林秋華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林秋華的職稱是董事, 持有股份數是350000, 公司名稱是亨哲投資有限公司, 統一編號是91121926.
無其他 亨哲投資 資料。
[ 搜尋所有 亨哲投資 ... ]
根據姓名 林秋華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林秋華 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 新竹縣政府 | 指定登錄理由: 具歷史文化藝術保存價值 @ 文資局古蹟 |
| 1 | 開放時間: 預約參觀 | 現狀: 大夫第目前登錄為新竹縣歷史建築,也是林姓聚落的重要建築之一,原稱「善慶堂」,為林姓家族家業的奠基者-林先坤所興建,後來因為林先坤二代被追封為奉直大夫,而改稱大夫第。
其肇建的淵源不僅顯示出客家族... | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
六張犁大夫第原稱善慶堂,創建於乾隆十四(1766)年,為林先坤為紀念父親林衡山所建立之祠堂,亦為六張犁聚落發展之核心建築物.至嘉慶年間衡山公、先坤公兩代同獲追封為奉直大夫,故改... @ 文資局歷史建築 |
| 姓名: 林秋華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-26423548 | 臺北市中正區羅斯福路二段70號11樓之3 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 0912582727 | 負責人姓名: 林秋華 | 成立日期: 101.8.12 | 臺北市10854桂林路244巷21號 | 上傳日期: 2015/2/4 上午 12:00:00 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(萬華) |
| 作者: 李勤岸, 莊雅雯, 王桂蘭, 孔志明, 吳龍安, 林秋華, 林淑美, 蔡惠名編撰 | 出版機構: 真平企業 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 104 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-6075-77-3 (平裝, 104面, 39公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 李勤岸, 莊雅雯, 王桂蘭, 孔志明, 吳龍安, 林秋華, 林淑美, 張寶明, 蔡惠名編撰 | 出版機構: 真平企業 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 232 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-6075-80-3 (平裝, 232面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3605561 | 機構負責人姓名: 林秋華 | 機構代碼: B11500049 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區軍校路800號9樓之3 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3605561 | 機構負責人姓名: 林秋華 | 機構代碼: B11500049 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區軍校路800號9樓之3 @ 長照C據點 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 新竹縣政府 | 指定登錄理由: 具歷史文化藝術保存價值 @ 文資局古蹟 |
1 | 開放時間: 預約參觀 | 現狀: 大夫第目前登錄為新竹縣歷史建築,也是林姓聚落的重要建築之一,原稱「善慶堂」,為林姓家族家業的奠基者-林先坤所興建,後來因為林先坤二代被追封為奉直大夫,而改稱大夫第。
其肇建的淵源不僅顯示出客家族... | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
六張犁大夫第原稱善慶堂,創建於乾隆十四(1766)年,為林先坤為紀念父親林衡山所建立之祠堂,亦為六張犁聚落發展之核心建築物.至嘉慶年間衡山公、先坤公兩代同獲追封為奉直大夫,故改... @ 文資局歷史建築 |
姓名: 林秋華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-26423548 | 臺北市中正區羅斯福路二段70號11樓之3 @ 地政士開業資料 |
電話: 0912582727 | 負責人姓名: 林秋華 | 成立日期: 101.8.12 | 臺北市10854桂林路244巷21號 | 上傳日期: 2015/2/4 上午 12:00:00 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(萬華) |
作者: 李勤岸, 莊雅雯, 王桂蘭, 孔志明, 吳龍安, 林秋華, 林淑美, 蔡惠名編撰 | 出版機構: 真平企業 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 104 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-6075-77-3 (平裝, 104面, 39公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 李勤岸, 莊雅雯, 王桂蘭, 孔志明, 吳龍安, 林秋華, 林淑美, 張寶明, 蔡惠名編撰 | 出版機構: 真平企業 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 232 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-6075-80-3 (平裝, 232面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3605561 | 機構負責人姓名: 林秋華 | 機構代碼: B11500049 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區軍校路800號9樓之3 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3605561 | 機構負責人姓名: 林秋華 | 機構代碼: B11500049 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市楠梓區軍校路800號9樓之3 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 林秋華 ... ]
名稱 亨哲投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亨哲投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亨哲投資有限公司 新北市三重區重新路2段21號12樓 | 林秋華 | 91121926 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-18) |
亨哲投資有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路2段21號12樓 | 負責人: 林秋華 | 統編: 91121926 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-18) |
姓名 林秋華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林秋華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秋邑商行 高雄市楠梓區高楠公路1841-1號 | 林秋華 | 94587454 | 核准設立 - 獨資 |
廣澤設計秋樺工作室 臺北市大安區安東路45號8樓之3 | 林秋華 | 77905193 | 歇業 - 合夥 |
廣澤設計秋樺工作室 新北市新莊區中正路427號1樓 | 林秋華 | 98793650 | 歇業 - 獨資 |
繹華設計 嘉義市西區劉厝里自強街333號一樓 | 林秋華 | 47869157 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100171471) |
華姊商店 高雄市三民區民族一路59號1樓 | 莊林秋華 | 81020527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10662134900) |
亞星唱片行 臺北市萬華區東園街66巷7弄27號1樓 | 唐林秋華 | 15972755 | 歇業 - 獨資 |
華記企業行 高雄市三民區同德里民族1路59號 | 莊林秋華 | 57938359 | 歇業 - 獨資 |
茀華妮服飾精品名店 臺北市大安區敦化南路1段270巷38號 | 林秋華 | 77889594 | 撤銷 - 獨資 |
秋邑商行 登記地址: 高雄市楠梓區高楠公路1841-1號 | 負責人: 林秋華 | 統編: 94587454 | 核准設立 - 獨資 |
廣澤設計秋樺工作室 登記地址: 臺北市大安區安東路45號8樓之3 | 負責人: 林秋華 | 統編: 77905193 | 歇業 - 合夥 |
廣澤設計秋樺工作室 登記地址: 新北市新莊區中正路427號1樓 | 負責人: 林秋華 | 統編: 98793650 | 歇業 - 獨資 |
繹華設計 登記地址: 嘉義市西區劉厝里自強街333號一樓 | 負責人: 林秋華 | 統編: 47869157 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100171471) |
華姊商店 登記地址: 高雄市三民區民族一路59號1樓 | 負責人: 莊林秋華 | 統編: 81020527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10662134900) |
亞星唱片行 登記地址: 臺北市萬華區東園街66巷7弄27號1樓 | 負責人: 唐林秋華 | 統編: 15972755 | 歇業 - 獨資 |
華記企業行 登記地址: 高雄市三民區同德里民族1路59號 | 負責人: 莊林秋華 | 統編: 57938359 | 歇業 - 獨資 |
茀華妮服飾精品名店 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段270巷38號 | 負責人: 林秋華 | 統編: 77889594 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 林秋華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
|