林秀英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林秀英的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是若薇有限公司, 統一編號是91053531.
根據名稱 若薇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 若薇 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 若薇 ... ]
根據姓名 林秀英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林秀英 ...) | (中華民國)此活動無實體展演者;(中華民國)許承傑 Joseph Chen-Chieh HSU | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 優惠票150元、愛心票75 元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠 @ 電影 |
| (中華民國)此活動無實體展演者;(中華民國)許承傑 Joseph Chen-Chieh HSU | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 優惠票150元、愛心票75 元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠 @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 林秀英, 謝俊明, 蔡信東, 鐘敏翠, 鍾秀鳳企劃撰文 | 出版機構: 屏縣府 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7117-22-4 (平裝, 128面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 0932780004 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 梨果 | 證書效期: 2026/02/25 | 高雄市那瑪夏區達卡努瓦里3鄰秀嶺巷188-3號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 英愷股份有限公司 | 統一編號: 93767788 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/07 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28810272 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 2S0100004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市士林區前港里後港街189號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/07 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28810272 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 2S0100004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市士林區前港里後港街189號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210628 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0958555832 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 1X1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣莿桐鄉莿桐村中山路137號2樓 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)此活動無實體展演者;(中華民國)許承傑 Joseph Chen-Chieh HSU | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 優惠票150元、愛心票75 元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠 @ 電影 |
(中華民國)此活動無實體展演者;(中華民國)許承傑 Joseph Chen-Chieh HSU | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 優惠票150元、愛心票75 元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠 @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 林秀英, 謝俊明, 蔡信東, 鐘敏翠, 鍾秀鳳企劃撰文 | 出版機構: 屏縣府 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7117-22-4 (平裝, 128面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 0932780004 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 梨果 | 證書效期: 2026/02/25 | 高雄市那瑪夏區達卡努瓦里3鄰秀嶺巷188-3號 @ 臺灣有機農業資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 英愷股份有限公司 | 統一編號: 93767788 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/07 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28810272 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 2S0100004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市士林區前港里後港街189號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/07 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28810272 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 2S0100004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市士林區前港里後港街189號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210628 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0958555832 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 1X1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣莿桐鄉莿桐村中山路137號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林秀英 ... ]
名稱 若薇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 若薇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
若薇有限公司 宜蘭縣羅東鎮倉前路1-6號1樓 | 林秀英 | 91053531 | 核准設立 |
張若薇 臺中市大肚區自強里中沙路164巷5弄116號前 | | 82516413 | |
若薇有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮倉前路1-6號1樓 | 負責人: 林秀英 | 統編: 91053531 | 核准設立 |
張若薇 登記地址: 臺中市大肚區自強里中沙路164巷5弄116號前 | 統編: 82516413 |
姓名 林秀英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林秀英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀英自助洗衣 臺南市鹽水區岸內里蔦松路70號1樓 | 楊林秀英 | 62993198 | 核准設立 - 獨資 |
金香食品行 南投縣草屯鎮碧峰里碧峰路438巷150號﹝建物為農舍起造人為林秀英﹞ | 林秀英 | 06090823 | 核准設立 - 獨資 |
迦勒油封有限公司 臺中市東區東英里東英十街76號 | 林秀英 | 23187196 | 核准設立 |
秀英服裝號 桃園縣龜山鄉大同村大同路142巷3號 | 劉林秀英 | 43883642 | 歇業 - 獨資 |
秀英商店 苗栗縣泰安鄉中興村五鄰司馬限一號 | 林秀英 | 49762315 | 撤銷 - 獨資 |
秀英小吃店 基隆市仁愛區自來街二二號 | 陳林秀英 | 81811373 | 歇業 - 獨資 |
世昌鐵工廠 彰化縣秀水鄉福安村秀福路29號 | 林秀英 | 59269278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080820051) |
和英實業有限公司 臺北市大同區延平北路4段53號︹之3︺ | 林秀英 | 04319295 | 核准設立 |
秀英自助洗衣 登記地址: 臺南市鹽水區岸內里蔦松路70號1樓 | 負責人: 楊林秀英 | 統編: 62993198 | 核准設立 - 獨資 |
金香食品行 登記地址: 南投縣草屯鎮碧峰里碧峰路438巷150號﹝建物為農舍起造人為林秀英﹞ | 負責人: 林秀英 | 統編: 06090823 | 核准設立 - 獨資 |
迦勒油封有限公司 登記地址: 臺中市東區東英里東英十街76號 | 負責人: 林秀英 | 統編: 23187196 | 核准設立 |
秀英服裝號 登記地址: 桃園縣龜山鄉大同村大同路142巷3號 | 負責人: 劉林秀英 | 統編: 43883642 | 歇業 - 獨資 |
秀英商店 登記地址: 苗栗縣泰安鄉中興村五鄰司馬限一號 | 負責人: 林秀英 | 統編: 49762315 | 撤銷 - 獨資 |
秀英小吃店 登記地址: 基隆市仁愛區自來街二二號 | 負責人: 陳林秀英 | 統編: 81811373 | 歇業 - 獨資 |
世昌鐵工廠 登記地址: 彰化縣秀水鄉福安村秀福路29號 | 負責人: 林秀英 | 統編: 59269278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080820051) |
和英實業有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路4段53號︹之3︺ | 負責人: 林秀英 | 統編: 04319295 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林秀英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
|