林鴻宇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林鴻宇的職稱是董事, 持有股份數是2600000, 公司名稱是邦群不動產有限公司, 統一編號是91098988.
無其他 邦群不動產 資料。
[ 搜尋所有 邦群不動產 ... ]
根據姓名 林鴻宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林鴻宇 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21802990 | 所代表法人: 宇本國際投資股份有限公司 | 宇碁投資股份有限公司 | 統一編號: 24745634 @ 董監事資料集 |
| 開始時間: 2021-11-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-11-28T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-2324174 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 由金門縣政府指導,金城鎮公所主辦,金城鎮民代表會協辦的「浦揪新創市集」活動,將從11月26日(星期五)起至11月28日(星期日)為止,一連三天在後浦小鎮的十六藝文特區廣場內舉行,喜歡各種文創商品或尋寶... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/11/26 | 結束時間: 2021/11/28 | 電話: 886-8-2324174 | 金門縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 由金門縣政府指導,金城鎮公所主辦,金城鎮民代表會協辦的「浦揪新創市集」活動,將從11月26日(星期五)起至11月28日(星期日)為止,一連三天在後浦小鎮的十六藝文特區廣場內舉行,喜歡各種文創商品或尋寶... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 貝里斯商 UNIVERSAL CAPITAL INTERNATIONAL CO., LTD. | 宇本國際投資股份有限公司 | 統一編號: 24344878 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 516 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 國群建設股份有限公司 | 統一編號: 54007368 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 泰強機械工業有限公司 | 統一編號: 70495201 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 340000 | 所代表法人: | 筠翔實業股份有限公司 | 統一編號: 80097287 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21802990 | 所代表法人: 宇本國際投資股份有限公司 | 宇碁投資股份有限公司 | 統一編號: 24745634 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2021-11-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-11-28T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-2324174 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 由金門縣政府指導,金城鎮公所主辦,金城鎮民代表會協辦的「浦揪新創市集」活動,將從11月26日(星期五)起至11月28日(星期日)為止,一連三天在後浦小鎮的十六藝文特區廣場內舉行,喜歡各種文創商品或尋寶... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/11/26 | 結束時間: 2021/11/28 | 電話: 886-8-2324174 | 金門縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 由金門縣政府指導,金城鎮公所主辦,金城鎮民代表會協辦的「浦揪新創市集」活動,將從11月26日(星期五)起至11月28日(星期日)為止,一連三天在後浦小鎮的十六藝文特區廣場內舉行,喜歡各種文創商品或尋寶... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 貝里斯商 UNIVERSAL CAPITAL INTERNATIONAL CO., LTD. | 宇本國際投資股份有限公司 | 統一編號: 24344878 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 516 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 國群建設股份有限公司 | 統一編號: 54007368 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 泰強機械工業有限公司 | 統一編號: 70495201 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 340000 | 所代表法人: | 筠翔實業股份有限公司 | 統一編號: 80097287 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林鴻宇 ... ]
名稱 邦群不動產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 邦群不動產)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
邦群不動產有限公司 臺中市東區旱溪里東光路98號1樓 | 林鴻宇 | 91098988 | 核准設立 |
邦群不動產有限公司 登記地址: 臺中市東區旱溪里東光路98號1樓 | 負責人: 林鴻宇 | 統編: 91098988 | 核准設立 |
姓名 林鴻宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林鴻宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇本國際投資股份有限公司 臺北市中山區市民大道3段143號6樓 | 林鴻宇 | 24344878 | 核准設立 |
宇碁投資股份有限公司 臺北市中山區市民大道3段143號6樓 | 林鴻宇 | 24745634 | 核准設立 |
泰斯國際貿易有限公司 彰化縣員林市三多里中山路二段556巷29號 | 林鴻宇 | 55973787 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-29) |
泰強機械工業有限公司 彰化縣員林市三多里中山路二段556巷29號 | 林鴻宇 | 70495201 | 核准設立 |
來成車業 新北市永和區永貞路353號 | 林鴻宇 | 41069761 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118151701) |
邦群建設股份有限公司 臺中市東區東光路98號2樓 | 林鴻宇 | 54584115 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-19) |
亞馬遜山資產管理有限公司 新竹縣竹北市尚義里鳳岡路五段640-1號 | 林鴻宇 | 54954600 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-28) |
椽藤有限公司 新竹縣竹北市東海里興海街165巷28號1樓 | 林鴻宇 | 85119161 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-10) |
宇本國際投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區市民大道3段143號6樓 | 負責人: 林鴻宇 | 統編: 24344878 | 核准設立 |
宇碁投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區市民大道3段143號6樓 | 負責人: 林鴻宇 | 統編: 24745634 | 核准設立 |
泰斯國際貿易有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三多里中山路二段556巷29號 | 負責人: 林鴻宇 | 統編: 55973787 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-29) |
泰強機械工業有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三多里中山路二段556巷29號 | 負責人: 林鴻宇 | 統編: 70495201 | 核准設立 |
來成車業 登記地址: 新北市永和區永貞路353號 | 負責人: 林鴻宇 | 統編: 41069761 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118151701) |
邦群建設股份有限公司 登記地址: 臺中市東區東光路98號2樓 | 負責人: 林鴻宇 | 統編: 54584115 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-19) |
亞馬遜山資產管理有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市尚義里鳳岡路五段640-1號 | 負責人: 林鴻宇 | 統編: 54954600 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-28) |
椽藤有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市東海里興海街165巷28號1樓 | 負責人: 林鴻宇 | 統編: 85119161 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-10) |
[ 查詢所有 林鴻宇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
|