吳李梅馨
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳李梅馨的職稱是監察人, 持有股份數是4265, 公司名稱是惠存股份有限公司, 統一編號是91912688.
董監事資料集 資料集的 吳李梅馨 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳李梅馨 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4265 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4265 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4265 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4265 | 所代表法人: | 惠存股份有限公司 | 統一編號: 91912688 |
[ 搜尋所有相關: 吳李梅馨 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 91912688 | 電話號碼: 08-8682611 | 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 |
統一編號: 91912688 | 電話號碼: 08-8682611 | 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 |
[ 搜尋所有相關: 吳李梅馨 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 廠商名稱: 惠存股份有限公司 | 決標金額: | 採購金額: 250748415 | 決標公告日期: 1130912 | 機關名稱: 臺中榮民總醫院 | 決標公告履約起日: 1140101 | 決標公告履約迄日: 1151231 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
廠商名稱: 惠存股份有限公司 | 決標金額: | 採購金額: 250748415 | 決標公告日期: 1130912 | 機關名稱: 臺中榮民總醫院 | 決標公告履約起日: 1140101 | 決標公告履約迄日: 1151231 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
[ 搜尋所有 91912688 ... ]
根據名稱 惠存 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 惠存 ...) | 資料集識別碼: 165832 | 詮釋資料更新時間: 2023-09-22 15:29:49 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 銓敘部 | 服務分類: 退休 | 資料集描述: 彙整各主管機關提供資料,將政府捐助(贈)之財團法人或政府暨所屬營業、非營業基金轉投資事業情形上網公告,提供外界查詢 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1.具產地國之生活文化特色。
2.嚴家淦先生任職副總統期間受贈之禮物,為重要人物史事。 | 保存現狀: 狀況穩定。 @ 文資局古物 |
| 統一編號: 86739230 | 電話號碼: 02-26735765 | 新北市三峽區白雞路33之23號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠存企業有限公司 | 統一編號: 86739230 @ 董監事資料集 |
| 電話: 04-23103969 | 許可證起始日: 20071105 | 許可證終止日: 20091104 | 負責人姓名: 田惠存 | 機構地址: 臺中市西區台中港路1段133號8樓之2 | 終止營業日期: 20081204 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0966844744 | 機構負責人姓名: 田惠存 | 機構代碼: BF1000081 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣信義鄉人和村1鄰24-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0966844744 | 機構負責人姓名: 田惠存 | 機構代碼: BF1000081 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣信義鄉人和村1鄰24-1號 @ 長照C據點 |
資料集識別碼: 165832 | 詮釋資料更新時間: 2023-09-22 15:29:49 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 銓敘部 | 服務分類: 退休 | 資料集描述: 彙整各主管機關提供資料,將政府捐助(贈)之財團法人或政府暨所屬營業、非營業基金轉投資事業情形上網公告,提供外界查詢 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1.具產地國之生活文化特色。
2.嚴家淦先生任職副總統期間受贈之禮物,為重要人物史事。 | 保存現狀: 狀況穩定。 @ 文資局古物 |
統一編號: 86739230 | 電話號碼: 02-26735765 | 新北市三峽區白雞路33之23號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠存企業有限公司 | 統一編號: 86739230 @ 董監事資料集 |
電話: 04-23103969 | 許可證起始日: 20071105 | 許可證終止日: 20091104 | 負責人姓名: 田惠存 | 機構地址: 臺中市西區台中港路1段133號8樓之2 | 終止營業日期: 20081204 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0966844744 | 機構負責人姓名: 田惠存 | 機構代碼: BF1000081 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣信義鄉人和村1鄰24-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0966844744 | 機構負責人姓名: 田惠存 | 機構代碼: BF1000081 | 機構種類: BF | 地址全址: 南投縣信義鄉人和村1鄰24-1號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 惠存 ... ]
無其他 吳李梅馨 資料。
[ 搜尋所有 吳李梅馨 ... ]
惠存股份有限公司 | 地址: 屏東縣新園鄉港墘路2號 | 電話: 08-868-2611 |
名稱 惠存 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 惠存)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠存企業有限公司 新北市三峽區白雞路33之23號1樓 | 黃美惠 | 86739230 | 核准設立 |
惠存國際貿易有限公司 新北市汐止區大同路3段615號17樓之7 | 林怡惠 | 90628242 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-06) |
惠存投資股份有限公司 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 李國鋒 | 70532402 | 核准設立 |
惠存股份有限公司 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 李國鋒 | 91912688 | 核准設立 |
惠存文教有限公司 臺北市內湖區文德路139號1樓 | | 28681148 | 解散 (文號: 2008-4-21 府產業商字 第09783661210號) |
惠存企業有限公司 登記地址: 新北市三峽區白雞路33之23號1樓 | 負責人: 黃美惠 | 統編: 86739230 | 核准設立 |
惠存國際貿易有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路3段615號17樓之7 | 負責人: 林怡惠 | 統編: 90628242 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-06) |
惠存投資股份有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 70532402 | 核准設立 |
惠存股份有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 91912688 | 核准設立 |
惠存文教有限公司 登記地址: 臺北市內湖區文德路139號1樓 | 統編: 28681148 | 解散 (文號: 2008-4-21 府產業商字 第09783661210號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
|