陳永賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳永賢的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是新科智慧物流股份有限公司, 統一編號是91061949.
董監事資料集 資料集的 陳永賢 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳永賢 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: 建新國際股份有限公司 | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: 建新國際股份有限公司 | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: 建新國際股份有限公司 | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: 建新國際股份有限公司 | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: 建新國際股份有限公司 | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: 建新國際股份有限公司 | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: 建新國際股份有限公司 | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 26000000 | 所代表法人: 建新國際股份有限公司 | 新科智慧物流股份有限公司 | 統一編號: 91061949 |
[ 搜尋所有相關: 陳永賢 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 91061949 | 電話號碼: 04-26399666 | 臺北市中正區忠孝東路2段130號8樓之1 |
統一編號: 91061949 | 電話號碼: 04-26399666 | 臺北市中正區忠孝東路2段130號8樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 陳永賢 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據姓名 陳永賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳永賢 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)潘勁;(中華民國)黃翰柏;(中華民國)吳佳容 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)潘勁;(中華民國)黃翰柏;(中華民國)吳佳容 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)謝其軒等 | 活動起始日期: 2024/02/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝其軒等 | 活動起始日期: 2024/02/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)潘勁;(中華民國)黃翰柏;(中華民國)吳佳容 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)潘勁;(中華民國)黃翰柏;(中華民國)吳佳容 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)謝其軒等 | 活動起始日期: 2024/02/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝其軒等 | 活動起始日期: 2024/02/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳永賢 ... ]
名稱 新科智慧物流 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新科智慧物流)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新科智慧物流股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路2段130號8樓之1 | 陳彥銘 | 91061949 | 核准設立 |
新科智慧物流股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路2段130號8樓之1 | 負責人: 陳彥銘 | 統編: 91061949 | 核准設立 |
姓名 陳永賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳永賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永利鐵店 南投縣中寮鄉永平村永平路一四零號 | 陳永賢 | 61065807 | 核准設立 - 獨資 |
永信鴻工程有限公司 雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路7-6號1樓 | 陳永賢 | 83158420 | 核准設立 |
永棋企業社 桃園縣楊梅市梅溪里頭重溪43―2號1樓 | 陳永賢 | 02480292 | 撤銷 - 獨資 |
綸琴有限公司 臺北市中山區南京西路6號6樓之2 | 陳永賢 | 12175953 | 核准設立 |
欣邦投資開發股份有限公司 高雄市大樹區學城路一段9號2樓 | 陳永賢 | 13148028 | 核准設立 |
兆盈投資開發股份有限公司 高雄市大樹區學城路一段9號2樓 | 陳永賢 | 13148049 | 核准設立 |
珠海電子遊戲場業 屏東縣新園鄉興龍村南興路二七六號一樓 | 陳永賢 | 14480698 | 歇業 - 獨資 |
嶺鋒企業社 苗栗縣頭份市仁愛里二鄰中山路一七五號 | 陳永賢 | 19865790 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1091000150) |
永利鐵店 登記地址: 南投縣中寮鄉永平村永平路一四零號 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 61065807 | 核准設立 - 獨資 |
永信鴻工程有限公司 登記地址: 雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路7-6號1樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 83158420 | 核准設立 |
永棋企業社 登記地址: 桃園縣楊梅市梅溪里頭重溪43―2號1樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 02480292 | 撤銷 - 獨資 |
綸琴有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路6號6樓之2 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 12175953 | 核准設立 |
欣邦投資開發股份有限公司 登記地址: 高雄市大樹區學城路一段9號2樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 13148028 | 核准設立 |
兆盈投資開發股份有限公司 登記地址: 高雄市大樹區學城路一段9號2樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 13148049 | 核准設立 |
珠海電子遊戲場業 登記地址: 屏東縣新園鄉興龍村南興路二七六號一樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 14480698 | 歇業 - 獨資 |
嶺鋒企業社 登記地址: 苗栗縣頭份市仁愛里二鄰中山路一七五號 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 19865790 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1091000150) |
[ 查詢所有 陳永賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
|