陳俞瑾
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳俞瑾的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是順汶投資股份有限公司, 統一編號是91113572.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16799000 | 所代表法人: | 順汶投資股份有限公司 | 統一編號: 91113572 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16799000 | 所代表法人: | 順汶投資股份有限公司 | 統一編號: 91113572 |
[ 搜尋所有相關: 陳俞瑾 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 91113572 | 電話號碼: 02-25037111 | 臺北市中山區民權東路2段150號1樓 |
統一編號: 91113572 | 電話號碼: 02-25037111 | 臺北市中山區民權東路2段150號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳俞瑾 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 順汶投資股份有限公司 | 順璨行股份有限公司 | 統一編號: 90495849 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 順汶投資股份有限公司 | 順璨行股份有限公司 | 統一編號: 90495849 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 順汶投資 ... ]
根據姓名 陳俞瑾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳俞瑾 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 28970 | 所代表法人: | 陳董娛樂經紀有限公司 | 統一編號: 93488337 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 28970 | 所代表法人: | 陳董娛樂經紀有限公司 | 統一編號: 93488337 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳俞瑾 ... ]
名稱 順汶投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 順汶投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順汶投資股份有限公司 臺北市中山區民權東路2段150號1樓 | 林純姬 | 91113572 | 核准設立 |
順汶投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段150號1樓 | 負責人: 林純姬 | 統編: 91113572 | 核准設立 |
姓名 陳俞瑾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 陳俞瑾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳董娛樂經紀有限公司 桃園市龍潭區湧光路623巷5弄10衖7之5號4樓 | 陳俞瑾 | 93488337 | 核准設立 |
祐朋商行 臺北市士林區福華路157巷3號1樓 | 陳俞瑾 | 42349278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056017474) |
栩采服飾店 新北市新店區北新路2段92巷3號 | 陳俞瑾 | 49963235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128159088) |
億丞廣告社 臺中市西區土庫里五權七街170號 | 陳俞瑾 | 87615715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090877640) |
九豆柴房有限公司 南投縣南投市振興里振興巷64弄10號2樓 | 陳俞瑾 | 89192059 | 核准設立 |
樂選禮股份有限公司 臺北市中正區館前路20號5樓 | 陳俞瑾 | 90744946 | 核准設立 |
陳董娛樂經紀有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區湧光路623巷5弄10衖7之5號4樓 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 93488337 | 核准設立 |
祐朋商行 登記地址: 臺北市士林區福華路157巷3號1樓 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 42349278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056017474) |
栩采服飾店 登記地址: 新北市新店區北新路2段92巷3號 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 49963235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128159088) |
億丞廣告社 登記地址: 臺中市西區土庫里五權七街170號 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 87615715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090877640) |
九豆柴房有限公司 登記地址: 南投縣南投市振興里振興巷64弄10號2樓 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 89192059 | 核准設立 |
樂選禮股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區館前路20號5樓 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 90744946 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳俞瑾 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 富皇塑膠工業有限公司 | 統一編號: 16719605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 良紡企業有限公司 | 統一編號: 16719801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 良紡企業有限公司 | 統一編號: 16719801 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 晉億汽車貨運有限公司 | 統一編號: 16728392 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 品地商用土地開發顧問有限公司 | 統一編號: 16728506 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 49990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 鋐林投資股份有限公司 | 統一編號: 16739686 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: 新林電機股份有限公司 | 鋐林投資股份有限公司 | 統一編號: 16739686 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 445000 | 所代表法人: 承華投資股份有限公司 | 竹塹投資興業股份有限公司 | 統一編號: 16741206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1068000 | 所代表法人: | 竹塹投資興業股份有限公司 | 統一編號: 16741206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 英商Edwards Limited | 愛德華先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16741894 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商科實有限公司 | 統一編號: 16743470 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17813250 | 所代表法人: 中國信託商業銀行股份有限公司 | 財金資訊股份有限公司 | 統一編號: 16744111 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54000000 | 所代表法人: 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 開發國際投資股份有限公司 | 統一編號: 16744338 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25421200 | 所代表法人: 新加坡商萬宙商信亞太控股股份有限公司 | 萬宙商信股份有限公司 | 統一編號: 16745667 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 英商艾特克控股有限公司 A.T. Kearney Holdings Limited | 科爾尼管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16746292 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 富皇塑膠工業有限公司 | 統一編號: 16719605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 良紡企業有限公司 | 統一編號: 16719801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 良紡企業有限公司 | 統一編號: 16719801 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 晉億汽車貨運有限公司 | 統一編號: 16728392 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 品地商用土地開發顧問有限公司 | 統一編號: 16728506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 鋐林投資股份有限公司 | 統一編號: 16739686 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: 新林電機股份有限公司 | 鋐林投資股份有限公司 | 統一編號: 16739686 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 445000 | 所代表法人: 承華投資股份有限公司 | 竹塹投資興業股份有限公司 | 統一編號: 16741206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1068000 | 所代表法人: | 竹塹投資興業股份有限公司 | 統一編號: 16741206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 英商Edwards Limited | 愛德華先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16741894 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商科實有限公司 | 統一編號: 16743470 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17813250 | 所代表法人: 中國信託商業銀行股份有限公司 | 財金資訊股份有限公司 | 統一編號: 16744111 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54000000 | 所代表法人: 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 開發國際投資股份有限公司 | 統一編號: 16744338 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25421200 | 所代表法人: 新加坡商萬宙商信亞太控股股份有限公司 | 萬宙商信股份有限公司 | 統一編號: 16745667 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 英商艾特克控股有限公司 A.T. Kearney Holdings Limited | 科爾尼管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16746292 |
|