附設屏東縣私立豐恩居家長照機構,l=屏東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220303 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7990151 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1R1600010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村10鄰泰平巷102號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220303 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7990151 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1R1600010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村10鄰泰平巷102號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-7990151 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1R1600010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村10鄰泰平巷102號1樓 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90019.100333 | 電話: 0987-629383 | 地址: 屏東縣瑪家鄉佳義村010鄰泰平巷102號1樓 | DN: o=豐恩健康事業有限公司附設屏東縣私立豐恩居家長照機構,l=屏東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220303 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7990151 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1R1600010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村10鄰泰平巷102號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220303 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7990151 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1R1600010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村10鄰泰平巷102號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-7990151 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1R1600010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村10鄰泰平巷102號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 豐恩健康事業 ... ]
根據姓名 邱成春珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱成春珍 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/01/01 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/12 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0987-629383 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800050 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區永源里東山街57號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/01/01 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/01/01 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/12 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0987-629383 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800050 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區永源里東山街57號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/01/01 | 機構電話: 04-25812171 | 機構負責人姓名: 邱成春珍 | 機構代碼: 1X0800008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市新社區復盛里華豐街374號2樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 邱成春珍 ... ]
名稱 豐恩健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 豐恩健康事業)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
|