蔡秉志
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡秉志的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是攝出影像有限公司, 統一編號是91056312.
根據名稱 攝出影像 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 攝出影像 ...) | 開始時間: 2021-04-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-12-18T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 看見大武微電影徵選比賽報名時間:即日至9月24日止。影片檔案收件日至9月27日下午17:00時止,逾期即取消報名資格。作品格式作品主題須符合「看見大武」主題,以微電影方式呈現大武人文、地理、風俗,透過... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/04/01 | 結束時間: 2021/12/18 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 看見大武微電影徵選比賽報名時間:即日至9月24日止。影片檔案收件日至9月27日下午17:00時止,逾期即取消報名資格。作品格式作品主題須符合「看見大武」主題,以微電影方式呈現大武人文、地理、風俗,透過... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021-04-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-12-18T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 看見大武微電影徵選比賽報名時間:即日至9月24日止。影片檔案收件日至9月27日下午17:00時止,逾期即取消報名資格。作品格式作品主題須符合「看見大武」主題,以微電影方式呈現大武人文、地理、風俗,透過... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/04/01 | 結束時間: 2021/12/18 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 看見大武微電影徵選比賽報名時間:即日至9月24日止。影片檔案收件日至9月27日下午17:00時止,逾期即取消報名資格。作品格式作品主題須符合「看見大武」主題,以微電影方式呈現大武人文、地理、風俗,透過... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 攝出影像 ... ]
根據姓名 蔡秉志 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡秉志 ...) | 電話: 0226590017 | 地址鄉鎮市區: 內湖區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 蔡秉志 @ 藥局基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佑承能源有限公司 | 統一編號: 24361947 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 一展貿易有限公司 | 統一編號: 82984345 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 一航貿易有限公司 | 統一編號: 82997995 @ 董監事資料集 |
電話: 0226590017 | 地址鄉鎮市區: 內湖區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 蔡秉志 @ 藥局基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佑承能源有限公司 | 統一編號: 24361947 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 一展貿易有限公司 | 統一編號: 82984345 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 一航貿易有限公司 | 統一編號: 82997995 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡秉志 ... ]
名稱 攝出影像 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 攝出影像)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
攝出影像有限公司 高雄市三民區黃興路50巷8號1樓 | 蔡秉志 | 91056312 | 核准設立 |
攝出影像有限公司 登記地址: 高雄市三民區黃興路50巷8號1樓 | 負責人: 蔡秉志 | 統編: 91056312 | 核准設立 |
姓名 蔡秉志 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡秉志)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
批接設計工作室 新北市三重區重新路4段53號18樓(現場僅供辦公室使用) | 蔡秉志 | 10608223 | 歇業 - 獨資 |
佑承能源有限公司 桃園市桃園區中平里9鄰泰昌二街9巷4號(1樓) | 蔡秉志 | 24361947 | 核准設立 |
依依髮型設計沙龍 基隆市仁愛區愛三路33號2樓 | 蔡秉志 | 50585577 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001172) |
一展貿易有限公司 新北市永和區勵行街72巷22號 | 蔡秉志 | 82984345 | 核准設立 |
一航貿易有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段305號6樓之1 | 蔡秉志 | 82997995 | 核准設立 |
發訊工作室 臺北市文山區育英街45巷13之1號4樓 | 蔡秉志 | 88218101 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114100977) |
山野商行 桃園市龍潭區龍星里光明路75巷12號(1樓) | 蔡秉志 | 91300955 | 核准設立 - 獨資 |
批接設計工作室 登記地址: 新北市三重區重新路4段53號18樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 蔡秉志 | 統編: 10608223 | 歇業 - 獨資 |
佑承能源有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中平里9鄰泰昌二街9巷4號(1樓) | 負責人: 蔡秉志 | 統編: 24361947 | 核准設立 |
依依髮型設計沙龍 登記地址: 基隆市仁愛區愛三路33號2樓 | 負責人: 蔡秉志 | 統編: 50585577 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001172) |
一展貿易有限公司 登記地址: 新北市永和區勵行街72巷22號 | 負責人: 蔡秉志 | 統編: 82984345 | 核准設立 |
一航貿易有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段305號6樓之1 | 負責人: 蔡秉志 | 統編: 82997995 | 核准設立 |
發訊工作室 登記地址: 臺北市文山區育英街45巷13之1號4樓 | 負責人: 蔡秉志 | 統編: 88218101 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114100977) |
山野商行 登記地址: 桃園市龍潭區龍星里光明路75巷12號(1樓) | 負責人: 蔡秉志 | 統編: 91300955 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡秉志 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
|