劉宛亭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉宛亭的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是哲宇有限公司, 統一編號是93500819.
根據名稱 哲宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 哲宇 ...) | (中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 02 18 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 何哲宇/何哲宇 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容宣稱誇大療效 | 刊播日期: 11 4 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 事務所名稱: 林哲宇記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | 電話: 04-76***29 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (112)台財稅證字第00053號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| 公司統編: 54939355 | 桃園市蘆竹區新興里001鄰龍安街一段146號 | 設立核准日期: 20180629 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 02 18 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 何哲宇/何哲宇 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容宣稱誇大療效 | 刊播日期: 11 4 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
事務所名稱: 林哲宇記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | 電話: 04-76***29 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (112)台財稅證字第00053號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
公司統編: 54939355 | 桃園市蘆竹區新興里001鄰龍安街一段146號 | 設立核准日期: 20180629 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 哲宇 ... ]
無其他 劉宛亭 資料。
[ 搜尋所有 劉宛亭 ... ]
哲宇國際有限公司 | 地址: 高雄市三民區建國二路46號6樓 | 電話: 07-236-8243 |
名稱 哲宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 哲宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲宇冷飲店 新北市瑞芳區明燈路3段45號 | 林哲宇 | 30378760 | 核准設立 - 獨資 |
哲宇通信資訊有限公司 臺北市北投區清江路91巷17弄1號 | 許明哲 | 83613482 | 核准設立 |
哲宇瑄麵食館 桃園市中壢區過嶺里松勇路158號(1樓) | 許哲瑋 | 91831362 | 核准設立 - 獨資 |
哲宇開發實業有限公司 臺中市北區中正里臺灣大道一段685號1樓 | 廖先宇 | 60237922 | 核准設立 |
哲宇企業社 桃園市中壢區永興里永興街46號 | 張紫宇 | 82261951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129014193) |
哲宇文創有限公司 新北市中和區中原二街28號18樓 | 王振宇 | 90215761 | 核准設立 |
哲宇工程行 新竹縣湖口鄉龍江街28號1樓 | 張俊宇 | 92511943 | 核准設立 - 獨資 |
哲宇設計工作室 宜蘭縣壯圍鄉美福村新福一路43號一樓 | 吳允中 | 10690784 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080903535) |
哲宇冷飲店 登記地址: 新北市瑞芳區明燈路3段45號 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 30378760 | 核准設立 - 獨資 |
哲宇通信資訊有限公司 登記地址: 臺北市北投區清江路91巷17弄1號 | 負責人: 許明哲 | 統編: 83613482 | 核准設立 |
哲宇瑄麵食館 登記地址: 桃園市中壢區過嶺里松勇路158號(1樓) | 負責人: 許哲瑋 | 統編: 91831362 | 核准設立 - 獨資 |
哲宇開發實業有限公司 登記地址: 臺中市北區中正里臺灣大道一段685號1樓 | 負責人: 廖先宇 | 統編: 60237922 | 核准設立 |
哲宇企業社 登記地址: 桃園市中壢區永興里永興街46號 | 負責人: 張紫宇 | 統編: 82261951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129014193) |
哲宇文創有限公司 登記地址: 新北市中和區中原二街28號18樓 | 負責人: 王振宇 | 統編: 90215761 | 核准設立 |
哲宇工程行 登記地址: 新竹縣湖口鄉龍江街28號1樓 | 負責人: 張俊宇 | 統編: 92511943 | 核准設立 - 獨資 |
哲宇設計工作室 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉美福村新福一路43號一樓 | 負責人: 吳允中 | 統編: 10690784 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080903535) |
[ 查詢所有 哲宇 ... ]
姓名 劉宛亭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 劉宛亭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲宇有限公司 苗栗縣頭份市忠孝里信東路170巷3號四樓 | 劉宛亭 | 93500819 | 核准設立 |
哲宇有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市忠孝里信東路170巷3號四樓 | 負責人: 劉宛亭 | 統編: 93500819 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
|