王曉嵐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王曉嵐的職稱是董事長, 持有股份數是2500000, 公司名稱是第一健康生技有限公司, 統一編號是93517754.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 第一健康生技有限公司 | 統一編號: 93517754 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 第一健康生技有限公司 | 統一編號: 93517754 |
[ 搜尋所有相關: 王曉嵐 @ 董監事資料集 ]
| 電話: (06)2625557.0929112209 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市南區省躬里萬年路160巷9號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: (06)2625557.0929112209 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市南區省躬里萬年路160巷9號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 第一健康生技 ... ]
根據姓名 王曉嵐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王曉嵐 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 066223998 | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: BD1400038 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市柳營區太康里太康201-10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 066223998 | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: BD1400038 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市柳營區太康里太康201-10號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 066223998 | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: BD1400038 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市柳營區太康里太康201-10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 066223998 | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: BD1400038 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市柳營區太康里太康201-10號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 王曉嵐 ... ]
名稱 第一健康生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 第一健康生技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
第一健康生技有限公司 臺南市南區省躬里萬年路160巷9號 | 王曉嵐 | 93517754 | 核准設立 |
第一健康生技有限公司 登記地址: 臺南市南區省躬里萬年路160巷9號 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 93517754 | 核准設立 |
姓名 王曉嵐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王曉嵐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
第一企業社 臺南市北區永祥里實踐街85巷1號1樓 | 王曉嵐 | 10861560 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110037646) |
尼斯西餐廳 宜蘭縣宜蘭市大東里舊城東路四二號二樓 | 王曉嵐 | 17942434 | 歇業 - 獨資 |
田馳企業社 桃園市平鎮區湧安里頂好街24巷16號1樓 | 王曉嵐 | 41040929 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039012790) |
裕康美企業股份有限公司 臺南市安南區媽祖宮里北汕尾三路532.536號 | 王曉嵐 | 53632672 | 核准設立 |
樂活健康生技事業股份有限公司 臺南市仁德區仁德里中正路2段1225號1樓 | 王曉嵐 | 90404968 | 核准設立 |
永春健康生技股份有限公司 臺南市南區萬年路160巷9號 | 王曉嵐 | 93517136 | 核准設立 |
樂愛健康生技事業股份有限公司 臺南市南區萬年路160巷9號 | 王曉嵐 | 93564799 | 核准設立 |
第一企業社 登記地址: 臺南市北區永祥里實踐街85巷1號1樓 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 10861560 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110037646) |
尼斯西餐廳 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市大東里舊城東路四二號二樓 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 17942434 | 歇業 - 獨資 |
田馳企業社 登記地址: 桃園市平鎮區湧安里頂好街24巷16號1樓 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 41040929 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039012790) |
裕康美企業股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區媽祖宮里北汕尾三路532.536號 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 53632672 | 核准設立 |
樂活健康生技事業股份有限公司 登記地址: 臺南市仁德區仁德里中正路2段1225號1樓 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 90404968 | 核准設立 |
永春健康生技股份有限公司 登記地址: 臺南市南區萬年路160巷9號 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 93517136 | 核准設立 |
樂愛健康生技事業股份有限公司 登記地址: 臺南市南區萬年路160巷9號 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 93564799 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王曉嵐 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
|