姓名CHENG YIN YI的職稱是在中華民國境內負責人/代表人, 持有股份數是0, 公司名稱是薩摩亞商美藝有限公司, 統一編號是91065121.
| OID: 2.16.886.119.104293 | 電話: 02--25210710 | 地址: 臺北市中山區松江路122號11樓 | DN: o=薩摩亞商美藝有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.104293 | 電話: 02--25210710 | 地址: 臺北市中山區松江路122號11樓 | DN: o=薩摩亞商美藝有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 薩摩亞商美藝 ... ]
根據姓名 CHENG YIN YI 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 CHENG YIN YI ...) | | 活動起始日期: 2020/12/17 | 活動結束日期: 2020/12/17 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2019/12/28 | 活動結束日期: 2019/12/28 @ 新住民主題區藝文活動 |
| | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 47503334 | 電話號碼: 09-25501006 | 臺中市沙鹿區北勢里北勢東路517之2號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 活動起始日期: 2020/12/17 | 活動結束日期: 2020/12/17 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2019/12/28 | 活動結束日期: 2019/12/28 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 47503334 | 電話號碼: 09-25501006 | 臺中市沙鹿區北勢里北勢東路517之2號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 CHENG YIN YI ... ]
名稱 薩摩亞商美藝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 薩摩亞商美藝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
薩摩亞商美藝有限公司 臺北市中山區松江路122號11樓 | CHENG YIN YI | 91065121 | 核准登記 |
薩摩亞商美藝有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路122號11樓 | 負責人: CHENG YIN YI | 統編: 91065121 | 核准登記 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
與CHENG YIN YI同分類的董監事資料集
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
|