李國鋒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李國鋒的職稱是董事長, 持有股份數是4265, 公司名稱是惠存股份有限公司, 統一編號是91912688.
董監事資料集 資料集的 李國鋒 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李國鋒 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4265 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4265 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4265 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4265 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
[ 搜尋所有相關: 李國鋒 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 91912688 | 電話號碼: 08-8682611 | 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 |
統一編號: 91912688 | 電話號碼: 08-8682611 | 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 |
[ 搜尋所有相關: 李國鋒 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 廠商名稱: 惠存股份有限公司 | 決標金額: | 採購金額: 250748415 | 決標公告日期: 1130912 | 機關名稱: 臺中榮民總醫院 | 決標公告履約起日: 1140101 | 決標公告履約迄日: 1151231 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
廠商名稱: 惠存股份有限公司 | 決標金額: | 採購金額: 250748415 | 決標公告日期: 1130912 | 機關名稱: 臺中榮民總醫院 | 決標公告履約起日: 1140101 | 決標公告履約迄日: 1151231 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
[ 搜尋所有 91912688 ... ]
根據名稱 惠存 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 惠存 ...) | 資料集識別碼: 165832 | 詮釋資料更新時間: 2023-09-22 15:29:49 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 銓敘部 | 服務分類: 退休 | 資料集描述: 彙整各主管機關提供資料,將政府捐助(贈)之財團法人或政府暨所屬營業、非營業基金轉投資事業情形上網公告,提供外界查詢 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1.具產地國之生活文化特色。
2.嚴家淦先生任職副總統期間受贈之禮物,為重要人物史事。 | 保存現狀: 狀況穩定。 @ 文資局古物 |
| 統一編號: 86739230 | 電話號碼: 02-26735765 | 新北市三峽區白雞路33之23號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠存企業有限公司 | 統一編號: 86739230 @ 董監事資料集 |
| 電話: 04-23103969 | 許可證起始日: 20071105 | 許可證終止日: 20091104 | 負責人姓名: 田惠存 | 機構地址: 臺中市西區台中港路1段133號8樓之2 | 終止營業日期: 20081204 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0966844744 | 機構負責人姓名: 田惠存 | 機構代碼: BF1000081 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣信義鄉人和村1鄰24-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0966844744 | 機構負責人姓名: 田惠存 | 機構代碼: BF1000081 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣信義鄉人和村1鄰24-1號 @ 長照C據點 |
資料集識別碼: 165832 | 詮釋資料更新時間: 2023-09-22 15:29:49 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 銓敘部 | 服務分類: 退休 | 資料集描述: 彙整各主管機關提供資料,將政府捐助(贈)之財團法人或政府暨所屬營業、非營業基金轉投資事業情形上網公告,提供外界查詢 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1.具產地國之生活文化特色。
2.嚴家淦先生任職副總統期間受贈之禮物,為重要人物史事。 | 保存現狀: 狀況穩定。 @ 文資局古物 |
統一編號: 86739230 | 電話號碼: 02-26735765 | 新北市三峽區白雞路33之23號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠存企業有限公司 | 統一編號: 86739230 @ 董監事資料集 |
電話: 04-23103969 | 許可證起始日: 20071105 | 許可證終止日: 20091104 | 負責人姓名: 田惠存 | 機構地址: 臺中市西區台中港路1段133號8樓之2 | 終止營業日期: 20081204 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0966844744 | 機構負責人姓名: 田惠存 | 機構代碼: BF1000081 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣信義鄉人和村1鄰24-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0966844744 | 機構負責人姓名: 田惠存 | 機構代碼: BF1000081 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣信義鄉人和村1鄰24-1號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 惠存 ... ]
根據姓名 李國鋒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李國鋒 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、253金屬容器、292其他專用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 50501922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村十鄰山腳四號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照B據點 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 47542054 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照B據點 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、253金屬容器、292其他專用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 50501922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村十鄰山腳四號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照B據點 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 47542054 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號1樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 李國鋒 ... ]
惠存股份有限公司 | 地址: 屏東縣新園鄉港墘路2號 | 電話: 08-868-2611 |
名稱 惠存 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 惠存)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠存企業有限公司 新北市三峽區白雞路33之23號1樓 | 黃美惠 | 86739230 | 核准設立 |
惠存國際貿易有限公司 新北市汐止區大同路3段615號17樓之7 | 林怡惠 | 90628242 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-06) |
惠存投資股份有限公司 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 李國鋒 | 70532402 | 核准設立 |
惠存股份有限公司 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 李國鋒 | 91912688 | 核准設立 |
惠存文教有限公司 臺北市內湖區文德路139號1樓 | | 28681148 | 解散 (文號: 2008-4-21 府產業商字 第09783661210號) |
惠存企業有限公司 登記地址: 新北市三峽區白雞路33之23號1樓 | 負責人: 黃美惠 | 統編: 86739230 | 核准設立 |
惠存國際貿易有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路3段615號17樓之7 | 負責人: 林怡惠 | 統編: 90628242 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-06) |
惠存投資股份有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 70532402 | 核准設立 |
惠存股份有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 91912688 | 核准設立 |
惠存文教有限公司 登記地址: 臺北市內湖區文德路139號1樓 | 統編: 28681148 | 解散 (文號: 2008-4-21 府產業商字 第09783661210號) |
姓名 李國鋒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李國鋒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益鋒水電工程行 高雄市左營區埤子頭路82巷12弄9號1樓 | 李國鋒 | 93240119 | 核准設立 - 獨資 |
大順化工有限公司 臺北市北投區清江路245巷18號 | 李國鋒 | 24559119 | 核准設立 |
輝隆實業有限公司 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 李國鋒 | 56683478 | 核准設立 |
國鑌實業社 雲林縣斗南鎮田頭里田頭路一一八號 | 李國鋒 | 76741004 | 歇業 - 獨資 |
翰林圖書企業有限公司 新北市新莊區新莊路五四七號 | 李國鋒 | 35937428 | 核准設立 |
聖銓工程行 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號 | 李國鋒 | 47542054 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050818700) |
正洋機械工程有限公司 苗栗縣造橋鄉朝陽村10鄰山腳4號 | 李國鋒 | 50501922 | 核准設立 |
益鋒水電工程行 登記地址: 高雄市左營區埤子頭路82巷12弄9號1樓 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 93240119 | 核准設立 - 獨資 |
大順化工有限公司 登記地址: 臺北市北投區清江路245巷18號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 24559119 | 核准設立 |
輝隆實業有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 56683478 | 核准設立 |
國鑌實業社 登記地址: 雲林縣斗南鎮田頭里田頭路一一八號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 76741004 | 歇業 - 獨資 |
翰林圖書企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區新莊路五四七號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 35937428 | 核准設立 |
聖銓工程行 登記地址: 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 47542054 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050818700) |
正洋機械工程有限公司 登記地址: 苗栗縣造橋鄉朝陽村10鄰山腳4號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 50501922 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李國鋒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
|