張嘉芸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張嘉芸的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是亮源有限公司, 統一編號是91088644.
根據名稱 亮源 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 亮源 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 45125286 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣竹南鎮大埔里8鄰大埔140之28號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 亮源金屬有限公司 | 統一編號: 45125286 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 24704227 | 核准日期: 20141020 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳亮源 | 機構代碼: BF1600180 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣潮州鎮三星里三林路109號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳亮源 | 機構代碼: BF1600180 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣潮州鎮三星里三林路109號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳亮源 | 機構代碼: BF1600180 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣潮州鎮三星里三林路109號 @ 長照B據點 |
| 機構電話: (05)2534265 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 嘉義縣中埔鄉金蘭村2鄰4號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 亮源工程設計股份有限公司 | 統一編號: 12305787 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 45125286 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣竹南鎮大埔里8鄰大埔140之28號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 亮源金屬有限公司 | 統一編號: 45125286 @ 董監事資料集 |
統一編號: 24704227 | 核准日期: 20141020 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳亮源 | 機構代碼: BF1600180 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣潮州鎮三星里三林路109號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳亮源 | 機構代碼: BF1600180 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣潮州鎮三星里三林路109號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳亮源 | 機構代碼: BF1600180 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣潮州鎮三星里三林路109號 @ 長照B據點 |
機構電話: (05)2534265 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 嘉義縣中埔鄉金蘭村2鄰4號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 亮源工程設計股份有限公司 | 統一編號: 12305787 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 亮源 ... ]
根據姓名 張嘉芸 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張嘉芸 ...) | 事務所名稱: 張嘉芸記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市中和區水源路34巷21號2樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0462號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 340000 | 所代表法人: | 芸翔科技有限公司 | 統一編號: 42952108 @ 董監事資料集 |
| 作者: 朵洛莉絲.侃南(Dolores Cannon)著; 張志華, 陳柏宇, 張嘉芸譯 | 出版機構: 宇宙花園 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 352 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789860674255 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉展交通有限公司 | 統一編號: 30919604 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 12826098 | 工廠負責人姓名: 張嘉芸 | 工廠地址: 屏東縣長治鄉復興村復興路308號 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 @ 臨時工廠名錄 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 12826098 | 工廠登記狀態: 生產中 | 屏東縣高樹鄉泰山村7鄰山下路11-33號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-926-378 | 機構負責人姓名: 張嘉芸 | 機構代碼: B70100007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺北市文山區景興路188號8樓之10 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-926-378 | 機構負責人姓名: 張嘉芸 | 機構代碼: B70100007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺北市文山區景興路188號8樓之10 @ 長照C據點 |
事務所名稱: 張嘉芸記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市中和區水源路34巷21號2樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0462號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 340000 | 所代表法人: | 芸翔科技有限公司 | 統一編號: 42952108 @ 董監事資料集 |
作者: 朵洛莉絲.侃南(Dolores Cannon)著; 張志華, 陳柏宇, 張嘉芸譯 | 出版機構: 宇宙花園 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 352 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789860674255 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉展交通有限公司 | 統一編號: 30919604 @ 董監事資料集 |
統一編號: 12826098 | 工廠負責人姓名: 張嘉芸 | 工廠地址: 屏東縣長治鄉復興村復興路308號 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 @ 臨時工廠名錄 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 12826098 | 工廠登記狀態: 生產中 | 屏東縣高樹鄉泰山村7鄰山下路11-33號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-926-378 | 機構負責人姓名: 張嘉芸 | 機構代碼: B70100007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺北市文山區景興路188號8樓之10 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0939-926-378 | 機構負責人姓名: 張嘉芸 | 機構代碼: B70100007 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺北市文山區景興路188號8樓之10 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 張嘉芸 ... ]
名稱 亮源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 亮源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亮源企業行 基隆市暖暖區源遠路188巷36號3樓 | 熊秉傑 | 41255738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129002122) |
亮源金屬有限公司 苗栗縣竹南鎮龍鳳里龍江街11巷2弄17號1樓 | 黃治源 | 45125286 | 核准設立 |
亮源水晶行 臺中市大里區祥興里大智路567號2樓 | 林源和 | 82365935 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110872698) |
亮源有限公司 新北市三重區中興北街180巷34號 | 張嘉芸 | 91088644 | 核准設立 |
亮源工程設計股份有限公司 臺北市大安區羅斯福路2段79之1號9樓之3 | 楊良佳 | 12305787 | 核准設立 |
亮源國際有限公司 臺北市大同區大龍街300巷3號1樓 | 陳偉宇 | 24704227 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-27) |
亮源工坊 新竹縣竹東鎮上館里南寧路98巷2弄2號1樓 | 葉方華 | 31787659 | 核准設立 - 獨資 |
亮源投資股份有限公司 新北市汐止區工建路366號12樓 | 楊惠強 | 80265404 | 核准設立 |
亮源企業行 登記地址: 基隆市暖暖區源遠路188巷36號3樓 | 負責人: 熊秉傑 | 統編: 41255738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129002122) |
亮源金屬有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮龍鳳里龍江街11巷2弄17號1樓 | 負責人: 黃治源 | 統編: 45125286 | 核准設立 |
亮源水晶行 登記地址: 臺中市大里區祥興里大智路567號2樓 | 負責人: 林源和 | 統編: 82365935 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110872698) |
亮源有限公司 登記地址: 新北市三重區中興北街180巷34號 | 負責人: 張嘉芸 | 統編: 91088644 | 核准設立 |
亮源工程設計股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路2段79之1號9樓之3 | 負責人: 楊良佳 | 統編: 12305787 | 核准設立 |
亮源國際有限公司 登記地址: 臺北市大同區大龍街300巷3號1樓 | 負責人: 陳偉宇 | 統編: 24704227 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-27) |
亮源工坊 登記地址: 新竹縣竹東鎮上館里南寧路98巷2弄2號1樓 | 負責人: 葉方華 | 統編: 31787659 | 核准設立 - 獨資 |
亮源投資股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區工建路366號12樓 | 負責人: 楊惠強 | 統編: 80265404 | 核准設立 |
[ 查詢所有 亮源 ... ]
姓名 張嘉芸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張嘉芸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芸翔科技有限公司 基隆市七堵區福二街242巷2號4樓 | 張嘉芸 | 42952108 | 核准設立 |
睿芸茶品店 桃園市中壢區中原里中華路一段306號1樓 | 張嘉芸 | 95018493 | 核准設立 - 獨資 |
嘉芸的店 臺中市北區賴興里文昌東一街73號1樓 | 張嘉芸 | 21423223 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030717592) |
嘉展交通有限公司 高雄市大寮區仁德路14之4號1樓 | 張嘉芸 | 30919604 | 核准設立 |
東山環保有限公司 臺中市潭子區家福里頭張路二段113巷57號 | 張嘉芸 | 28655351 | 核准設立 |
東昇文具印刷品行 臺南市安南區安富里府安路5段157巷22弄21號1樓 | 張嘉芸 | 10871309 | 核准設立 - 獨資 |
福鑫農具有限公司 屏東縣長治鄉復興村復興路308號 | 張嘉芸 | 12826098 | 核准設立 |
群富資訊社 臺南市後壁區後壁里後壁168之3號1樓 | 張嘉芸 | 14992065 | 歇業 - 獨資 |
芸翔科技有限公司 登記地址: 基隆市七堵區福二街242巷2號4樓 | 負責人: 張嘉芸 | 統編: 42952108 | 核准設立 |
睿芸茶品店 登記地址: 桃園市中壢區中原里中華路一段306號1樓 | 負責人: 張嘉芸 | 統編: 95018493 | 核准設立 - 獨資 |
嘉芸的店 登記地址: 臺中市北區賴興里文昌東一街73號1樓 | 負責人: 張嘉芸 | 統編: 21423223 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030717592) |
嘉展交通有限公司 登記地址: 高雄市大寮區仁德路14之4號1樓 | 負責人: 張嘉芸 | 統編: 30919604 | 核准設立 |
東山環保有限公司 登記地址: 臺中市潭子區家福里頭張路二段113巷57號 | 負責人: 張嘉芸 | 統編: 28655351 | 核准設立 |
東昇文具印刷品行 登記地址: 臺南市安南區安富里府安路5段157巷22弄21號1樓 | 負責人: 張嘉芸 | 統編: 10871309 | 核准設立 - 獨資 |
福鑫農具有限公司 登記地址: 屏東縣長治鄉復興村復興路308號 | 負責人: 張嘉芸 | 統編: 12826098 | 核准設立 |
群富資訊社 登記地址: 臺南市後壁區後壁里後壁168之3號1樓 | 負責人: 張嘉芸 | 統編: 14992065 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張嘉芸 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|