林本堅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林本堅的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是亮點醫藥股份有限公司, 統一編號是91114100.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 399000 | 所代表法人: | 亮點醫藥股份有限公司 | 統一編號: 91114100 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 399000 | 所代表法人: | 亮點醫藥股份有限公司 | 統一編號: 91114100 |
[ 搜尋所有相關: 林本堅 @ 董監事資料集 ]
無其他 亮點醫藥 資料。
[ 搜尋所有 亮點醫藥 ... ]
根據姓名 林本堅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林本堅 ...) | 作者: 何有明, 黃聲遠, 彭鏡禧, 王惠鈞, 林本堅, 管中閔, 陳垣崇, 戴浩一作; 陳林祈主編 | 出版機構: 臺大出版中心 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 292 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789863508380 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 何有明, 黃聲遠, 彭鏡禧, 王惠鈞, 林本堅, 管中閔, 陳垣崇, 戴浩一作; 陳林祈主編 | 出版機構: 臺大出版中心 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789863508540 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 理事長: 林本堅 | 會址: 桃園市八德區大昌里介壽路二段252巷27弄2號 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 933781005 | 機構負責人姓名: 林本堅 | 機構代碼: BF0400133 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區大興里介壽路二段361巷96號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 933781005 | 機構負責人姓名: 林本堅 | 機構代碼: BF0400133 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區大興里介壽路二段361巷96號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 933781005 | 機構負責人姓名: 林本堅 | 機構代碼: BF0400133 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區大興里介壽路二段361巷96號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 933781005 | 機構負責人姓名: 林本堅 | 機構代碼: BF0400133 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區大興里介壽路二段361巷96號 @ 長照ABC據點 |
| 負責人: 林本堅 | 設立時間: 0880424 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
作者: 何有明, 黃聲遠, 彭鏡禧, 王惠鈞, 林本堅, 管中閔, 陳垣崇, 戴浩一作; 陳林祈主編 | 出版機構: 臺大出版中心 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 292 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789863508380 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 何有明, 黃聲遠, 彭鏡禧, 王惠鈞, 林本堅, 管中閔, 陳垣崇, 戴浩一作; 陳林祈主編 | 出版機構: 臺大出版中心 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789863508540 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
理事長: 林本堅 | 會址: 桃園市八德區大昌里介壽路二段252巷27弄2號 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 933781005 | 機構負責人姓名: 林本堅 | 機構代碼: BF0400133 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區大興里介壽路二段361巷96號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 933781005 | 機構負責人姓名: 林本堅 | 機構代碼: BF0400133 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區大興里介壽路二段361巷96號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 933781005 | 機構負責人姓名: 林本堅 | 機構代碼: BF0400133 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區大興里介壽路二段361巷96號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 933781005 | 機構負責人姓名: 林本堅 | 機構代碼: BF0400133 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區大興里介壽路二段361巷96號 @ 長照ABC據點 |
負責人: 林本堅 | 設立時間: 0880424 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 林本堅 ... ]
名稱 亮點醫藥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亮點醫藥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亮點醫藥股份有限公司 臺北市中正區重慶南路1段43號11樓之8 | 林詠竣 | 91114100 | 核准設立 |
亮點醫藥股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段43號11樓之8 | 負責人: 林詠竣 | 統編: 91114100 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
|