張士仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張士仁的職稱是董事, 持有股份數是270000, 公司名稱是仁茂有限公司, 統一編號是91117654.
| 統一編號: 91117654 | 電話號碼: 0956-555706 | 臺中市東區十甲里東英十五街260巷17號 |
統一編號: 91117654 | 電話號碼: 0956-555706 | 臺中市東區十甲里東英十五街260巷17號 |
[ 搜尋所有相關: 張士仁 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 仁茂 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 仁茂 ...) | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6260039 | 機構負責人姓名: 翁仁茂 | 機構代碼: B21500059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市岡山區公園西路三段123號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6260039 | 機構負責人姓名: 翁仁茂 | 機構代碼: B21500059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市岡山區公園西路三段123號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6260039 | 機構負責人姓名: 翁仁茂 | 機構代碼: B21500059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市岡山區公園西路三段123號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20190901 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 07-6260039 | 機構負責人姓名: 翁仁茂 | 機構代碼: B21500059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市岡山區公園西路三段123號 @ 長照ABC據點 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市安平區金城段四八之三五地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D33A6227 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 德茂投資股份有限公司 | 仁茂科技管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 54184568 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 36811931 | 電話號碼: 06-5742042 | 台南市玉井區玉田里41鄰民族路179巷36號 @ 出進口廠商登記資料 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6260039 | 機構負責人姓名: 翁仁茂 | 機構代碼: B21500059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市岡山區公園西路三段123號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6260039 | 機構負責人姓名: 翁仁茂 | 機構代碼: B21500059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市岡山區公園西路三段123號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6260039 | 機構負責人姓名: 翁仁茂 | 機構代碼: B21500059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市岡山區公園西路三段123號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20190901 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 07-6260039 | 機構負責人姓名: 翁仁茂 | 機構代碼: B21500059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市岡山區公園西路三段123號 @ 長照ABC據點 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市安平區金城段四八之三五地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D33A6227 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 德茂投資股份有限公司 | 仁茂科技管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 54184568 @ 董監事資料集 |
統一編號: 36811931 | 電話號碼: 06-5742042 | 台南市玉井區玉田里41鄰民族路179巷36號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 仁茂 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 茂沅鞋材有限公司 | 統一編號: 60229275 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 茂沅鞋材有限公司 | 統一編號: 60229275 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張士仁 ... ]
翁仁茂診所 | 地址: 高雄市岡山區公園西路三段123號 | 電話: 07-626-8713 |
名稱 仁茂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 仁茂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
仁茂事業有限公司 臺南市歸仁區南興里文化十二街76巷17號1樓 | 蕭玉蘭 | 91115987 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-08) |
仁茂有限公司 臺中市南區福興里五權南路167號地下一層樓之6 | 張士仁 | 91117654 | 核准設立 |
仁茂農產行 臺南市玉井區玉田里民族路179巷36號1樓 | 蘇旺德 | 10885660 | 核准設立 - 獨資 |
仁茂行 臺南市安南區學東里公學路7段97巷92號 | 洪力偉 | 13228444 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060015779) |
仁茂交通有限公司 臺北市松山區南京東路5段66巷22弄13號 | 籃東明 | 22615190 | 核准設立 |
仁茂科技管理顧問股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段218之3號3樓 | 高繼祖 | 54184568 | 核准設立 |
仁茂國際有限公司 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢一段99號1樓 | 彭語萱 | 80251730 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-02) |
仁茂綠田企業社 臺南市新市區大營里豐榮177之2號 | 林惠君 | 81414091 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110037988) |
仁茂事業有限公司 登記地址: 臺南市歸仁區南興里文化十二街76巷17號1樓 | 負責人: 蕭玉蘭 | 統編: 91115987 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-08) |
仁茂有限公司 登記地址: 臺中市南區福興里五權南路167號地下一層樓之6 | 負責人: 張士仁 | 統編: 91117654 | 核准設立 |
仁茂農產行 登記地址: 臺南市玉井區玉田里民族路179巷36號1樓 | 負責人: 蘇旺德 | 統編: 10885660 | 核准設立 - 獨資 |
仁茂行 登記地址: 臺南市安南區學東里公學路7段97巷92號 | 負責人: 洪力偉 | 統編: 13228444 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060015779) |
仁茂交通有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段66巷22弄13號 | 負責人: 籃東明 | 統編: 22615190 | 核准設立 |
仁茂科技管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段218之3號3樓 | 負責人: 高繼祖 | 統編: 54184568 | 核准設立 |
仁茂國際有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區南勢里中豐路南勢一段99號1樓 | 負責人: 彭語萱 | 統編: 80251730 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-02) |
仁茂綠田企業社 登記地址: 臺南市新市區大營里豐榮177之2號 | 負責人: 林惠君 | 統編: 81414091 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110037988) |
[ 查詢所有 仁茂 ... ]
姓名 張士仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 張士仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泉成服裝行 臺北市萬華區雙園街40巷2弄52號2樓 | 張士仁 | 15917521 | 歇業 - 獨資 |
茂沅鞋材有限公司 臺中市南區福興里五權南路167號地下一樓之6 | 張士仁 | 60229275 | 核准設立 |
泉成服裝行 登記地址: 臺北市萬華區雙園街40巷2弄52號2樓 | 負責人: 張士仁 | 統編: 15917521 | 歇業 - 獨資 |
茂沅鞋材有限公司 登記地址: 臺中市南區福興里五權南路167號地下一樓之6 | 負責人: 張士仁 | 統編: 60229275 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|