謝佳芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝佳芳的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是合騰建設股份有限公司, 統一編號是91089030.
董監事資料集 資料集的 謝佳芳 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝佳芳 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 合騰建設股份有限公司 | 統一編號: 91089030 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 合騰建設股份有限公司 | 統一編號: 91089030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 合騰建設股份有限公司 | 統一編號: 91089030 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 合騰建設股份有限公司 | 統一編號: 91089030 |
[ 搜尋所有相關: 謝佳芳 @ 董監事資料集 ]
無其他 合騰建設 資料。
[ 搜尋所有 合騰建設 ... ]
根據姓名 謝佳芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝佳芳 ...) | 食品業者登錄字號: J-200084704-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹縣新埔鎮旱坑里5鄰旱坑路一段82巷1號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 事務所名稱: 元諴稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市雲長路176號 | 電話: 04-76***63 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (102)台財稅證字第00384號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/20 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
食品業者登錄字號: J-200084704-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹縣新埔鎮旱坑里5鄰旱坑路一段82巷1號 @ 食品業者登錄資料集 |
事務所名稱: 元諴稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市雲長路176號 | 電話: 04-76***63 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (102)台財稅證字第00384號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/20 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 謝佳芳 ... ]
名稱 合騰建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 合騰建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
合騰建設股份有限公司 新北市新莊區立信三街35巷7號4樓 | 謝佩君 | 91089030 | 核准設立 |
合騰建設股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區立信三街35巷7號4樓 | 負責人: 謝佩君 | 統編: 91089030 | 核准設立 |
姓名 謝佳芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝佳芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永芳水果店 臺南市中西區民族路二段242號1樓 | 謝佳芳 | 69722777 | 歇業 - 獨資 |
唐唐精品店 桃園縣中壢市中山里榮安一街213號1樓 | 謝佳芳 | 09716272 | 歇業 - 獨資 |
冠泰企業社 新竹縣竹北市東海里東海一街95巷138弄13號 | 謝佳芳 | 14822077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120300836) |
神鼎科技股份有限公司 臺北市南港區重陽路223號2樓 | 謝佳芳 | 16771475 | 核准設立 |
巧系服飾店 新北市土城區裕民路92巷23弄7號 | 謝佳芳 | 31686717 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035244482) |
全能商行 臺南市永康區崑山里大灣路815號2樓 | 謝佳芳 | 37744117 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036386) |
銓星文具行 臺北市內湖區星雲街20號 | 謝佳芳 | 38458858 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030011485) |
銓星文具行 臺北市內湖區星雲街20號 | 謝佳芳 | 38515366 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064206058) |
永芳水果店 登記地址: 臺南市中西區民族路二段242號1樓 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 69722777 | 歇業 - 獨資 |
唐唐精品店 登記地址: 桃園縣中壢市中山里榮安一街213號1樓 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 09716272 | 歇業 - 獨資 |
冠泰企業社 登記地址: 新竹縣竹北市東海里東海一街95巷138弄13號 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 14822077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120300836) |
神鼎科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路223號2樓 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 16771475 | 核准設立 |
巧系服飾店 登記地址: 新北市土城區裕民路92巷23弄7號 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 31686717 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035244482) |
全能商行 登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路815號2樓 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 37744117 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036386) |
銓星文具行 登記地址: 臺北市內湖區星雲街20號 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 38458858 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030011485) |
銓星文具行 登記地址: 臺北市內湖區星雲街20號 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 38515366 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064206058) |
[ 查詢所有 謝佳芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
|