陳柏翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳柏翔的職稱是董事, 持有股份數是20000, 公司名稱是弘程人力派遣有限公司, 統一編號是93376305.
無其他 弘程人力派遣 資料。
[ 搜尋所有 弘程人力派遣 ... ]
根據姓名 陳柏翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳柏翔 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳柏翔 | 機構代碼: 1X1400005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區建國里復興路1巷5弄3號1樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 陳柏翔 ... ]
名稱 弘程人力派遣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 弘程人力派遣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘程人力派遣有限公司 高雄市苓雅區光華一路206號10樓之10 | 陳柏翔 | 93376305 | 核准設立 |
弘程人力派遣有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區光華一路206號10樓之10 | 負責人: 陳柏翔 | 統編: 93376305 | 核准設立 |
姓名 陳柏翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳柏翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏翔有限公司 臺中市后里區墩東里四村路106號 | 陳柏翔 | 83462793 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-04) |
松柏茶行 臺中市后里區墩東里四村路106號1樓 | 陳柏翔 | 47165087 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060876038) |
捷翔機車行 臺南市新市區大社里大社906號1樓 | 陳柏翔 | 92347606 | 核准設立 - 獨資 |
萌翔冷飲店 臺南市安南區淵中里安中路4段22號1樓 | 陳柏翔 | 40883210 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060015230) |
金玉菓菜行 南投縣埔里鎮同聲里南昌街39號 | 陳柏翔 | 09246429 | 核准設立 - 獨資 |
精典創意廣告工作坊 臺北市中正區青島東路7號5樓之4 | 陳柏翔 | 13847830 | 歇業 - 獨資 |
金蘭自助餐 臺南市東山區聖賢里田尾16之2號 | 陳柏翔 | 14366090 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070045246) |
華鈦機電工程行 臺南市歸仁區大廟里大廟五街131巷119號 | 陳柏翔 | 36818913 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100053594) |
柏翔有限公司 登記地址: 臺中市后里區墩東里四村路106號 | 負責人: 陳柏翔 | 統編: 83462793 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-04) |
松柏茶行 登記地址: 臺中市后里區墩東里四村路106號1樓 | 負責人: 陳柏翔 | 統編: 47165087 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060876038) |
捷翔機車行 登記地址: 臺南市新市區大社里大社906號1樓 | 負責人: 陳柏翔 | 統編: 92347606 | 核准設立 - 獨資 |
萌翔冷飲店 登記地址: 臺南市安南區淵中里安中路4段22號1樓 | 負責人: 陳柏翔 | 統編: 40883210 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060015230) |
金玉菓菜行 登記地址: 南投縣埔里鎮同聲里南昌街39號 | 負責人: 陳柏翔 | 統編: 09246429 | 核准設立 - 獨資 |
精典創意廣告工作坊 登記地址: 臺北市中正區青島東路7號5樓之4 | 負責人: 陳柏翔 | 統編: 13847830 | 歇業 - 獨資 |
金蘭自助餐 登記地址: 臺南市東山區聖賢里田尾16之2號 | 負責人: 陳柏翔 | 統編: 14366090 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070045246) |
華鈦機電工程行 登記地址: 臺南市歸仁區大廟里大廟五街131巷119號 | 負責人: 陳柏翔 | 統編: 36818913 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100053594) |
[ 查詢所有 陳柏翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
|