楊朝偉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊朝偉的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是江正有限公司, 統一編號是93502979.
根據名稱 江正 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江正 ...) | 1 | 開放時間: 因整體木構劣化損壞,管理單位設置告示牌禁止遊客進入,目前僅外部開放參觀。 | 現狀: 整體木構劣化損壞情況嚴重,室內漏水潮濕,管理單位設置告示牌禁止遊客進入。 | 歷史沿革: 乾隆49年(西元1784年),清政府設鹿港為正口與福建蚶江正式對渡後,郊商因而得以合法地與福建泉州、廈門地區進行貿易,鹿港的地理位置適為閩臺最短距離,加上彰化平原作為腹地,閩、廣對臺米的需求,以及來臺... @ 文資局歷史建築 |
| (中華民國)江正吉 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)江正吉 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 江正誠 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍三樓 @ 文化部公共藝術 |
| 公司統編: 83264175 | 臺中市梧棲區福德里忠孝街58巷28號1樓 | 設立核准日期: 20201229 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 地址: 民權東路六段91號 辦公廳舍三樓 | 縣市: 臺北市 內湖區 | 主類別: 公共藝術 | 簡介: 江正誠以瘦金之體化尊貴典雅於生活恬淡中,而更顯平易親近,一反瘦金體之硬骨細勁,爰日常情境為書寫內容,凝於筆尖形文人另股文雅溫儒之瘦金韻味。 | 經度座標: 121.588516 | 緯度座標: 25.069374 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市大肚區遊園段○○九三之○○○○地號等二筆 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: B0102903 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| (中華民國)蔡俊章 | 活動起始日期: 2024/10/02 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
1 | 開放時間: 因整體木構劣化損壞,管理單位設置告示牌禁止遊客進入,目前僅外部開放參觀。 | 現狀: 整體木構劣化損壞情況嚴重,室內漏水潮濕,管理單位設置告示牌禁止遊客進入。 | 歷史沿革: 乾隆49年(西元1784年),清政府設鹿港為正口與福建蚶江正式對渡後,郊商因而得以合法地與福建泉州、廈門地區進行貿易,鹿港的地理位置適為閩臺最短距離,加上彰化平原作為腹地,閩、廣對臺米的需求,以及來臺... @ 文資局歷史建築 |
(中華民國)江正吉 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)江正吉 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
江正誠 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍三樓 @ 文化部公共藝術 |
公司統編: 83264175 | 臺中市梧棲區福德里忠孝街58巷28號1樓 | 設立核准日期: 20201229 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
地址: 民權東路六段91號 辦公廳舍三樓 | 縣市: 臺北市 內湖區 | 主類別: 公共藝術 | 簡介: 江正誠以瘦金之體化尊貴典雅於生活恬淡中,而更顯平易親近,一反瘦金體之硬骨細勁,爰日常情境為書寫內容,凝於筆尖形文人另股文雅溫儒之瘦金韻味。 | 經度座標: 121.588516 | 緯度座標: 25.069374 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市大肚區遊園段○○九三之○○○○地號等二筆 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: B0102903 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
(中華民國)蔡俊章 | 活動起始日期: 2024/10/02 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 江正 ... ]
根據姓名 楊朝偉 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 楊朝偉 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 銘展百貨股份有限公司 | 統一編號: 22689777 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 指青企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 理事長: 楊朝偉 | 會址: 桃園市八德區大忠里介壽路1段943號8樓之4 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
| 理事長: 楊朝偉 | 會址: 桃園市大溪區僑愛里8鄰僑愛一街101號 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
| 負責人: 楊朝偉 | 設立時間: 1100110 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 銘展百貨股份有限公司 | 統一編號: 22689777 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 指青企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
理事長: 楊朝偉 | 會址: 桃園市八德區大忠里介壽路1段943號8樓之4 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
理事長: 楊朝偉 | 會址: 桃園市大溪區僑愛里8鄰僑愛一街101號 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
負責人: 楊朝偉 | 設立時間: 1100110 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 楊朝偉 ... ]
江正輝 | 地址: 苗栗縣通霄鎮光復路市場內 | 電話: 037-750-713 |
江正吉 | 地址: 高雄市岡山區本洲路349號 | 電話: 07-621-4483 |
江正雄 | 地址: 宜蘭縣羅東鎮純精路一段38號 | 電話: 03-954-5585 |
江正泰 | 地址: 高雄市小港區小港路261號 | 電話: 07-821-1467 |
江正炳 | 地址: 新竹縣竹北市博愛街677號 | 電話: 03-555-3983 |
名稱 江正 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 江正)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
江正露自營計程車行 新北市土城區永安街78號 | 江正露 | 01866585 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088116596) |
江正義台灣牛肉 新北市三重區龍門路144號 | 江萬德 | 34776500 | 核准設立 - 獨資 |
江正日式料理 雲林縣斗南鎮南昌里延平路二段495號1樓 | 陳蕊 | 38784994 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110083186) |
江正有限公司 臺南市東區大福里大同路2段197號2樓 | 楊朝偉 | 93502979 | 核准設立 |
江正助自營計程車行 臺北市南港區合順街8巷3弄34號4樓 | 江正助 | 05406802 | 歇業 - 獨資 |
江正夫自營計程車行 臺北市內湖區成功路3段68巷92弄44號2樓 | 江正夫 | 05415210 | 核准設立 - 獨資 |
江正和自營計程車行 臺北市南港區成福路89號1樓 | 江正和 | 05416344 | 核准設立 - 獨資 |
江正雄自營計程車行 臺北市大安區瑞安街222巷42號2樓 | 江正雄 | 09443364 | 歇業 - 獨資 |
江正露自營計程車行 登記地址: 新北市土城區永安街78號 | 負責人: 江正露 | 統編: 01866585 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088116596) |
江正義台灣牛肉 登記地址: 新北市三重區龍門路144號 | 負責人: 江萬德 | 統編: 34776500 | 核准設立 - 獨資 |
江正日式料理 登記地址: 雲林縣斗南鎮南昌里延平路二段495號1樓 | 負責人: 陳蕊 | 統編: 38784994 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110083186) |
江正有限公司 登記地址: 臺南市東區大福里大同路2段197號2樓 | 負責人: 楊朝偉 | 統編: 93502979 | 核准設立 |
江正助自營計程車行 登記地址: 臺北市南港區合順街8巷3弄34號4樓 | 負責人: 江正助 | 統編: 05406802 | 歇業 - 獨資 |
江正夫自營計程車行 登記地址: 臺北市內湖區成功路3段68巷92弄44號2樓 | 負責人: 江正夫 | 統編: 05415210 | 核准設立 - 獨資 |
江正和自營計程車行 登記地址: 臺北市南港區成福路89號1樓 | 負責人: 江正和 | 統編: 05416344 | 核准設立 - 獨資 |
江正雄自營計程車行 登記地址: 臺北市大安區瑞安街222巷42號2樓 | 負責人: 江正雄 | 統編: 09443364 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 江正 ... ]
姓名 楊朝偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 楊朝偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
皮老闆國際精品有限公司 桃園市平鎮區育達路255巷7弄17號(2樓) | 楊朝偉 | 83100413 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-01) |
樂眾企業社 桃園市平鎮區義興里育達路255巷7弄17號(2樓) | 楊朝偉 | 87572547 | 核准設立 - 獨資 |
京旺電腦資訊社 桃園縣桃園市文化里民權路6號5樓之3 | 楊朝偉 | 87712300 | 歇業 - 獨資 |
皮老闆國際精品 桃園市平鎮區義興里育達路255巷7弄17號(2樓) | 楊朝偉 | 91819867 | 核准設立 - 獨資 |
皮老闆國際精品有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區育達路255巷7弄17號(2樓) | 負責人: 楊朝偉 | 統編: 83100413 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-01) |
樂眾企業社 登記地址: 桃園市平鎮區義興里育達路255巷7弄17號(2樓) | 負責人: 楊朝偉 | 統編: 87572547 | 核准設立 - 獨資 |
京旺電腦資訊社 登記地址: 桃園縣桃園市文化里民權路6號5樓之3 | 負責人: 楊朝偉 | 統編: 87712300 | 歇業 - 獨資 |
皮老闆國際精品 登記地址: 桃園市平鎮區義興里育達路255巷7弄17號(2樓) | 負責人: 楊朝偉 | 統編: 91819867 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
|